Katarina Brännström (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Försäkringskonsult.
- Född år
- 1950
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 99
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
Moderaterna
- Kvittningsperson
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2019-09-24 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-03-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-03-23 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2018-11-20
Valberedningen
- Ordförande
- 2018-09-24 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2016-10-26 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2016-10-25 – 2016-10-25
- Ledamot
- 2013-01-22 – 2016-10-25
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-17, socialutskottet 17-18 och socialförsäkringsutskottet 18-. Suppleant justitieutskottet 06-10, civilutskottet 06-10, socialutskottet 10-14 och EU-nämnden 18-. Ledamot valberedningen 13-16, vice ordförande 16-18 och ordförande 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 06-14.
Föräldrar
Trävaruhandlaren Torsten Nilsson och socialarbetaren Rut Nilsson, f. Olsson.
Utbildning
Gymnasieskola, ek/handel i Växjö, slutår 73. Läkarsekreterarutbildning, Växjö 74. Interna utbildningar inom försäkring, 90-talet.
Anställningar
Läkarsekreterare, Kronobergs landsting 74-80. Banktjänsteman PK-banken i Växjö 80-85. Vd-sekreterare, Sydost Invest AB i Växjö 85-88. Egenföretagare inom försäkringsmäkleri, Försäkringsbyrån AB, Växjö 88-99. Mäklarassistent 99-00. Försäkringskonsult, Försäkringsbyrån Brännström & Co 01-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Pensionsgruppen 18-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Växjö 94-. Ledamot, kommunstyrelsen 94-02. Vice ordförande, kulturnämnden 98-02. Ordförande, kommunens revisorer 02-06. Ledamot, social- och omsorgsnämnden, 90-talet och polisnämnden 94-98, Växjö kommun. Ledamot, Växjö polisnämnd 94-02. Ledamot, Värends räddningstjänst 02-06. Nämndeman, Kammarrätten 98-02. Ledamot, Polisstyrelsen 02-14. Ledamot, Kronofogdemyndighetens styrelse 94-98. Ledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs läns insynsråd 10-. Ledamot, Rådet för Polisregion Syd 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Växjö stads Moderater, t.o.m. 00. Förbundsordförande, Moderaterna i Kronoberg 01-. Styrelsesekreterare, Läkarsekreterarföreningen i Kronoberg 76-79. Styrelseledamot, Växjö Montessoriförening, slutet av 80-talet. Ersättare, Växjö-Marias kyrkoråd, 90-talet. Styrelseledamot, Kulturparken Småland AB 06-15.
Bostadsort
Växjö
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utstationerad arbetskraft och snedvriden konkurrens på svensk arbetsmarknad
Interpellation 2012/13:427 av Brink, Josefin (V)
den 20 maj Interpellation 2012/13:427 Utstationerad arbetskraft och snedvriden konkurrens på svensk arbetsmarknad av Josefin Brink V till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M I en ny LO-rapport analyseras de mekanismer som, inom ramen för EU:s fria rörlighet, gör att svenska kollektivavtal i dagsläget inte- Inlämnad
- 2013-05-20
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Arbetslösheten i Hylte
Interpellation 2012/13:93 av Nilsson, Jennie (S)
den 6 november Interpellation 2012/13:93 Arbetslösheten i Hylte av Jennie Nilsson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Vi har omkring 400 000 arbetslösa i landet. Siffran kan befaras öka betydligt, då stora företag som Telia, Volvo, SSAB och Astra Zeneca har varslat om uppsägningar. I deras spår kommer- Inlämnad
- 2012-11-06
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Åtgärder mot varsel
Interpellation 2012/13:79 av Hultqvist, Peter (S)
den 31 oktober Interpellation 2012/13:79 Åtgärder mot varsel av Peter Hultqvist S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Under september månad i år varslades 7 300 personer om uppsägning från sina arbeten. Det är en ökning motsvarande 60 procent på ett år. Samtidigt har antalet lediga platser minskat med- Inlämnad
- 2012-10-31
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Jobbkrisen i Jönköping
Interpellation 2012/13:110 av Persson, Peter (S)
den 12 november Interpellation 2012/13:110 Jobbkrisen i Jönköping av Peter Persson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Nyligen kom beskedet från Husqvarna AB om varsel av 300 anställda. Till detta ska läggas de 250 personer som i somras fick samma besked. Detta, tillsammans med en allmän osäkerhet- Inlämnad
- 2012-11-12
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Minska risken för viltolyckor
Motion 2012/13:T358 av Johan Hultberg och Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:T358 av Johan Hultberg och Katarina Brännström M Minska risken för viltolyckor M1762 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det snarast bör genomföras en kartläggning och analys av regionala skillnader i viltolycksfrekvens.- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förenklade regler för småföretag
Motion 2012/13:N291 av Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:N291 av Katarina Brännström M Förenklade regler för småföretag M1531 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förenklade regler för småföretag. Motivering För att skapa fler jobb och få bättre tillväxt är det viktigt- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dispens från biotopskydd
Motion 2012/13:MJ361 av Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ361 av Katarina Brännström M Dispens från biotopskydd M1520 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till dispens från biotopskyddet i jordbruk. Motivering Huvudsyftet med biotopskyddet i dagens lagstiftning- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsning av elektronisk kommunikation inom rättspsykiatrin
Motion 2012/13:So424 av Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So424 av Katarina Brännström M Begränsning av elektronisk kommunikation inom rättspsykiatrin M1507 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka rätten att inskränka elektronisk kommunikation- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skärpning av hela gode män-systemet
Motion 2012/13:C320 av Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:C320 av Katarina Brännström M Skärpning av hela gode män-systemet M1535 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kontrollen av gode män, överförmyndare och länsstyrelser förbättras och kontrolleras så att kvaliteten- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minska skadeverkningarna orsakade av vildsvin
Motion 2012/13:MJ362 av Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ362 av Katarina Brännström M Minska skadeverkningarna orsakade av vildsvin M1338 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheterna att minska skadeverkningarna orsakade av vildsvin. Motivering Vildsvinspopulationen- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre möjligheter för anhörigvårdare
Motion 2012/13:So425 av Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So425 av Katarina Brännström M Bättre möjligheter för anhörigvårdare M1311 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheterna att ge bättre stöd till anhörigvårdare. Motivering Många vårdar eller stödjer någon närstående- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jämnare beskattning på ren energi
Motion 2012/13:Sk346 av Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk346 av Katarina Brännström M Jämnare beskattning på ren energi M1292 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att göra en översyn av en jämnare beskattning på ren energi. Motivering Syftet med många klimatskatter- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ny kommunreform för färre kommuner
Motion 2012/13:K295 av Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:K295 av Katarina Brännström M Ny kommunreform för färre kommuner M1343 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av behovet av en ny kommunreform för färre kommuner. Motivering Kommunerna står inför stora utmaningar.- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Företagande i glesbygd
Motion 2012/13:Sk348 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk348 av Finn Bengtsson m.fl. M Företagande i glesbygd M1269 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av att skapa ännu bättre möjligheter för företagande i glesbygd. Motivering Alliansregeringen för sedan- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
SOS Alarm
Skriftlig fråga 2007/08:1370 av Brännström, Katarina (m)
den 17 juni Fråga 2007/08:1370 SOS Alarm av Katarina Brännström m till näringsminister Maud Olofsson c Det har hörts kritik i medierna mot SOS Alarm gällande utebliven tillkallelse av polis vid olyckor där brott kan misstänkas. På detta sätt försvåras polisutredning och brottslingar kan gå fria. Då SOS Alarm ej- Inlämnad
- 2008-06-17
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Ny marknadsföringslag m.m.
Betänkande 2007/08:CU21
Aggressiv marknadsföring, som till exempel oönskad och påträngande telefonförsäljning, ska uttryckligen förbjudas. Det är en av nyheterna i den nya marknadsföringslag som riksdagen har sagt ja till, på förslag från regeringen. Lagen är en anpassning till gällande lagstiftning inom EU och börjar gälla den 1 juli 2008. En annan nyhet i den nya lagen är ett förbud mot direkta köpuppmaningar i reklam till barn i samtliga medier. Lagens tillämpningsområde utvidgas till att även gälla information som lämnas efter ett köp. Därmed blir det förbjudet för en näringsidkare att, efter ett köp, exempelvis lämna felaktig information om rätten att göra en reklamation. De regler som finns i dag om sanktionsmöjligheter mot näringsidkare, till exempel böter eller skadestånd, blir kvar.- Behandlade dokument
- 20
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 31, 102 minuter
- Justering
- 2008-05-22
- Debatt
- 2008-06-04
- Beslut
- 2008-06-04
Frågor om s.k. sms-lån och överskuldsättning
Betänkande 2007/08:CU10
Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om sms-lån och överskuldsättning. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om särskild lagstiftning för sms-lån och olika åtgärder för att förhindra överskuldsättning.- Behandlade dokument
- 21
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 18, 56 minuter
- Beredning
- 2008-02-12
- Justering
- 2008-03-13
- Debatt
- 2008-04-02
- Beslut
- 2008-04-02
Konsumentfrågor
Betänkande 2007/08:CU9
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om konsumentfrågor. Motionerna handlar om konsumentpolitiken inom EU, konsumentskydd och stöd till konsumentorganisationer.- Behandlade dokument
- 16
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 22, 1 minuter
- Justering
- 2008-02-21
- Debatt
- 2008-03-05
- Beslut
- 2008-03-05
Kommuner som bryter mot kommunallagen
Skriftlig fråga 2007/08:847 av Brännström, Katarina (m)
den 22 februari Fråga 2007/08:847 Kommuner som bryter mot kommunallagen av Katarina Brännström m till statsrådet Mats Odell kd Kommunallagen 2 kap. 8 behandlar kommunernas roll som näringsidkare. I denna lagtext fastslås det att individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare endast får lämnas om det finns- Inlämnad
- 2008-02-22
- Besvarare
- Mats Odell (KD)