Janine Alm Ericson (MP)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 300
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Skatteutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Försvarsutskottet
Suppleant
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ledamot
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2026-09-21
- Ledig
- 2021-02-09 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2021-02-09
Miljöpartiet de gröna
- Förste vice gruppledare
- 2020-07-15 – 2021-02-23
- Gruppledare
- 2019-11-04 – 2020-07-14
- Förste vice gruppledare
- 2019-07-01 – 2019-11-03
- Gruppledare
- 2019-02-15 – 2019-06-30
- Förste vice gruppledare
- 2019-02-07 – 2019-02-15
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2021-02-11
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-07
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-07
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-07 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2018-12-05 – 2019-02-06
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2020-02-04
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-02-07
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-11-17 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-11-17 –
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-24
- Suppleant
- 2016-06-28 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2021-02-11
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2021-02-11
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2020-07-15 – 2021-02-23
- Ledamot
- 2019-11-05 – 2020-07-14
- Ledamot
- 2019-11-05 – 2020-07-14
- Ersättare
- 2019-07-01 – 2019-11-05
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2019-06-30
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2019-10-02 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-10-02
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2022-03-08 – 2022-10-24
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2022-10-26 –
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-12-02
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot finansutskottet 14–19 och 22– samt utrikesutskottet 19–21. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19 och 20. Suppleant skatteutskottet 14–, försvarsutskottet 14–, EU-nämnden 16–19, socialförsäkringsutskottet 18–19 och 22 samt utrikesutskottet 22–. Ledamot Utrikesnämnden 19–21 och krigsdelegationen 19–21. Ledamot riksdagsstyrelsen 19–20 och ersättare 20–21. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–19 och ledamot 19–21. Suppleant riksbanksfullmäktige 14. Ledamot riksdagens råd för Riksrevisionen 22–. Ledamot riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 22 och riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 22–. Gruppledare Miljöpartiet de gröna 19 och 1:e vice gruppledare 19–21.