Lennart Axelsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Vårdare.
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2000-09-20 – 2018-09-24
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2006-10-06 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2000-09-20 – 2002-09-29
Socialutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2017-06-16 – 2018-09-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-12-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2004-10-28 – 2006-10-02
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2014-11-01
Systembolaget AB
- Revisor
- 2016-03-16 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Trafikbiträdet Börje Axelsson och vårdbiträdet Elna Axelsson, f.Ohlzon.
Utbildning
Fackskola, social linje, samhällsvetenskaplig gren, slutår 70. Vårdarutbildning, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, Vårdhögskolan.
Anställningar
Vårdare, vårdhem och gruppbostäder för utvecklingsstörda 70-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Örebro 03-04, Kronofogdemyndigheten i Karlstad 03-05 och Socialstyrelsen. Ordförande, viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen i Örebro län. Ledamot, Ändamålsfastighetskommittén 02-03, viltförvaltningsdelegationen i Örebro län 10- och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 10-. Alkoholsortimentsnämnden 14-. Revisor, Systembolaget 16-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Nora 89-02, ersättare 03-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-00. Ledamot, arbetsutskottet 86-95, ordförande 95-98, socialnämnden 86-00, ordförande 95-00, arbetsförmedlingsnämnden 96-98, kommunala handikapprådet, ordförande 99-00 och kommunala pensionärsrådet, ordförande 99-00. Styrelseledamot, Norabostäder AB 95 och Stiftelsen Hantverks- och Småindustrifastigheter i Nora 95-98. Styrelseledamot, Nora Bergslags Energi AB, ordförande 00. Styrelseledamot, Nora Energi AB, vice ordförande 00.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Nora arbetarekommun. Ordförande, Pershyttans vägsamfällighetsförening. Vice ordförande, Gyttorps folkdansgille.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 00-. Ledamot skatteutskottet 02-06 och socialutskottet 06-. Suppleant skatteutskottet 00-02 och 07-14, socialutskottet 03-06, finansutskottet 06-10 och EU-nämnden 10-12 och 14-. Kvittningsman Socialdemokraterna 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 04-06 och 14-16. Suppleant Europarådets svenska delegation 10-14.