Katarina Brännström (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Försäkringskonsult.
- Född år
- 1950
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 99
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
Moderaterna
- Kvittningsperson
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2019-09-24 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-03-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-03-23 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2018-11-20
Valberedningen
- Ordförande
- 2018-09-24 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2016-10-26 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2016-10-25 – 2016-10-25
- Ledamot
- 2013-01-22 – 2016-10-25
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-17, socialutskottet 17-18 och socialförsäkringsutskottet 18-. Suppleant justitieutskottet 06-10, civilutskottet 06-10, socialutskottet 10-14 och EU-nämnden 18-. Ledamot valberedningen 13-16, vice ordförande 16-18 och ordförande 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 06-14.
Föräldrar
Trävaruhandlaren Torsten Nilsson och socialarbetaren Rut Nilsson, f. Olsson.
Utbildning
Gymnasieskola, ek/handel i Växjö, slutår 73. Läkarsekreterarutbildning, Växjö 74. Interna utbildningar inom försäkring, 90-talet.
Anställningar
Läkarsekreterare, Kronobergs landsting 74-80. Banktjänsteman PK-banken i Växjö 80-85. Vd-sekreterare, Sydost Invest AB i Växjö 85-88. Egenföretagare inom försäkringsmäkleri, Försäkringsbyrån AB, Växjö 88-99. Mäklarassistent 99-00. Försäkringskonsult, Försäkringsbyrån Brännström & Co 01-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Pensionsgruppen 18-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Växjö 94-. Ledamot, kommunstyrelsen 94-02. Vice ordförande, kulturnämnden 98-02. Ordförande, kommunens revisorer 02-06. Ledamot, social- och omsorgsnämnden, 90-talet och polisnämnden 94-98, Växjö kommun. Ledamot, Växjö polisnämnd 94-02. Ledamot, Värends räddningstjänst 02-06. Nämndeman, Kammarrätten 98-02. Ledamot, Polisstyrelsen 02-14. Ledamot, Kronofogdemyndighetens styrelse 94-98. Ledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs läns insynsråd 10-. Ledamot, Rådet för Polisregion Syd 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Växjö stads Moderater, t.o.m. 00. Förbundsordförande, Moderaterna i Kronoberg 01-. Styrelsesekreterare, Läkarsekreterarföreningen i Kronoberg 76-79. Styrelseledamot, Växjö Montessoriförening, slutet av 80-talet. Ersättare, Växjö-Marias kyrkoråd, 90-talet. Styrelseledamot, Kulturparken Småland AB 06-15.
Bostadsort
Växjö