Johan Pehrson (L)
Utbildningsminister
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Örebro län, plats 198
- Titel
- Jur.kand.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Liberalerna
Partiledare
Utbildningsdepartementet
Utbildningsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2015-04-19
Folkpartiet liberalerna
- Gruppledare
- 2006-10-11 – 2014-10-04
Liberalerna
- Partiledare
- 2022-11-26 –
- Tillförordnad partiledare
- 2022-04-08 – 2022-11-26
- Gruppledare
- 2019-06-28 – 2022-04-08
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-04-22 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-04-13
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2019-09-05
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2008-10-22 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2001-09-25 – 2002-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2001-09-25
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2001-09-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-09-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2019-09-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2008-11-13 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2008-10-21
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-09-05
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-03-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2003-10-03 – 2004-04-01
- Suppleant
- 1999-10-01 – 2000-02-15
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-02-15 – 2002-09-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-11-15
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-19
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-10-07 – 2003-11-20
Lagutskottet
- Suppleant
- 1998-10-20 – 1999-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-03-10
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2014-10-07
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2019-08-29 – 2022-10-02
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-17
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2010-11-01 – 2014-10-31
- Personlig suppleant
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2003-01-01 – 2005-03-17
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2008-11-11
Arbetsmarknadsdepartementet
- Arbetsmarknads- och integrationsminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Utbildningsdepartementet
- Utbildningsminister
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2022-10-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–15 och 18–. Ledamot skatteutskottet 98–01. Ledamot justitieutskottet 01–02, 08–15, 18–19 och 19–22 samt ordförande 02–06. Ledamot socialutskottet 06–07 och finansutskottet 07–08 och 19. Suppleant justitieutskottet 98–01, 19 och 22, lagutskottet 98–99, konstitutionsutskottet 99–00, 03–04 och 10–15, socialförsäkringsutskottet 00–02, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03, finansutskottet 06–10, 10–14 och 19–22, civilutskottet 14 och EU-nämnden 14–15 och 18–22. Ledamot riksdagsstyrelsen 06–14, Utrikesnämnden 06–14 och 22 samt krigsdelegationen 06–14 och 19–22. Personlig suppleant i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 06–14. Suppleant Europarådets svenska delegation 03–05, riksbanksfullmäktige 06–08 och Utrikesnämnden 19–22. Gruppledare 06–14. Partiledare Liberalerna 22–. Arbetsmarknads- och integrationsminister, Arbetsmarknadsdepartementet 221018–.
Föräldrar
Tjänstemannen Bengt Pehrson och silversmeden Margareta Berndtsson.
Utbildning
Ekonomisk gymnasieskola, Risbergska skolan, Örebro 85–87. Juristlinjen, Uppsala universitet 90–96. Diploma in Legal Studies, King's College, London 94–95. Ekonomisk historia, Uppsala universitet 93–96.
Anställningar
Banktjänsteman, Götabanken 89–90. Politiskt sakkunnig, Finansdepartementet 92–93 och Socialdepartementet 93–94. Jurist, Gota Bank Fonder AB 93–94. Ledarskribent, Nerikes Allehanda 94. Politisk sekreterare, Folkpartiet liberalerna 96–97. Tingsnotarie, Örebro tingsrätt 97–98. Partisekreterare, Folkpartiet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kommittén om barnmisshandel och därmed sammanhängande frågor 98– och Kommittén mot barnmisshandel 99–01. Ledamot, Jämställdhetsrådet 99–02 och Anhörigkommittén 00–02. Ledamot, Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–14 och Polisorganisationskommittén 10–15. Polisens nationella insynsråd 14–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 98, 02 och 06. Ersättare, miljönämnden 89–91 och service- och arbetsmarknadsnämnden 98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Örebro läns distrikt av FPU, ordförande 88–90. Styrelseledamot, LUF 91–95 och 2:e vice ordförande 91–93. Styrelseledamot, Örebro kommunförening av Folkpartiet (FP) 97–01 och Örebro läns länsförbund av FP 98–16. Partisekreterare, Folkpartiet 01–02. Styrelseledamot, Folkpartiets partistyrelse 01–15 och Folkpartiets partiledning 01–15. Styrelseledamot, Karlslunds IF 98–00.
