Lars Hjälmered (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-05-11 – 2022-09-26
- Ledig
- 2019-02-25 – 2019-05-10
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2019-02-24
- Ledig
- 2012-09-01 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2012-08-31
Näringsutskottet
- Ordförande
- 2019-05-11 – 2022-01-28
- Ledamot
- 2019-02-26 – 2019-05-10
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-12-18 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2013-09-26 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2022-02-01 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-01-28 – 2022-02-01
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-28
- Suppleant
- 2009-10-16 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2009-10-16
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-18
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-12-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-09-25
- Ledamot
- 2009-10-16 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-09-25
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2010-11-01 – 2014-10-31
- Personlig suppleant
- 2008-10-14 – 2010-10-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-09, miljö- och jordbruksutskottet 09-13, EU-nämnden 10-13 och näringsutskottet 13-14. Ordförande näringsutskottet 18-. Vice ordförande trafikutskottet 14 och näringsutskottet 14-18. Suppleant trafikutskottet 06 och utbildningsutskottet 06 och 09-10. Ledamot krigsdelegationen 18-. Ersättare riksdagsstyrelsen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Suppleant styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 08-14.
Föräldrar
Civilingenjören Jan-Olof Hjälmered och fil.kand. Maud Stunek Hjälmered.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg 93-96. Ekonomisk historia, pedagogik och offentlig förvaltning, Göteborgs universitet 97-01. Master of science in Mechanical Engineering, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 98-03.
Anställningar
Projektledare, Stiftelsen Sverige i Europa 03. It- och kommunikationssamordnare samt inköpsstrateg, Volvo, Trollhättan 04-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen. Tidigare ledamot, Energikommissionen och Miljömålsberedningen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Göteborg 02-06. Ersättare, kommunstyrelsen 00-02. Ledamot, utbildningsnämnden 99-02. Styrelseledamot, Lindholmen Utveckling AB 96-00, Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB 07-15, Johanneberg Science Park AB 11-15 och Lindholmen Science Park 19-. Styrelseersättare, SGS Studentbostäder 00-06. Vice ordförande, Stadsdelsnämnd Örgryte 03-06. Styrelseersättare, Göteborgs folkhögskola 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Distriktsordförande, MUF Göteborg 98-01. Kårfullmäktig, Chalmers studentkår 01-02.
Litteratur
Moderata ungdomsförbundet i Göteborg 100 år, jubileumsskrift (tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Rekrytering av internationell kompetens
Interpellation 2016/17:580 av Sofia Fölster (M)
Interpellation 2016/17:580 Rekrytering av internationell kompetens av Sofia Fölster M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Möjligheten för svenska företag att rekrytera medarbetare med den kompetens som företaget behöver är avgörande för verksamhetens konkurrenskraft och tillväxt. När kompetensen inte- Inlämnad
- 2017-06-20
- Besvarare
- Statsrådet Heléne Fritzon (S)
Transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg och Sverige
Skriftlig fråga 2016/17:1856 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2016/17:1856 Transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg och Sverige av Lars Hjälmered M till Statsrådet Tomas Eneroth S Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och ett nav för logistik och handel i Sverige. Transporter till och från Sverige är avgörande för svenska företag och svensk ekonomi. En stor del- Inlämnad
- 2017-08-29
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Transoceana direktanlöp till Göteborgs hamn
Interpellation 2016/17:586 av Lars Hjälmered (M)
Interpellation 2016/17:586 Transoceana direktanlöp till Göteborgs hamn av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anna Johansson S- Inlämnad
- 2017-07-10
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Hamnkonflikten i Göteborg
Skriftlig fråga 2016/17:1618 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2016/17:1618 Hamnkonflikten i Göteborg av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anna Johansson S Göteborgs Hamn är navet för logistik och handel i Sverige. En stor del av det gods som importeras och exporteras passerar Göteborg. Tidigare har ungefär sex av tio containrar som ska till eller från Sverige passerat via containerhamnen- Inlämnad
- 2017-06-16
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring
Betänkande 2016/17:NU21
Riksdagen riktade två tillkännagivanden till regeringen om elnätet. Riksdagen vill att regeringen ska utreda behovet av kompletterande samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid elnätsinvesteringar, parallellt med de bedömningar som statliga Svenska kraftnät gör. Riksdagen tycker också att Svenska kraftnät bör få ett uppdrag att analysera effektsituationen på några års sikt. Svenska kraftnät är den myndighet som förvaltar och utvecklar det svenska stamnätet för el.
Ställningstagandet gjordes i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskningsrapport Förutsättningar för en säker kraftöverföring. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 12, 40 minuter
- Justering
- 2017-06-08
- Bordläggning
- 2017-06-14
- Debatt
- 2017-06-15
- Beslut
- 2017-06-20
Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017
Betänkande 2016/17:NU20
Riksdagen sa ja till förslag från regeringen som bland annat innebär ett nytt mål för produktionen av förnybar el. Produktionen ska öka med 18 terawattimmar (TWh) till 2030. Elcertifikatsystemet förlängs också till 2045. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el.
Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.
- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 16, 60 minuter
- Justering
- 2017-06-08
- Bordläggning
- 2017-06-14
- Debatt
- 2017-06-15
- Beslut
- 2017-06-20
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Infrastrukturminister Anna Johansson S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson- Datum
- 2017-06-15
Utredning om fackliga stridsåtgärder
Skriftlig fråga 2016/17:1602 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2016/17:1602 Utredning om fackliga stridsåtgärder av Lars Hjälmered M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Konflikten i Göteborgs hamn har pågått sedan våren 2016, och någon lösning tycks fortfarande inte vara i sikte. Trots att det finns ett gällande kollektivavtal som reglerar hamn- och- Inlämnad
- 2017-06-15
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Jäv i statliga bolag
Skriftlig fråga 2016/17:1571 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2016/17:1571 Jäv i statliga bolag av Lars Hjälmered M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Nyligen kom uppgifter om att statliga Apoteket AB:s styrelseordförande samtidigt är en av de största ägarna och även styrelseordförande i det privata vårdföretaget Min Doktor. Min Doktor är sedan våren 2016- Inlämnad
- 2017-06-08
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Kultur- och demokratiminister- Datum
- 2017-05-11
Hamnstrejken i Göteborg
Skriftlig fråga 2016/17:1384 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2016/17:1384 Hamnstrejken i Göteborg av Lars Hjälmered M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Göteborgs hamn är Sveriges största hamn. Hamnen är lokal men har en nationell betydelse. En stor del av den svenska importen och exporten passerar genom Göteborg. Exempelvis går ungefär sex av tio- Inlämnad
- 2017-05-11
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Det utlovade undantaget från trängselskatt i stadsdelen Backa i Göteborg
Skriftlig fråga 2016/17:1381 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2016/17:1381 Det utlovade undantaget från trängselskatt i stadsdelen Backa i Göteborg av Lars Hjälmered M till Finansminister Magdalena Andersson S För några år sedan infördes trängselskatt i Göteborg. Utformningen av systemet och placeringen av betalstationer blev milt uttryckt problematisk för boende i stadsdelen- Inlämnad
- 2017-05-11
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
med anledning av prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling
Motion 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Motion till riksdagen 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försäljningen av Apoteksgruppen i Sverige Holding AB bör genomföras med så stor transparens- Inlämnad
- 2017-05-08
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU24
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna- Datum
- 2017-05-04
med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring
Motion 2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Motion till riksdagen 2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på åtgärder för- Inlämnad
- 2017-04-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU21
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,
Näringspolitik
Betänkande 2016/17:NU12
Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till administration och långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att se till att det sker.
Riksdagen sa nej till de motionsförslag om näringspolitik som behandlades samtidigt.
- Behandlade dokument
- 81
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 30
- Anföranden och repliker
- 30, 113 minuter
- Justering
- 2017-03-16
- Bordläggning
- 2017-03-22
- Debatt
- 2017-03-23
- Beslut
- 2017-03-23
Arbetskraftsinvandring och spetskompetens till Sverige
Skriftlig fråga 2016/17:1124 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2016/17:1124 Arbetskraftsinvandring och spetskompetens till Sverige av Lars Hjälmered M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S För att vårt land ska kunna vara en fortsatt ledande kunskapsnation är det viktigt att vi har tillgång till en väl fungerande kompetensförsörjning. Vi behöver därför- Inlämnad
- 2017-03-20
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Snabbspår för nyanlända
Interpellation 2016/17:312 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2016/17:312 Snabbspår för nyanlända av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S På min skriftliga fråga angående snabbspår lämnade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson ett svar den 22 december. I svaret återfinns en lägesbeskrivning- Inlämnad
- 2017-02-06
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Fler poliser i Göteborg
Interpellation 2016/17:289 av Lars Hjälmered (M)
Interpellation 2016/17:289 Fler poliser i Göteborg av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anders Ygeman S Brottslighet kränker människors frihet och rätt till sin egendom och kan aldrig tolereras. Samtidigt kan vi se att otryggheten breder ut sig. Vi möts av återkommande och mycket allvarlig brottslighet, inte minst i de- Inlämnad
- 2017-02-03
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Hamnstrejk i Göteborg trots kollektivavtal
Interpellation 2016/17:284 av Lars Hjälmered (M)
Interpellation 2016/17:284 Hamnstrejk i Göteborg trots kollektivavtal av Lars Hjälmered M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Containerhamnen i Göteborg är Skandinaviens största. Sex av tio containrar som importeras eller exporteras till eller från Sverige går genom Göteborgs hamn. Svenska företag- Inlämnad
- 2017-02-03
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)