Katarina Brännström (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Försäkringskonsult.
- Född år
- 1950
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 99
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
Moderaterna
- Kvittningsperson
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2019-09-24 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-03-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-03-23 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2018-11-20
Valberedningen
- Ordförande
- 2018-09-24 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2016-10-26 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2016-10-25 – 2016-10-25
- Ledamot
- 2013-01-22 – 2016-10-25
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-17, socialutskottet 17-18 och socialförsäkringsutskottet 18-. Suppleant justitieutskottet 06-10, civilutskottet 06-10, socialutskottet 10-14 och EU-nämnden 18-. Ledamot valberedningen 13-16, vice ordförande 16-18 och ordförande 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 06-14.
Föräldrar
Trävaruhandlaren Torsten Nilsson och socialarbetaren Rut Nilsson, f. Olsson.
Utbildning
Gymnasieskola, ek/handel i Växjö, slutår 73. Läkarsekreterarutbildning, Växjö 74. Interna utbildningar inom försäkring, 90-talet.
Anställningar
Läkarsekreterare, Kronobergs landsting 74-80. Banktjänsteman PK-banken i Växjö 80-85. Vd-sekreterare, Sydost Invest AB i Växjö 85-88. Egenföretagare inom försäkringsmäkleri, Försäkringsbyrån AB, Växjö 88-99. Mäklarassistent 99-00. Försäkringskonsult, Försäkringsbyrån Brännström & Co 01-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Pensionsgruppen 18-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Växjö 94-. Ledamot, kommunstyrelsen 94-02. Vice ordförande, kulturnämnden 98-02. Ordförande, kommunens revisorer 02-06. Ledamot, social- och omsorgsnämnden, 90-talet och polisnämnden 94-98, Växjö kommun. Ledamot, Växjö polisnämnd 94-02. Ledamot, Värends räddningstjänst 02-06. Nämndeman, Kammarrätten 98-02. Ledamot, Polisstyrelsen 02-14. Ledamot, Kronofogdemyndighetens styrelse 94-98. Ledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs läns insynsråd 10-. Ledamot, Rådet för Polisregion Syd 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Växjö stads Moderater, t.o.m. 00. Förbundsordförande, Moderaterna i Kronoberg 01-. Styrelsesekreterare, Läkarsekreterarföreningen i Kronoberg 76-79. Styrelseledamot, Växjö Montessoriförening, slutet av 80-talet. Ersättare, Växjö-Marias kyrkoråd, 90-talet. Styrelseledamot, Kulturparken Småland AB 06-15.
Bostadsort
Växjö
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Äldre på framtidens arbetsmarknad
Interpellation 2014/15:493 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2014/15:493 Äldre på framtidens arbetsmarknad av Katarina Brännström M till Statsrådet Kristina Persson S Siffror från Skattebetalarnas förening, som bygger på data från Eurostat, visar på att andelen människor i Sverige över 65 år som jobbar ökar mest i hela EU. Sedan 2006 har andelen ökat med 6 procentenheter.- Inlämnad
- 2015-04-08
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Heltid
Interpellation 2014/15:492 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2014/15:492 Heltid av Katarina Brännström M till Statsrådet Åsa Regnér S Inför valet gick Socialdemokraterna till val på rätt till heltid, som en jämställdhetsfråga. Flera gånger har detta löfte ställts ut. Den 16 juni 2012 skrev partisekreterare Carin Jämtin på följande sätt om att alla S-styrda kommuner- Inlämnad
- 2015-04-08
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Ett längre arbetsliv
Interpellation 2014/15:430 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2014/15:430 Ett längre arbetsliv av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har flera gånger påtalat vikten av att fler arbetar längre upp i åren. Ett välkänt faktum är att vi lever allt längre och är friskare långt upp i åren. Den demografiska- Inlämnad
- 2015-03-20
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Varsel och jobb som försvinner
Interpellation 2014/15:429 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2014/15:429 Varsel och jobb som försvinner av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Den senaste månaden har varit en dyster tid med flera stora varsel om uppsägningar som lämnats. Det är mycket stora varsel inom telekombranschen. Sony varslade 1 000 personer i Lund. Senare varslade- Inlämnad
- 2015-03-20
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Ett längre arbetsliv
Interpellation 2014/15:326 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2014/15:326 Ett längre arbetsliv av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har flera gånger påtalat vikten av att fler arbetar längre upp i åren. Ett välkänt faktum är att vi lever allt längre och är friskare långt upp i åren. Den demografiska- Inlämnad
- 2015-02-20
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Varsel och jobb som försvinner
Interpellation 2014/15:325 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2014/15:325 Varsel och jobb som försvinner av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Senaste månaden har flera stora varsel om uppsägningar lämnats runt om i vårt land. Det största är SSAB i Borlänge med 210 medarbetare men också flera andra varsel, som 130 anställda på ett plåtföretag- Inlämnad
- 2015-02-20
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Nyanländas sysselsättning inom två år
Interpellation 2014/15:221 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2014/15:221 Nyanländas sysselsättning inom två år av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Den 15 januari citerades arbetsmarknadsministern i Svenska Dagbladet när hon sade att två år ska räcka för en nyanländ i Sverige att få ett arbete. Även i SVT Agenda den 18 januari upprepade- Inlämnad
- 2015-01-26
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Lex Laval
Interpellation 2014/15:122 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2014/15:122 Lex Laval av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Lex Laval är en lag som tillkom efter en dom i EU-domstolen 2007, den så kallade Lavaldomen. Domstolen ansåg att fackförbundet Byggnads krävt mer än vad direktivet för utstationering av arbetskraft gav dem rätt till- Inlämnad
- 2014-11-13
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Turordningsregler i LAS
Interpellation 2014/15:121 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2014/15:121 Turordningsregler i LAS av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Sedan början av 2000-talet finns ett undantag i turordningsreglerna vid uppsägning i lagen om anställningsskydd, LAS. Det var ett riksdagsbeslut som Alliansen tillsammans med Miljöpartiet drev igenom.- Inlämnad
- 2014-11-13
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)