Litteratur
Nytt ljus över miljöfrågan (97, tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Samhällets samlade resurser mot terrorism
Skriftlig fråga 2006/07:1367 av Pehrson, Johan (fp)
den 14 juni Fråga 2006/07:1367 Samhällets samlade resurser mot terrorism av Johan Pehrson fp till justitieminister Beatrice Ask m I tidningen Svensk Polis nr 3, 2007 meddelas att rikspolischefen beslutat att polis och militär inte längre gemensamt ska öva terroristscenarier på land. Bara sådana övningar som speglar- Inlämnad
- 2007-06-14
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor
Betänkande 2006/07:SoU12
Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i lagstiftningen när det gäller vissa läkemedels- och psykiatrifrågor. Förslaget innebär bland annat att Läkemedelsverket, redan i samband med beslutet att godkänna ett läkemedel, också ska avgöra om läkemedlet ska gå att byta ut mot ett annat likvärdigt och billigare läkemedel. Att beslutet om utbytbarhet på det viset kommer tidigare innebär minskade kostnader för samhället. Förslaget innebär också ändringar i bestämmelserna om utvisning av personer som av domstol har överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 7, 31 minuter
- Justering
- 2007-04-26
- Debatt
- 2007-05-09
- Beslut
- 2007-05-10
Driftsformer för sjukhus
Betänkande 2006/07:SoU11
Riksdagen antar regeringens förslag om hur sjukhus ska kunna drivas. Bland annat ska det bli lättare för landstingen att helt eller delvis överlämna driften av sjukhus till privata, vinstgivande, intressen. Vården ska inte heller behöva bedrivas enbart med offentlig finansiering och vårdavgifter. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.- Behandlade dokument
- 10
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 41, 127 minuter
- Justering
- 2007-04-12
- Debatt
- 2007-05-09
- Beslut
- 2007-05-09
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Betänkande 2006/07:SoU8
Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över Socialstyrelsens roll och ansvar i förhållande till de nationella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården. Registren innehåller bland annat data om behandlingen av patienter och syftet med registren är att höja kvaliteten inom hälso- och sjukvården och att minska kvalitetsskillnader mellan olika vårdgivare i landet. Regeringen ska också utreda förutsättningarna för fortsatt statligt stöd till registren och klargöra Socialstyrelsens ansvar och befogenheter att följa och utveckla vården på nationell nivå. Riksdagen sade även nej till motioner från den allmänna motionstiden 2005 och 2006 om hälso- och sjukvård.- Behandlade dokument
- 119
- Förslagspunkter
- 47
- Reservationer
- 40
- Anföranden och repliker
- 53, 157 minuter
- Justering
- 2007-02-27
- Debatt
- 2007-03-21
- Beslut
- 2007-03-21
Platsbrist på ungdomshemmen
Skriftlig fråga 2006/07:816 av Pehrson, Johan (fp)
den 6 mars Fråga 2006/07:816 Platsbrist på ungdomshemmen av Johan Pehrson fp till socialminister Göran Hägglund kd Varje år är det ett antal barn och ungdomar som av olika anledningar placeras på ungdomshem antingen genom lagen om vård av unga LVU eller lagen om sluten ungdomsvård LSUHur situationen när det gäller- Inlämnad
- 2007-03-06
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Narkotikaklassade läkemedel på svarta marknaden
Skriftlig fråga 2006/07:689 av Pehrson, Johan (fp)
den 21 februari Fråga 2006/07:689 Narkotikaklassade läkemedel på svarta marknaden av Johan Pehrson fp till socialminister Göran Hägglund kd Enligt Socialstyrelsen har antalet personer med missbruks- och beroendeproblem ökat i Sverige under de senaste åren. Det är givetvis allvarligt. Regeringens satsningar på- Inlämnad
- 2007-02-21
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Alkoholfrågor
Betänkande 2006/07:SoU5
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika alkoholfrågor.- Behandlade dokument
- 34
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 16, 74 minuter
- Justering
- 2007-02-01
- Debatt
- 2007-02-15
- Beslut
- 2007-02-21
Åtgärder mot läkarbristen
Skriftlig fråga 2006/07:500 av Pehrson, Johan (fp)
den 19 januari Fråga 2006/07:500 Åtgärder mot läkarbristen av Johan Pehrson fp till socialminister Göran Hägglund kd Inom många specialiteter är det i dag stor efterfrågan på läkare och på yrkeserfarna läkare råder det omfattande brist. Det gäller inte minst viktiga områden som allmän medicin, geriatrik och psykiatri.- Inlämnad
- 2007-01-19
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Polisinsatser mot dopningsbrott
Skriftlig fråga 2006/07:352 av Pehrson, Johan (fp)
den 13 december Fråga 2006/07:352 Polisinsatser mot dopningsbrott av Johan Pehrson fp till justitieminister Beatrice Ask m Den anmälda våldsbrottsligheten har ökat med 35 de senaste tio åren. Det handlar till stor del om vissa mäns våld mot kvinnor och gatuvåld. I en del fall är psykiska problem bidragande orsak- Inlämnad
