Jörgen Hellman (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Titel
- Ekon.mag.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-06-10
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2017-03-13
Skatteutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2022-06-10
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2016-09-15 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2016-06-28 – 2016-09-15
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-28
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2022-06-10
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-06-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-03-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2017-06-26 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-06-10
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2019-03-31
- Ordförande
- 2014-10-24 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2016-11-09 – 2022-06-10
Systembolaget AB
- Revisor
- 2015-02-18 – 2020-02-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot finansutskottet 10-16, skatteutskottet 16 och vice ordförande 16-18 och ordförande 18-. Suppleant finansutskottet 06-10 och 19-, skatteutskottet 06-10 och 14-16, kulturutskottet 10-13 och konstitutionsutskottet 17-18. Kvittningsman Socialdemokraterna 14-. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14 och 18-19, ordförande 14-18. Ledamot krigsdelegationen 16-. Revisor Systembolaget AB 15-.
Föräldrar
Sigvard Hellman och Anita Hellman.
Utbildning
Gymnasieskola, Trollhättan 79-82. Ekon.mag., Göteborgs universitet 01.
Anställningar
Kommunalråd, Lilla Edet 91-02. Kommunsekreterare, Socialdemokraterna 02-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
F.d. styrelseledamot, Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Ledamot, Utjämningskommittén 08. Kommittén om översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Revisor, Systembolaget AB 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lilla Edet 88-02. Revisor, Lilla Edet 06-. Ersättare, regionfullmäktige och kulturnämnden, Västra Götalandsregionen 02-06. Styrelseordförande, Natur- och kulturarvsstyrelsen i Västra Götaland 02-06. Ordförande, Vänersborgsbostäder 16-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Fuxerna och Lilla Edets arbetarekommun. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Norra Älvsborg. Styrelseordförande, Bohusläns museum och Västergötlands museum 02-06. Vice ordförande, Bohusläns museum 10-14. Ordförande, Socialdemokraterna i Norra Älvsborg, vice ordförande, Dal/Väst S-Förening i Vänersborg. Ordförande i Fyrbodals Socialdemokratiska partidistrikt och ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Försäljning av vissa statligt ägda företag
Betänkande 2006/07:NU16
Riksdagen sade ja till regeringens förslag om försäljning av statens innehav i de sex företagen Civitas Holding, som äger Vasakronan, Nordea, OMX, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Telia Sonera och Vin & Sprit. Konkurrensutsatt verksamhet ska bedrivas i privat regi. Det bör finnas särskilda skäl för att staten ska äga företag, och de skälen saknas för de sex aktuella företagen.- Behandlade dokument
- 8
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 77, 233 minuter
- Justering
- 2007-06-07
- Debatt
- 2007-06-20
- Beslut
- 2007-06-20
med anledning av skr. 2006/07:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002–2006
Motion 2006/07:Fi12 av Pär Nuder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi12 av Pär Nuder m.fl. s med anledning av skr. 2006/07:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 20022006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen aktivt bör arbeta för att sänka kostnaderna för förvaltningen- Inlämnad
- 2007-06-14
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Miljöanpassad offentlig upphandling
Betänkande 2006/07:FiU16
Regeringen har för riksdagen redovisat en handlingsplan för ökade miljökrav vid offentlig upphandling. Regeringens vision med planen är att myndigheter inom stat, kommun och landsting ställer krav på miljöhänsyn vid offentlig upphandling, i den utsträckning det är möjligt enligt lagen om offentlig upphandling och EG-rätten. I handlingsplanen fastställs mål för perioden fram till 2010 och ett antal åtgärder för att nå målen redovisas. Riksdagen välkomnar handlingsplanen och avslutar därmed ärendet utan att göra några tillägg.- Behandlade dokument
- 8
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 13
- Anföranden och repliker
- 9, 35 minuter
- Justering
- 2007-05-08
- Debatt
- 2007-05-31
- Beslut
- 2007-05-31
Offentlig upphandling
Betänkande 2006/07:FiU13
Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om statliga bolag och offentlig upphandling. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om offentlig upphandling. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som Riksrevisionens styrelse och motionärerna tar upp.- Behandlade dokument
- 27
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 13, 43 minuter
- Justering
- 2007-01-30
- Debatt
- 2007-02-28
- Beslut
- 2007-02-28
Effektiv statsförvaltning m.m.
Betänkande 2006/07:FiU12
Riksdagen sade nej till förvaltningspolitiska motioner från allmänna motionstiden 2006. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om antalet myndigheter, utveckling av förvaltningens tjänster och effektivitet samt samhällsekonomiska analyser vid nedskärningar. Dessutom tar motionerna upp några frågor med anknytning till statens arbetsgivarpolitik, nämligen antidiskrimineringsfrågor i statsförvaltningen samt löne- och pensionsförmåner för chefer i statlig tjänst. Därutöver handlar ett par motioner om reglering av spelmarknaden.- Behandlade dokument
- 12
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 9, 35 minuter
- Justering
- 2007-02-13
- Debatt
- 2007-02-28
- Beslut
- 2007-02-28
Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
Motion 2006/07:Ub5 av Jörgen Hellman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub5 av Jörgen Hellman m.fl. s Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rekryteringsbidraget. Motivering Rekryteringsbidraget är till för personer som fyllt 25 år och som- Inlämnad
- 2006-11-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den kommunala musikskolan
Motion 2006/07:Ub389 av Jörgen Hellman och Christina Oskarsson (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub389 av Jörgen Hellman och Christina Oskarsson s Den kommunala musikskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att den kommunala musikskolan är tillgänglig för alla barn. Motivering Människors tillgång till- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbetalning av gårdsstödet
Motion 2006/07:Fi210 av Pär Nuder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi210 av Pär Nuder m.fl. s Utbetalning av gårdsstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen höjer för 2006 för utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar anslag 43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. med 6 540 500 000 kr samt beslutar att gårdsstödet, som annars skulle- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tjälsäkring av grusvägarna i Dalsland
Motion 2006/07:T427 av Jörgen Hellman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T427 av Jörgen Hellman m.fl. s Tjälsäkring av grusvägarna i Dalsland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om bärighets- och tjälsäkring av vägarna i Dalsland. Motivering Vägarna i Dalsland tillhör de mest tjälavstängda- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmiljö
Motion 2006/07:A319 av Phia Andersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A319 av Phia Andersson m.fl. s Arbetsmiljö Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 En internationaliserad arbetsmarknad 3 Regionala skyddsombud behöver effektivare verktyg 3 Ge Arbetsmiljöverket tillräckliga resurser 4 Kartlägg arbetsmiljöproblemen 4 EU:s arbetsmiljöarbete 5- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU5 2006/07:AU7 2006/07:AU9 2006/07:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Regional tillväxt
Motion 2006/07:N256 av Christina Oskarsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:N256 av Christina Oskarsson m.fl. s Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om användandet av strukturfonder och statliga medel för regional tillväxt. Motivering Globaliseringen i ekonomin och den alltmer- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bostadspolitik för välfärd
Motion 2006/07:C365 av Magdalena Streijffert m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:C365 av Magdalena Streijffert m.fl. s Bostadspolitik för välfärd Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Bostad en välfärdsfråga 2 En osund bostadsmarknad 2 Bostadsbrist och nyproduktion 3 Hinder för byggandet 5 Bygg för tillväxt och utveckling 5 En bostadsmarknad i balans 6- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2006/07:CU10 2006/07:CU19 2006/07:CU9
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Vänersjöfarten
Motion 2006/07:T297 av Christina Oskarsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T297 av Christina Oskarsson m.fl. s Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förbättra förutsättningarna för Vänersjöfarten. Motivering Vänersjöfarten har stor regional- och miljöpolitisk betydelse. Vänersjöfarten- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förnybar energi
Motion 2006/07:N354 av Peter Jonsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:N354 av Peter Jonsson m.fl. s Förnybar energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om förnybar energi. Motivering Sverige är en föregångare i arbetet med att minska behovet av fossil energi. Arbetet med att gå över till- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:NU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gemensamt retur- och pantsystem inom EU
Motion 2006/07:MJ227 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (s)
Motion till riksdagen 2006/07:MJ227 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman s Gemensamt retur- och pantsystem inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att ett gemensamt pant- och retursystem för burkar och flaskor införs inom EU.- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trollhättanpaketet
Motion 2006/07:T226 av Peter Jonsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T226 av Peter Jonsson m.fl. s Trollhättanpaketet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samtliga delar i Trollhättanpaketet genomförs fullt ut inom uppställda tidsramar. Motivering Västsverige är landets viktigaste- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag