Lennart Axelsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Vårdare.
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2000-09-20 – 2018-09-24
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2006-10-06 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2000-09-20 – 2002-09-29
Socialutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2017-06-16 – 2018-09-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-12-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2004-10-28 – 2006-10-02
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2014-11-01
Systembolaget AB
- Revisor
- 2016-03-16 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Trafikbiträdet Börje Axelsson och vårdbiträdet Elna Axelsson, f.Ohlzon.
Utbildning
Fackskola, social linje, samhällsvetenskaplig gren, slutår 70. Vårdarutbildning, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, Vårdhögskolan.
Anställningar
Vårdare, vårdhem och gruppbostäder för utvecklingsstörda 70-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Örebro 03-04, Kronofogdemyndigheten i Karlstad 03-05 och Socialstyrelsen. Ordförande, viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen i Örebro län. Ledamot, Ändamålsfastighetskommittén 02-03, viltförvaltningsdelegationen i Örebro län 10- och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 10-. Alkoholsortimentsnämnden 14-. Revisor, Systembolaget 16-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Nora 89-02, ersättare 03-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-00. Ledamot, arbetsutskottet 86-95, ordförande 95-98, socialnämnden 86-00, ordförande 95-00, arbetsförmedlingsnämnden 96-98, kommunala handikapprådet, ordförande 99-00 och kommunala pensionärsrådet, ordförande 99-00. Styrelseledamot, Norabostäder AB 95 och Stiftelsen Hantverks- och Småindustrifastigheter i Nora 95-98. Styrelseledamot, Nora Bergslags Energi AB, ordförande 00. Styrelseledamot, Nora Energi AB, vice ordförande 00.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Nora arbetarekommun. Ordförande, Pershyttans vägsamfällighetsförening. Vice ordförande, Gyttorps folkdansgille.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 00-. Ledamot skatteutskottet 02-06 och socialutskottet 06-. Suppleant skatteutskottet 00-02 och 07-14, socialutskottet 03-06, finansutskottet 06-10 och EU-nämnden 10-12 och 14-. Kvittningsman Socialdemokraterna 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 04-06 och 14-16. Suppleant Europarådets svenska delegation 10-14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En ny läkemedelslag
Betänkande 2014/15:SoU16
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny läkemedelslag. I vår nuvarande läkemedelslag, som har funnits i cirka 20 år, har det under åren skett ändringar ett stort antal gånger. Detta har gjort läkemedelslagen svåröverskådlig och delvis otydlig. Därför finns ett behov av en ny läkemedelslag.
Det som gäller i nuvarande läkemedelslag ska föras över till den nya lagen. I den nya läkemedelslagen är det främst språkliga och redaktionella justeringar som har gjorts. Det har bara gjorts ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak. Ett exempel är att bestämmelser om avgifter förenklas och i viss mån förtydligas.
Den nya läkemedelslagen börjar att gälla den 1 januari 2016.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 20, 47 minuter
- Justering
- 2015-05-07
- Bordläggning
- 2015-05-19
- Debatt
- 2015-05-20
- Beslut
- 2015-05-20
Bort med skrotbilarna
Motion 2014/15:2082 av Lennart Axelsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2082 av Lennart Axelsson S Bort med skrotbilarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över lagstiftningen vad gäller möjligheten att snabbt få bort övergivna fordon från skog och mark. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperativ hyresrätt
Motion 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. S Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige:- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Socialt företagande - arbetsintegrerande sociala företag
Motion 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. S Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det sociala företagandet har stora möjligheter att bli ett komplement till andra arbetsmarknadspolitiska- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU5 2014/15:FiU27 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Ekonomiska föreningar
Motion 2014/15:1930 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1930 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ekonomiska föreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiska föreningar. Motivering Föreningslagsutredningen överlämnade den 9 december 2010 sitt slutbetänkande En ny lag- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ansvar för asylsökandes sociala situation
Motion 2014/15:1160 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1160 av Lennart Axelsson m.fl. S Ansvar för asylsökandes sociala situation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge Migrationsverket i uppdrag att, i samverkan med berörda kommuner och- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillgängliggör kulturen
Motion 2014/15:1193 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1193 av Eva-Lena Jansson m.fl. S Tillgängliggör kulturen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att öka alla barns tillgänglighet till kulturupplevelser och deltagande i kulturverksamhet. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Prioritera järnvägen
Motion 2014/15:931 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:931 av Matilda Ernkrans m.fl. S Prioritera järnvägen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta att prioritera järnvägsunderhåll och fungerande järnvägstransporter. Motivering Klimatet är vår tids ödesfråga.- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svenskarna vill veta var maten kommer ifrån!
Motion 2014/15:334 av Lennart Axelsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:334 av Lennart Axelsson S Svenskarna vill veta var maten kommer ifrån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för ökade krav på ursprungsmärkning av mat. Motivering Vi svenskar blir alltmer intresserade av mat.- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hinder för bostadsbyggande
Motion 2014/15:332 av Lennart Axelsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:332 av Lennart Axelsson S Hinder för bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hinder för bostadsbyggande. Motivering Bristen på moderna hyres- och bostadsrätter är i dag ett stort hinder för utvecklingen- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fimpar som skräp
Motion 2014/15:322 av Lennart Axelsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:322 av Lennart Axelsson S Fimpar som skräp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att räkna in fimpar i det skräp som kan leda till bötfällning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag