Katarina Brännström (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Försäkringskonsult.
- Född år
- 1950
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 99
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
Moderaterna
- Kvittningsperson
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2019-09-24 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-03-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-03-23 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2018-11-20
Valberedningen
- Ordförande
- 2018-09-24 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2016-10-26 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2016-10-25 – 2016-10-25
- Ledamot
- 2013-01-22 – 2016-10-25
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-17, socialutskottet 17-18 och socialförsäkringsutskottet 18-. Suppleant justitieutskottet 06-10, civilutskottet 06-10, socialutskottet 10-14 och EU-nämnden 18-. Ledamot valberedningen 13-16, vice ordförande 16-18 och ordförande 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 06-14.
Föräldrar
Trävaruhandlaren Torsten Nilsson och socialarbetaren Rut Nilsson, f. Olsson.
Utbildning
Gymnasieskola, ek/handel i Växjö, slutår 73. Läkarsekreterarutbildning, Växjö 74. Interna utbildningar inom försäkring, 90-talet.
Anställningar
Läkarsekreterare, Kronobergs landsting 74-80. Banktjänsteman PK-banken i Växjö 80-85. Vd-sekreterare, Sydost Invest AB i Växjö 85-88. Egenföretagare inom försäkringsmäkleri, Försäkringsbyrån AB, Växjö 88-99. Mäklarassistent 99-00. Försäkringskonsult, Försäkringsbyrån Brännström & Co 01-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Pensionsgruppen 18-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Växjö 94-. Ledamot, kommunstyrelsen 94-02. Vice ordförande, kulturnämnden 98-02. Ordförande, kommunens revisorer 02-06. Ledamot, social- och omsorgsnämnden, 90-talet och polisnämnden 94-98, Växjö kommun. Ledamot, Växjö polisnämnd 94-02. Ledamot, Värends räddningstjänst 02-06. Nämndeman, Kammarrätten 98-02. Ledamot, Polisstyrelsen 02-14. Ledamot, Kronofogdemyndighetens styrelse 94-98. Ledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs läns insynsråd 10-. Ledamot, Rådet för Polisregion Syd 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Växjö stads Moderater, t.o.m. 00. Förbundsordförande, Moderaterna i Kronoberg 01-. Styrelsesekreterare, Läkarsekreterarföreningen i Kronoberg 76-79. Styrelseledamot, Växjö Montessoriförening, slutet av 80-talet. Ersättare, Växjö-Marias kyrkoråd, 90-talet. Styrelseledamot, Kulturparken Småland AB 06-15.
Bostadsort
Växjö
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Skyltning vid vägar på landsbygden
Interpellation 2019/20:223 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2019/20:223 Skyltning vid vägar på landsbygden av Katarina Brännström M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Att kunna verka och leva på landsbygden är en förutsättning för ett öppet landskap och ett levande näringsliv överallt i Sverige. Vi vill att människor ska kunna finna sin utkomst även utanför- Inlämnad
- 2019-12-17
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Migrationsdomstolarnas budget
Interpellation 2019/20:227 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2019/20:227 Migrationsdomstolarnas budget av Katarina Brännström M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Migrationsdomstolarna får ett anslag som totalt uppgår till 782 miljoner kronor nästa år en sänkning på mer än 100 miljoner kronor från anslagsnivån 2019. Detta trots att migrationsdomstolarna- Inlämnad
- 2019-12-17
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Svenska institutets webbplats sweden.se
Interpellation 2019/20:116 av Ludvig Aspling (SD)
Interpellation 2019/20:116 Svenska institutets webbplats sweden.se av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Anna Hallberg S Sveriges officiella webbplats sweden.se finns till för att ge en positiv bild av Sverige. Vi är dock mycket kritiska till vilka sidor av Sverige som lyfts fram, till vilken publik och till kvaliteten- Inlämnad
- 2019-11-08
- Besvarare
- Statsrådet Anna Hallberg (S)
Svenska institutets marknadsföring av Sverige
Interpellation 2019/20:102 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2019/20:102 Svenska institutets marknadsföring av Sverige av Katarina Brännström M till Statsrådet Anna Hallberg S Svenska institutet, som är ansvarigt för att öka omvärldens intresse för Sverige är ansvarig myndighet för sweden.se. Hemsidan skapades för att människor runt om i världen enkelt ska kunna- Inlämnad
- 2019-11-04
- Besvarare
- Statsrådet Anna Hallberg (S)
Brott mot välfärden
Interpellation 2019/20:74 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2019/20:74 Brott mot välfärden av Katarina Brännström M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Polisen, Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten höll nyligen en presskonferens om den ökande organiserade brottsligheten mot våra välfärdssystem. Det drivs exempelvis företag som enbart syftar till att mjölka- Inlämnad
- 2019-10-22
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
En ansvarsfull migrationspolitik
Interpellation 2018/19:132 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2018/19:132 En ansvarsfull migrationspolitik av Katarina Brännström M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Till följd av januariöverenskommelsen går nu S-MP-regeringen i en mer generös riktning när det gäller regelverket för familjeåterförening. Överenskommelsen kommer att innebära fler- Inlämnad
- 2019-03-11
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande
Interpellation 2018/19:131 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2018/19:131 Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande av Katarina Brännström M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Tiotusentals personer vistas i dag illegalt i Sverige. Bara i år och nästa år beräknas Migrationsverket överlämna över 20 000 fall till Polismyndigheten. Det handlar- Inlämnad
- 2019-03-11
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ekonomiskt bistånd på grund av trångboddhet
Interpellation 2018/19:42 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2018/19:42 Ekonomiskt bistånd på grund av trångboddhet av Katarina Brännström M till Socialminister Lena Hallengren S En 20-årig man som studerar och bor med sina syskon hos sin far i en trerummare väljer att flytta till en kompis och begär bistånd till hyran från kommunen. Kommunen avslår ansökan, men- Inlämnad
- 2019-01-30
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Långa vårdköer till BUP
Interpellation 2017/18:526 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2017/18:526 Långa vårdköer till BUP av Katarina Brännström M till Socialminister Annika Strandhäll S Larmrapporterna duggar allt tätare om krisen inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Sverige. Föräldrar, skolan och inte minst unga slår larm om konsekvenserna av att köerna är så långa. För det barn som- Inlämnad
- 2018-05-02
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Brist på äldreboenden
Interpellation 2017/18:125 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2017/18:125 Brist på äldreboenden av Katarina Brännström M till Statsrådet Åsa Regnér S Andelen äldre ökar stadigt, och många fler blir mycket äldre. Trots det bor allt färre äldre på särskilda boenden i Sverige det har minskat med över en tredjedel. En av anledningarna är att man vill låta äldre bo kvar- Inlämnad
- 2017-11-09
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Antalet undersköterskor i äldreomsorgen
Interpellation 2017/18:123 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2017/18:123 Antalet undersköterskor i äldreomsorgen av Katarina Brännström M till Statsrådet Åsa Regnér S Både statsministern och statsrådet Åsa Regnér lovade i början av mandatperioden att investera i fler sjuk- och undersköterskor. Statsministern sa i den första partiledardebatten att det blir över 4 000- Inlämnad
- 2017-11-09
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Arbetsförmedlingens upphandlingar
Interpellation 2017/18:77 av Jessika Roswall (M)
Interpellation 2017/18:77 Arbetsförmedlingens upphandlingar av Jessika Roswall M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Av rapportering i medierna framgår att Arbetsförmedlingen återigen misslyckats med upphandlingar på ett sätt som innebär att arbetssökande riskerar att stå utan insatser. I detta- Inlämnad
- 2017-10-26
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
En generell tillståndsplikt inom socialtjänsten
Interpellation 2017/18:7 av Jenny Petersson (M)
Interpellation 2017/18:7 En generell tillståndsplikt inom socialtjänsten av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Svensk välfärd ska byggas så att mångfald kan förenas med noggrann kontroll av våra gemensamma resurser. Kvalitet måste alltid stå i fokus och vi måste ställa hårda kvalitetskrav oavsett utförare.- Inlämnad
- 2017-09-22
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan
Interpellation 2016/17:533 av Jenny Petersson (M)
Interpellation 2016/17:533 Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S I årsredovisningen för staten 2016 gällande anslag där utfallet för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg redovisas står följande: Utfallet uppgick till 63 371 miljoner kronor- Inlämnad
- 2017-05-18
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Stöd från Arbetsförmedlingen för att starta eget
Interpellation 2016/17:440 av Christian Holm Barenfeld (M)
Interpellation 2016/17:440 Stöd från Arbetsförmedlingen för att starta eget av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknaden blir allt mer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete en längre- Inlämnad
- 2017-04-06
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier
Interpellation 2016/17:439 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2016/17:439 Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete en längre tid. För denna- Inlämnad
- 2017-04-06
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Nya utstationeringsregler och dess effekt på bostadsbyggandet
Interpellation 2016/17:393 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2016/17:393 Nya utstationeringsregler och dess effekt på bostadsbyggandet av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Tillsammans med Sverigedemokraterna vill regeringen försvåra för utländska företag och arbetstagare att verka i Sverige genom att riva upp den- Inlämnad
- 2017-03-22
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Arbetsförmedlingens garantier
Interpellation 2016/17:390 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2016/17:390 Arbetsförmedlingens garantier av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete en längre tid. För dessa behöver vägarna- Inlämnad
- 2017-03-22
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Nya utstationeringsregler och bostadsbyggandet
Interpellation 2016/17:351 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2016/17:351 Nya utstationeringsregler och bostadsbyggandet av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Tillsammans med Sverigedemokraterna vill regeringen försvåra för utländska företag och arbetstagare att verka i Sverige genom att riva upp den så kallade lex- Inlämnad
- 2017-03-03
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier
Interpellation 2016/17:352 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2016/17:352 Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknaden blir allt mer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete en längre tid. För- Inlämnad
- 2017-03-03
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)