Katarina Brännström (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Försäkringskonsult.
- Född år
- 1950
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 99
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
Moderaterna
- Kvittningsperson
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2019-09-24 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-03-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-03-23 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2018-11-20
Valberedningen
- Ordförande
- 2018-09-24 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2016-10-26 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2016-10-25 – 2016-10-25
- Ledamot
- 2013-01-22 – 2016-10-25
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-17, socialutskottet 17-18 och socialförsäkringsutskottet 18-. Suppleant justitieutskottet 06-10, civilutskottet 06-10, socialutskottet 10-14 och EU-nämnden 18-. Ledamot valberedningen 13-16, vice ordförande 16-18 och ordförande 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 06-14.
Föräldrar
Trävaruhandlaren Torsten Nilsson och socialarbetaren Rut Nilsson, f. Olsson.
Utbildning
Gymnasieskola, ek/handel i Växjö, slutår 73. Läkarsekreterarutbildning, Växjö 74. Interna utbildningar inom försäkring, 90-talet.
Anställningar
Läkarsekreterare, Kronobergs landsting 74-80. Banktjänsteman PK-banken i Växjö 80-85. Vd-sekreterare, Sydost Invest AB i Växjö 85-88. Egenföretagare inom försäkringsmäkleri, Försäkringsbyrån AB, Växjö 88-99. Mäklarassistent 99-00. Försäkringskonsult, Försäkringsbyrån Brännström & Co 01-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Pensionsgruppen 18-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Växjö 94-. Ledamot, kommunstyrelsen 94-02. Vice ordförande, kulturnämnden 98-02. Ordförande, kommunens revisorer 02-06. Ledamot, social- och omsorgsnämnden, 90-talet och polisnämnden 94-98, Växjö kommun. Ledamot, Växjö polisnämnd 94-02. Ledamot, Värends räddningstjänst 02-06. Nämndeman, Kammarrätten 98-02. Ledamot, Polisstyrelsen 02-14. Ledamot, Kronofogdemyndighetens styrelse 94-98. Ledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs läns insynsråd 10-. Ledamot, Rådet för Polisregion Syd 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Växjö stads Moderater, t.o.m. 00. Förbundsordförande, Moderaterna i Kronoberg 01-. Styrelsesekreterare, Läkarsekreterarföreningen i Kronoberg 76-79. Styrelseledamot, Växjö Montessoriförening, slutet av 80-talet. Ersättare, Växjö-Marias kyrkoråd, 90-talet. Styrelseledamot, Kulturparken Småland AB 06-15.
Bostadsort
Växjö
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utstationerad arbetskraft och snedvriden konkurrens på svensk arbetsmarknad
Interpellation 2012/13:427 av Brink, Josefin (V)
den 20 maj Interpellation 2012/13:427 Utstationerad arbetskraft och snedvriden konkurrens på svensk arbetsmarknad av Josefin Brink V till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M I en ny LO-rapport analyseras de mekanismer som, inom ramen för EU:s fria rörlighet, gör att svenska kollektivavtal i dagsläget inte- Inlämnad
- 2013-05-20
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Arbetslösheten i Hylte
Interpellation 2012/13:93 av Nilsson, Jennie (S)
den 6 november Interpellation 2012/13:93 Arbetslösheten i Hylte av Jennie Nilsson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Vi har omkring 400 000 arbetslösa i landet. Siffran kan befaras öka betydligt, då stora företag som Telia, Volvo, SSAB och Astra Zeneca har varslat om uppsägningar. I deras spår kommer- Inlämnad
- 2012-11-06
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Åtgärder mot varsel
Interpellation 2012/13:79 av Hultqvist, Peter (S)
den 31 oktober Interpellation 2012/13:79 Åtgärder mot varsel av Peter Hultqvist S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Under september månad i år varslades 7 300 personer om uppsägning från sina arbeten. Det är en ökning motsvarande 60 procent på ett år. Samtidigt har antalet lediga platser minskat med- Inlämnad
- 2012-10-31
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Jobbkrisen i Jönköping
Interpellation 2012/13:110 av Persson, Peter (S)
den 12 november Interpellation 2012/13:110 Jobbkrisen i Jönköping av Peter Persson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Nyligen kom beskedet från Husqvarna AB om varsel av 300 anställda. Till detta ska läggas de 250 personer som i somras fick samma besked. Detta, tillsammans med en allmän osäkerhet- Inlämnad
- 2012-11-12
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Minska risken för viltolyckor
Motion 2012/13:T358 av Johan Hultberg och Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:T358 av Johan Hultberg och Katarina Brännström M Minska risken för viltolyckor M1762 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det snarast bör genomföras en kartläggning och analys av regionala skillnader i viltolycksfrekvens.- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förenklade regler för småföretag
Motion 2012/13:N291 av Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:N291 av Katarina Brännström M Förenklade regler för småföretag M1531 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förenklade regler för småföretag. Motivering För att skapa fler jobb och få bättre tillväxt är det viktigt- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dispens från biotopskydd
Motion 2012/13:MJ361 av Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ361 av Katarina Brännström M Dispens från biotopskydd M1520 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till dispens från biotopskyddet i jordbruk. Motivering Huvudsyftet med biotopskyddet i dagens lagstiftning- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsning av elektronisk kommunikation inom rättspsykiatrin
Motion 2012/13:So424 av Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So424 av Katarina Brännström M Begränsning av elektronisk kommunikation inom rättspsykiatrin M1507 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka rätten att inskränka elektronisk kommunikation- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skärpning av hela gode män-systemet
Motion 2012/13:C320 av Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:C320 av Katarina Brännström M Skärpning av hela gode män-systemet M1535 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kontrollen av gode män, överförmyndare och länsstyrelser förbättras och kontrolleras så att kvaliteten- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minska skadeverkningarna orsakade av vildsvin
Motion 2012/13:MJ362 av Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ362 av Katarina Brännström M Minska skadeverkningarna orsakade av vildsvin M1338 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheterna att minska skadeverkningarna orsakade av vildsvin. Motivering Vildsvinspopulationen- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre möjligheter för anhörigvårdare
Motion 2012/13:So425 av Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So425 av Katarina Brännström M Bättre möjligheter för anhörigvårdare M1311 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheterna att ge bättre stöd till anhörigvårdare. Motivering Många vårdar eller stödjer någon närstående- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jämnare beskattning på ren energi
Motion 2012/13:Sk346 av Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk346 av Katarina Brännström M Jämnare beskattning på ren energi M1292 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att göra en översyn av en jämnare beskattning på ren energi. Motivering Syftet med många klimatskatter- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ny kommunreform för färre kommuner
Motion 2012/13:K295 av Katarina Brännström (M)
Motion till riksdagen 2012/13:K295 av Katarina Brännström M Ny kommunreform för färre kommuner M1343 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av behovet av en ny kommunreform för färre kommuner. Motivering Kommunerna står inför stora utmaningar.- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Företagande i glesbygd
Motion 2012/13:Sk348 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk348 av Finn Bengtsson m.fl. M Företagande i glesbygd M1269 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av att skapa ännu bättre möjligheter för företagande i glesbygd. Motivering Alliansregeringen för sedan- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag