Kadir Kasirga (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 208
- Titel
- Kriminalvårdare.
- Född år
- 1975
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
OSSE-delegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2020-03-08
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2020-03-08
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-03-08
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-03-08
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–20 och 22–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 18–20 och trafikutskottet 22–. Suppleant EU-nämnden 18–20 och 22– och arbetsmarknadsutskottet 18–20. Ledamot OSSE-delegationen 22–.
Föräldrar
Kocer Kasirga och undersköterskan Remziye Kasirga.
Utbildning
Grundskola, Turkiet. Gymnasieskola, samhällsvetenskapliga programmet, Kärrtorp, Stockholm, slutår 96. Långholmens folkhögskola, samhällspolitiska programmet 98. Södertörns högskola, kultur-, samhälls- och historieprogrammet, idéhistoria, statsvetenskap 99–06 .
Anställningar
Tågvärd, Connex Tunnelbanan, Stockholm 00–03. SL kundtjänst 04–08. Biljettkontrollant, Securitas AB 08–10. Biljettkontrollant och spärrexpeditör MTR AB 10–15. Kriminalvårdare, Kriminalvården 12–15.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 14–18. Ledamot, arbetsmarknadsnämnden, Stockholm 14–18. Ersättare, kommunstyrelsen, Stockholm 14–18 och oppositionsborgarråd 20–22. Ledamot arbetsmarknadsnämnden 14–18. Ordförande utbildningsnämnden 20–22. Stadsdelsnämndsordförande, Hässelby-Vällingby 14–18. Styrelseordförande, Stockholmshem AB 14–18. Styrelsesuppleant Sabo 17–19. Vice ordförande Sisab 20–22.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Seko Stockholm 11–19 Fackligt-politiskt ansvarig, Seko Stockholm 14–18.