Lena Hallengren (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 220
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Gruppledare
Valberedningen
Vice ordförande
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-03-25 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-02-21 – 2024-03-24
- Ordinarie
- 2022-10-07 – 2024-02-21
- Ledig
- 2018-03-08 – 2022-10-06
- Ordinarie
- 2009-03-02 – 2018-03-07
- Ledig
- 2008-03-03 – 2009-03-01
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2008-03-02
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-10-07 –
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2009-04-02 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-04-01 – 2009-04-02
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-08
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-04-01
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-10-24 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-03-15
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-11-01 – 2007-04-16
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Socialdepartementet
- Socialminister
- 2019-01-21 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2018-03-08 – 2019-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 06–09, ordförande trafikutskottet 09–10, vice ordförande socialutskottet 10–14 och ordförande utbildningsutskottet 14–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Ledamot riksdagsstyrelsen 22–. Vice ordförande valberedningen 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 06–07. Gruppledare Socialdemokraterna 22–. Statsråd (förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande), Utbildnings- och kulturdepartementet 021021–061006, statsråd (barn-, äldre- och jämställdhetsminister), Socialdepartementet 180308–190121 och socialminister, Socialdepartementet 190121–221006.
Föräldrar
Snickaren Anders Hallengren och läraren Ulla Hallengren, f. Carlström.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Kalmar 89–92. Ekonomiskt basår, Kalmar 92–93. Lärarutbildning, årskurs 1–7 i sv/so och musik, Högskolan i Kalmar 93–97.
Anställningar
Politisk sekreterare, Kalmar kommun 99. Förbundssekreterare, SSU 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Regeringens ersättare i EU:s framtidskonvent 02–03. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län. Ledamot, Folkbildningsrådet 10–18. Ledamot, Mimers forskningsråd 15–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kalmar 97–99, vice ordförande 98–99. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 97–98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU 95–02. Ledamot, Socialdemokraternas valanalysgrupp 02–03, Socialdemokraterna i Kalmar län 03– och Socialdemokraternas partistyrelse 06–. Ordförande, Socialdemokraterna i Kalmar 06–14. Styrelseledamot, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 98–99 och ABF 00–02.
Bostadsort
Kalmar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Motion 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314S3004 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8- Inlämnad
- 2014-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd
Motion 2013/14:So20 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:So20 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd S34007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2013/14:168. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2014-04-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU26
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2013/14:91 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige
Motion 2013/14:So13 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:So13 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:91 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige S34006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra barnkonventionen till- Inlämnad
- 2014-03-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
Lägst arbetslöshet i EU 2020
Motion 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. S Lägst arbetslöshet i EU 2020 S3001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 6 En aktiv näringspolitik genom strategisk samverkan 7 Stäng rekryteringsgapet 7 Vänd utvecklingen i skolan höj Sveriges kompetens. 8 Investera för framtiden 9- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU1 2013/14:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
med anledning av prop. 2013/14:67 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel
Motion 2013/14:So12 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:So12 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:67 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel S34006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppdrag till myndigheter med anledning av propositionen.- Inlämnad
- 2014-02-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:57 Ett värdigt liv – äldrepolitisk översikt 2006–2014
Motion 2013/14:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:So7 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:57 Ett värdigt liv äldrepolitisk översikt 20062014 S34005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om äldrepolitiken. 1. Regeringens skrivelse Regeringen redogör- Inlämnad
- 2014-01-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utdelningen av Almapriset
Skriftlig fråga 2013/14:111 av Hallengren, Lena (S)
den 13 november Fråga 2013/14:111 Utdelningen av Almapriset av Lena Hallengren S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Litteraturpriset till minne av Astrid Lindgren, även kallat Astrid Lindgren Memorial Award Almahar sedan instiftandet för 10 år sedan delats ut i Astrid Lindgrens födelsestad- Inlämnad
- 2013-11-13
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
med anledning av skr. 2013/14:23 Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården – är nationella riktlinjer en metod?
Motion 2013/14:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:So5 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:23 Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården är nationella riktlinjer en metod S34004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nationella- Inlämnad
- 2013-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktur för tillväxt i Kalmar län
Motion 2013/14:T466 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T466 av Krister Örnfjäder m.fl. S Infrastruktur för tillväxt i Kalmar län S4250 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkra konkurrenskraft, vidga arbetsmarknadsregioner och att i infrastrukturplaneringen studera- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Motion 2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. S Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg S34003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 7 1. Hälso- och sjukvård 7 1.1 Hälso- och sjukvårdspolitikens inriktning 8 1.2 Mer tid för vård 9 1.3- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 61
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU11 2013/14:FiU26 2013/14:KU23 2013/14:NU1 2013/14:SfU1 2013/14:SoU1 2013/14:SoU10 2013/14:SoU11 2013/14:SoU12 2013/14:SoU13 2013/14:SoU14 2013/14:SoU17 2013/14:SoU18 2013/14:SoU22 2013/14:SoU7 2013/14:SoU8 2013/14:TU9
- Riksdagsbeslut
- (61 yrkanden): 57 avslag, 4 bifall,
Studiemotiverande folkhögskolekurser för personer med funktionsnedsättning
Motion 2013/14:Kr298 av Thomas Strand och Lena Hallengren (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr298 av Thomas Strand och Lena Hallengren S Studiemotiverande folkhögskolekurser för personer med funktionsnedsättning S19155 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folkhögskolors möjlighet att anordna studiemotiverande- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Deltidsarbete
Motion 2013/14:A259 av Lena Hallengren och Matilda Ernkrans (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A259 av Lena Hallengren och Matilda Ernkrans S Deltidsarbete S18150 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om deltidsarbete och deltidsstämpling. Motivering Att hitta ett deltidsjobb med fasta tider eller som vikarie- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förändra presstödet snarast
Motion 2013/14:K341 av Berit Högman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:K341 av Berit Högman m.fl. S Förändra presstödet snarast S6031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om snabbare förändringar i presstödet. Motivering Dagstidningar har traditionellt en stark ställning i Sverige och- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett handslag för folkbildningen
Motion 2013/14:Kr299 av Thomas Strand och Lena Hallengren (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr299 av Thomas Strand och Lena Hallengren S Ett handslag för folkbildningen S19153 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redogörelse för hur det offentligas gemensamma- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kvalificerad praktik eller traineeplatser för nyexaminerade akademiker
Motion 2013/14:A366 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A366 av Thomas Strand m.fl. S Kvalificerad praktik eller traineeplatser för nyexaminerade akademiker S18088 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalificerad praktik eller traineeplatser för nyexaminerade akademiker.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förskola och undervisning i skyddat boende
Motion 2013/14:Ub292 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub292 av Lena Hallengren m.fl. S Förskola och undervisning i skyddat boende S2223 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barns rätt till förskola eller skola under den tid de tvingas leva i skyddat boende med sin mamma.- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Föreningsliv på fritids
Motion 2013/14:Ub293 av Lena Hallengren och Matilda Ernkrans (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub293 av Lena Hallengren och Matilda Ernkrans S Föreningsliv på fritids S2167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta föreningslivet och kulturskolan ta plats i skolbarnsomsorgen/fritis. Motivering Under tidigare- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Alla barns lika rätt till förskola
Motion 2013/14:Ub291 av Lena Hallengren och Matilda Ernkrans (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub291 av Lena Hallengren och Matilda Ernkrans S Alla barns lika rätt till förskola S2168 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge alla barn lika rätt till förskola. Motivering Förskolan är en viktig del av familjepolitiken.- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utvärdering av barnomsorg på obekväm arbetstid
Motion 2013/14:Ub290 av Lena Hallengren och Matilda Ernkrans (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub290 av Lena Hallengren och Matilda Ernkrans S Utvärdering av barnomsorg på obekväm arbetstid S2166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera kommunernas utbyggnad av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag