Lennart Axelsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Vårdare.
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2000-09-20 – 2018-09-24
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2006-10-06 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2000-09-20 – 2002-09-29
Socialutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2017-06-16 – 2018-09-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-12-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2004-10-28 – 2006-10-02
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2014-11-01
Systembolaget AB
- Revisor
- 2016-03-16 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Trafikbiträdet Börje Axelsson och vårdbiträdet Elna Axelsson, f.Ohlzon.
Utbildning
Fackskola, social linje, samhällsvetenskaplig gren, slutår 70. Vårdarutbildning, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, Vårdhögskolan.
Anställningar
Vårdare, vårdhem och gruppbostäder för utvecklingsstörda 70-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Örebro 03-04, Kronofogdemyndigheten i Karlstad 03-05 och Socialstyrelsen. Ordförande, viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen i Örebro län. Ledamot, Ändamålsfastighetskommittén 02-03, viltförvaltningsdelegationen i Örebro län 10- och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 10-. Alkoholsortimentsnämnden 14-. Revisor, Systembolaget 16-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Nora 89-02, ersättare 03-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-00. Ledamot, arbetsutskottet 86-95, ordförande 95-98, socialnämnden 86-00, ordförande 95-00, arbetsförmedlingsnämnden 96-98, kommunala handikapprådet, ordförande 99-00 och kommunala pensionärsrådet, ordförande 99-00. Styrelseledamot, Norabostäder AB 95 och Stiftelsen Hantverks- och Småindustrifastigheter i Nora 95-98. Styrelseledamot, Nora Bergslags Energi AB, ordförande 00. Styrelseledamot, Nora Energi AB, vice ordförande 00.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Nora arbetarekommun. Ordförande, Pershyttans vägsamfällighetsförening. Vice ordförande, Gyttorps folkdansgille.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 00-. Ledamot skatteutskottet 02-06 och socialutskottet 06-. Suppleant skatteutskottet 00-02 och 07-14, socialutskottet 03-06, finansutskottet 06-10 och EU-nämnden 10-12 och 14-. Kvittningsman Socialdemokraterna 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 04-06 och 14-16. Suppleant Europarådets svenska delegation 10-14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
kroniskt obstruktiv lungsjukdom
Skriftlig fråga 2000/01:1174 av Axelsson, Lennart (s)
den 8 maj Fråga 2000/01:1174 av Lennart Axelsson s till socialminister Lars Engqvist om kroniskt obstruktiv lungsjukdom En man som jag fått kontakt med via hjärt- och lungsjukas förening beskriver sin situation på följande sätt: Jag lider av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, och måste använda syrgas 24 timmar om- Inlämnad
- 2001-05-08
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
mänskliga rättigheter i Kina
Skriftlig fråga 2000/01:605 av Axelsson, Lennart (s)
den 31 januari Fråga 2000/01:605 av Lennart Axelsson s till utrikesminister Anna Lindh om mänskliga rättigheter i Kina Vi har i medier kunnat följa de kinesiska myndigheternas upprepade kränkningar av de mänskliga rättigheterna, genom förföljelsen av anhängare till meditationsrörelsen falungong. Vid en träff med representanter- Inlämnad
- 2001-01-31
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Motion 2000/01:So367 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So367 av Axelsson, Lennart s Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Motivering En av de viktigaste reformerna- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Tolktjänst för hörselskadade
Motion 2000/01:So366 av Maud Björnemalm m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So366 av Björnemalm, Maud s Tolktjänst för hörselskadade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fördelning av statsbidrag för tolktjänst. Motivering Den 1 januari 1994 trädde Handikappreformen i kraft för att förbättra- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Maxtaxa och förbehållsbelopp inom äldreomsorgen
Motion 2000/01:So441 av Lisbeth Staaf-Igelström (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So441 av Staaf-Igelström, Lisbeth s Maxtaxa och förbehållsbelopp inom äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om maxtaxa och förbehållsbelopp inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxa inom äldreomsorgen Den- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Musikhögskolan vid Örebro universitet
Motion 2000/01:Ub475 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Ub475 av Axelsson, Lennart s Musikhögskolan vid Örebro universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett eventuellt tak för utbildningsplatser vid Musikhögskolan vid Örebro universitet inte får utformas så att- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Mätning och debitering av elförbrukning
Motion 2000/01:N314 av Helena Zakariasén och Maud Björnemalm (s)
Motion till riksdagen 2000/01:N314 av Zakariasén, Helena s Mätning och debitering av elförbrukning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen utreder frågan om faktisk debitering av elförbrukningen. Mätning och debitering av elförbrukning Den övervägande majoriteten av elförbrukare i Sverige debiteras- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:NU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Regional obalans i ekonomin
Motion 2000/01:Fi607 av Maud Björnemalm och Helena Zakariasén (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Fi607 av Axelsson, Lennart s Regional obalans i ekonomin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs vad gäller den regionala obalansen i ekonomin. Hela Sverige skall leva 1990-talets saneringsprogram har hårt drabbat kommuner,- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen
Motion 2000/01:A707 av Lisbeth Staaf-Igelström (s)
Motion till riksdagen 2000/01:A707 av Staaf-Igelström, Lisbeth s Översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen i syfte att stärka de fackligt förtroendevaldas ställning- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:AU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Företagshälsovård
Motion 2000/01:A275 av Maud Björnemalm m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:A275 av Björnemalm, Maud s Företagshälsovård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lagfästa en samverkan mellan företagshälsovård och försäkringskassor. Motivering Företagshälsovården har i Sverige genomgått många- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:AU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation