Lena Hallengren (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 220
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Gruppledare
Valberedningen
Vice ordförande
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-03-25 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-02-21 – 2024-03-24
- Ordinarie
- 2022-10-07 – 2024-02-21
- Ledig
- 2018-03-08 – 2022-10-06
- Ordinarie
- 2009-03-02 – 2018-03-07
- Ledig
- 2008-03-03 – 2009-03-01
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2008-03-02
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-10-07 –
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2009-04-02 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-04-01 – 2009-04-02
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-08
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-04-01
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-10-24 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-03-15
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-11-01 – 2007-04-16
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Socialdepartementet
- Socialminister
- 2019-01-21 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2018-03-08 – 2019-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 06–09, ordförande trafikutskottet 09–10, vice ordförande socialutskottet 10–14 och ordförande utbildningsutskottet 14–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Ledamot riksdagsstyrelsen 22–. Vice ordförande valberedningen 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 06–07. Gruppledare Socialdemokraterna 22–. Statsråd (förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande), Utbildnings- och kulturdepartementet 021021–061006, statsråd (barn-, äldre- och jämställdhetsminister), Socialdepartementet 180308–190121 och socialminister, Socialdepartementet 190121–221006.
Föräldrar
Snickaren Anders Hallengren och läraren Ulla Hallengren, f. Carlström.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Kalmar 89–92. Ekonomiskt basår, Kalmar 92–93. Lärarutbildning, årskurs 1–7 i sv/so och musik, Högskolan i Kalmar 93–97.
Anställningar
Politisk sekreterare, Kalmar kommun 99. Förbundssekreterare, SSU 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Regeringens ersättare i EU:s framtidskonvent 02–03. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län. Ledamot, Folkbildningsrådet 10–18. Ledamot, Mimers forskningsråd 15–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kalmar 97–99, vice ordförande 98–99. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 97–98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU 95–02. Ledamot, Socialdemokraternas valanalysgrupp 02–03, Socialdemokraterna i Kalmar län 03– och Socialdemokraternas partistyrelse 06–. Ordförande, Socialdemokraterna i Kalmar 06–14. Styrelseledamot, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 98–99 och ABF 00–02.
Bostadsort
Kalmar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Moderniserad minerallag
Motion 2016/17:912 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:912 av Laila Naraghi m.fl. S Moderniserad minerallag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av mineralavgiften och om att undersöka möjligheten för skärpta krav vad gäller miljöhänsyn och lokal insyn och tillkännager detta- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län
Motion 2016/17:901 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:901 av Lena Hallengren m.fl. S Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Statlig närvaro har- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätten till fri abort
Motion 2016/17:986 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:986 av Lena Hallengren m.fl. S Rätten till fri abort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätten till fri abort och behovet av att globalt påverka kvinnors rätt till fri abort och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige lagstiftades- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län
Motion 2016/17:979 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:979 av Krister Örnfjäder m.fl. S Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla järnvägskommunikationerna i Kalmar län för att säkra- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Höjda ersättningar till lanthandlarna
Motion 2016/17:632 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:632 av Laila Naraghi m.fl. S Höjda ersättningar till lanthandlarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av ersättningssystemet till landets lanthandlare och en översyn av ersättningarna och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Simpevarp - centrum för svensk elproduktion
Motion 2016/17:624 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:624 av Laila Naraghi m.fl. S Simpevarp centrum för svensk elproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Simpevarp som centrum för svensk elproduktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska bli ett av världens första- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd till omställning vid industrinedläggning
Motion 2016/17:581 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:581 av Laila Naraghi m.fl. S Stöd till omställning vid industrinedläggning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utvecklingsinsatser med anledning av reaktorstängningarna i Oskarshamn och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mikroplast
Motion 2016/17:644 av Åsa Westlund och Lena Hallengren (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:644 av Åsa Westlund och Lena Hallengren båda S Mikroplast Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mikroplast och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom EU ska fortsätta- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU15 2016/17:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag