Lars Hjälmered (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-05-11 – 2022-09-26
- Ledig
- 2019-02-25 – 2019-05-10
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2019-02-24
- Ledig
- 2012-09-01 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2012-08-31
Näringsutskottet
- Ordförande
- 2019-05-11 – 2022-01-28
- Ledamot
- 2019-02-26 – 2019-05-10
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-12-18 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2013-09-26 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2022-02-01 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-01-28 – 2022-02-01
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-28
- Suppleant
- 2009-10-16 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2009-10-16
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-18
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-12-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-09-25
- Ledamot
- 2009-10-16 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-09-25
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2010-11-01 – 2014-10-31
- Personlig suppleant
- 2008-10-14 – 2010-10-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-09, miljö- och jordbruksutskottet 09-13, EU-nämnden 10-13 och näringsutskottet 13-14. Ordförande näringsutskottet 18-. Vice ordförande trafikutskottet 14 och näringsutskottet 14-18. Suppleant trafikutskottet 06 och utbildningsutskottet 06 och 09-10. Ledamot krigsdelegationen 18-. Ersättare riksdagsstyrelsen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Suppleant styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 08-14.
Föräldrar
Civilingenjören Jan-Olof Hjälmered och fil.kand. Maud Stunek Hjälmered.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg 93-96. Ekonomisk historia, pedagogik och offentlig förvaltning, Göteborgs universitet 97-01. Master of science in Mechanical Engineering, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 98-03.
Anställningar
Projektledare, Stiftelsen Sverige i Europa 03. It- och kommunikationssamordnare samt inköpsstrateg, Volvo, Trollhättan 04-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen. Tidigare ledamot, Energikommissionen och Miljömålsberedningen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Göteborg 02-06. Ersättare, kommunstyrelsen 00-02. Ledamot, utbildningsnämnden 99-02. Styrelseledamot, Lindholmen Utveckling AB 96-00, Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB 07-15, Johanneberg Science Park AB 11-15 och Lindholmen Science Park 19-. Styrelseersättare, SGS Studentbostäder 00-06. Vice ordförande, Stadsdelsnämnd Örgryte 03-06. Styrelseersättare, Göteborgs folkhögskola 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Distriktsordförande, MUF Göteborg 98-01. Kårfullmäktig, Chalmers studentkår 01-02.
Litteratur
Moderata ungdomsförbundet i Göteborg 100 år, jubileumsskrift (tillsammans med andra).