- 2006-12-13
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Åtgärder mot barnsexturism
Skriftlig fråga 2006/07:304 av Pehrson, Johan (fp)
den 7 december Fråga 2006/07:304 Åtgärder mot barnsexturism av Johan Pehrson fp till justitieminister Beatrice Ask m Amerikanska UD uppskattar att minst en miljon barn utnyttjas inom barnsexturismen varje år. Särskilt utsatta är fattiga barn i länder med outvecklat rättsväsende och utbredd korruption. Mycket tyder- Inlämnad
- 2006-12-07
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Åtgärder mot dopning
Skriftlig fråga 2006/07:149 av Pehrson, Johan (fp)
den 16 november Fråga 2006/07:149 Åtgärder mot dopning av Johan Pehrson fp till justitieminister Beatrice Ask m Den anmälda våldsbrottsligheten har ökat med 35 de senaste tio åren. Det handlar bland annat om vissa mäns våld mot kvinnor och gatuvåld. I en del fall är psykiska problem bidragande orsak till brotten,- Inlämnad
- 2006-11-16
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Snabbutredning om stalking
Skriftlig fråga 2006/07:78 av Pehrson, Johan (fp)
den 1 november Fråga 2006/07:78 Snabbutredning om stalking av Johan Pehrson fp till justitieminister Beatrice Ask m Runtom i Sverige finns det människor som förföljs systematiskt av någon person. Systematisk förföljelse så kallad stalking kan ske genom övervakning, trakasserier eller förtäckta hot. I vissa fall- Inlämnad
- 2006-11-01
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Neuropsykiatriska funktionshinder
Motion 2006/07:Ju356 av Johan Pehrson (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:Ju356 av Johan Pehrson fp Neuropsykiatriska funktionshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behandling av neuropsykiatriska funktionshinder inom Kriminalvården. Motivering Många människor i vårt land lever med ett- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:JuU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Illegalt spel på gatorna
Motion 2006/07:Kr289 av Johan Pehrson och Torkild Strandberg (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:Kr289 av Johan Pehrson och Torkild Strandberg fp Illegalt spel på gatorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om illegalt spel på gatorna. Motivering Mitt i centrala Stockholm på Drottninggatan, i turistvimlet, i dagsljus,- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Pendlingsmöjligheter mellan Örebro och Stockholm
Motion 2006/07:T386 av Johan Pehrson (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:T386 av Johan Pehrson fp Pendlingsmöjligheter mellan Örebro och Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättrade pendlingsmöjligheter mellan Örebro och Stockholm. Motivering Infrastruktur är en viktig förutsättning- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler pantningsställen för bättre miljö
Motion 2006/07:MJ302 av Johan Pehrson (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:MJ302 av Johan Pehrson fp Fler pantningsställen för bättre miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fler pantningsautomater för aluminiumburkar och PET-flaskor. Motivering Sverige är bäst i världen på att panta burkar- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En starkare rättshjälp
Motion 2006/07:Ju357 av Johan Pehrson (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:Ju357 av Johan Pehrson fp En starkare rättshjälp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda utformningen av en rättvisare rättshjälpslagstiftning. Motivering Att medborgare har en verklig möjlighet att få sin sak- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Opera på skäret i Ljusnarsberg
Motion 2006/07:Kr267 av Johan Pehrson (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:Kr267 av Johan Pehrson fp Opera på skäret i Ljusnarsberg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Opera på Skäret i Ljusnarsberg. Motivering Opera på Skäret i Ljusnarsberg är i dag ett kulturellt musikteatercentrum. Det är- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tobakslagen
Motion 2006/07:So346 av Johan Pehrson (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:So346 av Johan Pehrson fp Tobakslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skärpa tobakslagen så att handlare som säljer tobak till minderårig ska kunna fråntas möjligheten att sälja tobak. Motivering Antalet rökare- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Läkarutbildning till Örebro universitet
Motion 2006/07:Ub287 av Johan Pehrson (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub287 av Johan Pehrson fp Läkarutbildning till Örebro universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om läkarutbildning förlagd till Örebro universitet. Motivering Idag finns det stor efterfrågan på läkare inom flera specialiteter.- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag