Jan R Andersson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Politisk sekreterare.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-06-22 – 2022-09-26
- Ledig
- 2020-03-09 – 2020-06-21
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2020-03-08
Socialutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-11-22
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2011-11-23 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Civilutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2008-01-29 – 2008-05-07
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-13
- Suppleant
- 2007-06-04 – 2010-10-12
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot socialutskottet 06-11, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, justitieutskottet 11-14, försvarsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Suppleant civilutskottet 06-10, EU-nämnden 07-10 och 18- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17 och 18. Suppleant OSSE-delegationen 14-18.
Föräldrar
Företagaren Stig-Arne Andersson och Birgit Andersson, f. Hansson.
Utbildning
Gymnasieskola, fyraårig teknisk linje, Midskogsskolan i Luleå, slutår 91. Militärtjänst och reservofficersutbildning Ing 3/Arméns fältarbetscentrum, Eksjö, slutår 93. Studier vid Högskolan i Luleå och Umeå universitet 94-97.
Anställningar
Politisk sekreterare, Västerbottens läns landsting 96-98. Politisk sekreterare, Kalmar kommun 99-06.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Luleå 92-94. Kommunfullmäktig, Kalmar 02-. Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden 02-06. Ledamot, Regionförbundet i Kalmar läns styrelse.
Bostadsort
Kalmar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Underlätta för bensinmackar och lanthandlar på landsbygden
Motion 2011/12:N248 av Jan R Andersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:N248 av Jan R Andersson m.fl. M Underlätta för bensinmackar och lanthandlar på landsbygden M0221 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur information om och koordinering av landsbygdsstöd till kommersiell- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU5 2011/12:NU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Fiskevårdsområden vid havskusten och i skärgården
Motion 2011/12:MJ422 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (M)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ422 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson M Fiskevårdsområden vid havskusten och i skärgården M133 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av fiskelagen i syfte att ge vattenägare rådighet över sina vatten- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Avidentifierade myndighetshandlingar
Motion 2011/12:K260 av Jan R Andersson och Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Motion till riksdagen 2011/12:K260 av Jan R Andersson och Cecilie Tenfjord-Toftby M Avidentifierade myndighetshandlingar M0182 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avidentifierade myndighetshandlingar. Motivering Den organiserade brottslighetens- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minskad administrativ börda för restauranger
Motion 2011/12:Ju262 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju262 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson M Minskad administrativ börda för restauranger M0178 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en minskad administrativ börda för restauranger. Motivering De företagare som- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
ROT-avdrag för fönsterrenovering
Motion 2011/12:Sk292 av Jan R Andersson (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk292 av Jan R Andersson M ROT-avdrag för fönsterrenovering M0202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ROT-avdrag för fönsterrenovering. Motivering Alliansens satsning på avdrag för reparationer samt om- och tillbyggnader- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regelförenkling i den offentliga sektorn
Motion 2011/12:N278 av Jan R Andersson (M)
Motion till riksdagen 2011/12:N278 av Jan R Andersson M Regelförenkling i den offentliga sektorn M0181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelförenkling i den offentliga sektorn. Motivering Det ska vara enkelt att starta, driva och äga företag- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Serviceföretagande i glesbygd
Motion 2011/12:N249 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (M)
Motion till riksdagen 2011/12:N249 av Jan R Andersson och Sten Bergheden M Serviceföretagande i glesbygd M0179 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om serviceföretagande i glesbygd. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU5 2011/12:NU2 2011/12:TU16
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag