Karin Enström (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 6
- Titel
- Kapten i amfibiekåren.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 48 98
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Moderaterna
Partisekreterare
Utrikesutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ordförande
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2026-09-21
- Ledig
- 2012-04-18 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2012-04-17
Moderaterna
- Partisekreterare
- 2022-10-19 –
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-11-29 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-01-19 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2017-12-19
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2012-04-17
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ordförande
- 2019-02-26 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2019-02-26
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2000-02-15
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-02-15 – 2002-09-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Ordförande
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Vice ordförande
- 2016-04-28 – 2016-05-25
- Ordförande
- 2016-04-12 – 2016-04-28
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Ordförande
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Ordförande
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Ordförande
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Ordförande
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Vice ordförande
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Deputerad
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Deputerad
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Deputerad
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Deputerad
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Suppleant
- 2001-10-25 – 2001-12-11
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2002-04-18 – 2002-06-04
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2017-12-19 – 2019-02-14
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2017-12-19
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ordförande
- 2024-06-19 –
- Ledamot
- 2024-04-10 – 2024-06-19
- Suppleant
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ordförande
- 2018-10-24 – 2022-10-24
- Vice ordförande
- 2014-11-05 – 2018-10-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-05
- Ordförande
- 2010-11-17 – 2012-04-17
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2022-10-02
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-04-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 –
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-26
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-04 – 2022-11-08
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Försvarsdepartementet
- Försvarsminister
- 2012-04-18 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Partisekreterare Moderaterna 22–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot försvarsutskottet 02–10 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 99, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, vice ordförande 09 och ordförande 10, 11, 15 och 16. Ledamot EU-nämnden 17–19 och konstitutionsutskottet 19, ordförande 19–22 och vice ordförande 22. Suppleant konstitutionsutskottet 98–00, utrikesutskottet 98–10, 18 och 22–, justitieutskottet 00–02, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 01, 02, 03 och 20, utrikes- och konstitutionsutskottet 02 och socialförsäkringsutskottet 02–06. Ordförande, Försvarsberedningen 08–12. Ordförande utrikesutskottet 10–12 och vice ordförande 14–22. Suppleant Utrikesnämnden 14–, EU-nämnden 14–17 och riksdagsstyrelsen 18–22. Ledamot, Utrikesnämnden 10–12, krigsdelegationen 10– och riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 20–. Ordförande riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10–12 och 18–22, vice ordförande 14–18. Ledamot riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14. Suppleant riksdagens delegation till Natos politiska församling 22–. Statsråd och chef (försvarsminister), Försvarsdepartementet 120418–141003.
Föräldrar
Överläkaren Staffan Landerholm och fil.kand. Olena Tingdal.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, S:t Eskils skola, slutår 84. Marinens officershögskola, examen 87. Allmän kurs, Marinens krigshögskola 88. Högre kurs, Krigshögskolan 93. Fänrik, Vaxholms kustartilleriregemente 87, löjtnant 88, kapten 93.
Anställningar
Generalsekreterare, MUF 91–92. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 93–94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande, försvarsberedningen 08–12. Ledamot 2020 års grundlagskommitté 19–23.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Eskilstuna 88–91. Kommunfullmäktig, Vaxholm 94–12 och 14–, ordförande 02–06, 10–12 och 14–22. Ersättare, kommunstyrelsen 94–02. Ledamot, valberedningen, ordförande 02–. Ersättare, nämnden för utbildning och social service 95–98. Representant, Länsstyrelsens skärgårdsråd 03–06. Ersättare, Skärgårdsstiftelsen 03–06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Fri- och rättigheter, m.m.
Betänkande 2018/19:KU27
Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska se över och stärka det grundlagsreglerade egendomsskyddet.
Konstitutionsutskottet anser att det är betydelsefullt att samhället värnar äganderätten och att markägare så långt som möjligt bör få bestämma över sin egendom. Beslut som rör exempelvis skydd av värdefulla områden, arter och ekosystem bör bygga på samarbete med markägare och respekt för äganderätten. Med stärkt egendomsskydd säkras Sveriges viktiga naturtillgångar och en omställning till ett mer hållbart samhälle, enligt utskottet.
Förslaget till tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om fri- och rättighetsfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner i ämnet.
- Behandlade dokument
- 43
- Förslagspunkter
- 24
- Reservationer
- 28
- Anföranden och repliker
- 9, 52 minuter
- Justering
- 2019-06-11
- Bordläggning
- 2019-06-14
- Debatt
- 2019-06-17
- Beslut
- 2019-06-18
Granskningsbetänkande
Betänkande 2018/19:KU20
Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 18 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen och statsråds tjänsteutövning.
Granskningen debatterades i kammaren och sedan avslutade riksdagen ärendet.
- Anföranden och repliker
- 34, 72 minuter
- Justering
- 2019-06-04
- Bordläggning
- 2019-06-14
- Debatt
- 2019-06-17
Författningsfrågor
Betänkande 2018/19:KU30
Riksdagen anser att den tidspressade budgetprocessen under hösten 2018 väcker flera frågor kring budgetprocessen efter ett val och de snäva tidsramar som finns för beredning och beslut i riksdagen. En parlamentarisk kommitté bör därför se över reglerna för lämnandet av budgetpropositionen och bestämmelserna om provisorisk budget. Riksdagen riktade ett tillkännagivande om det här till riksdagsstyrelsen.
Riksdagen anser också att en parlamentarisk kommitté bör se över regleringen av krigsdelegationen. Enligt riksdagen bör kommittén bland annat analysera om ordningen med en krigsdelegation fortfarande är ett ändamålsenligt sätt att organisera riksdagens arbete i krig och i krigsfara. Riksdagen riktade ett tillkännagivande om det här till regeringen.
Förslagen om de två tillkännagivandena har sin grund i två så kallade utskottsinitiativ från konstitutionsutskottet. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion. Riksdagen sa nej till alla motionsförslag inom författningsfrågor från den allmänna motionstiden 2018.
- Behandlade dokument
- 36
- Förslagspunkter
- 34
- Reservationer
- 25
- Anföranden och repliker
- 12, 43 minuter
- Justering
- 2019-05-09
- Bordläggning
- 2019-05-14
- Debatt
- 2019-05-15
- Beslut
- 2019-05-15
Offentlig förvaltning
Betänkande 2018/19:KU28
Regeringen bör göra en översyn av den centrala krisledningsorganisationen med målet att inrätta ett nationellt säkerhetsråd för krisledning vid Statsrådsberedningen. Det anser riksdagen som riktar ett så kallat tillkännagivande om det till regeringen.
Riksdagen säger samtidigt nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om handläggningstiden hos myndigheter, tolkning vid myndighetskontakter och statstjänstemannautbildning.
- Behandlade dokument
- 38
- Förslagspunkter
- 17
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 7, 32 minuter
- Justering
- 2019-05-09
- Bordläggning
- 2019-05-14
- Debatt
- 2019-05-15
- Beslut
- 2019-05-15
Val av justitieombudsman
Val av justitieombudsman.- Datum
- 2019-05-15
Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen
Motion 2018/19:2573 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2573 av Josefin Malmqvist m.fl. M Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att etablera ett tillväxtramverk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU12 2018/19:CU5 2018/19:NU7 2018/19:SfU15 2018/19:SfU18 2018/19:SkU10 2018/19:SoU9 2018/19:UbU15 2018/19:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Rätt till ersättning vid avspärrning
Motion 2018/19:2607 av Karin Enström (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2607 av Karin Enström M Rätt till ersättning vid avspärrning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra möjligheterna för anhöriga till brottsoffer att få ersättning på grund av avspärrningar eller andra tvångsåtgärder och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett ja ska vara ett ja – Sverige måste ta tag i integrationen
Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. M Ett ja ska vara ett ja Sverige måste ta tag i integrationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fokus på jobb, språk och utbildning från dag ett och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 29
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU7 2018/19:AU9 2018/19:CU11 2018/19:JuU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU19 2018/19:SfU20 2018/19:SfU21 2018/19:SkU10 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU11 2018/19:UbU12 2018/19:UbU7 2018/19:UbU9
Utöka jakten på skarv och säl
Motion 2018/19:2156 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2156 av Niklas Wykman m.fl. M Utöka jakten på skarv och säl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa licensjakt på skarv och säl samt möjligheten att vidta ytterligare åtgärder för att minska bestånd av skarv- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:MJU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från möte i Europeiska rådet den 25 november.- Datum
- 2018-11-28
Mobilförbud på cykel
Motion 2018/19:1261 av Karin Enström (M)
Motion till riksdagen 2018/19:1261 av Karin Enström M Mobilförbud på cykel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att undersöka hur många olyckor som orsakas av mobilsurfande cyklister och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Ökad användning av hjärtstartare
Motion 2018/19:1387 av Karin Enström (M)
Motion till riksdagen 2018/19:1387 av Karin Enström M Ökad användning av hjärtstartare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka användningen, registreringen och tillgängligheten av hjärtstartare och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ledarskapsprogram om tydligare krav och regler i skolan för rektorer
Motion 2018/19:939 av Karin Enström (M)
Motion till riksdagen 2018/19:939 av Karin Enström M Ledarskapsprogram om tydligare krav och regler i skolan för rektorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta ett ledarskapsprogram för rektorer med fokus på tydligare krav och regler- Inlämnad
- 2018-11-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Återrapportering från Europeiska rådets- Datum
- 2018-10-23