Lennart Axelsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Vårdare.
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2000-09-20 – 2018-09-24
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2006-10-06 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2000-09-20 – 2002-09-29
Socialutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2017-06-16 – 2018-09-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-12-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2004-10-28 – 2006-10-02
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2014-11-01
Systembolaget AB
- Revisor
- 2016-03-16 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Trafikbiträdet Börje Axelsson och vårdbiträdet Elna Axelsson, f.Ohlzon.
Utbildning
Fackskola, social linje, samhällsvetenskaplig gren, slutår 70. Vårdarutbildning, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, Vårdhögskolan.
Anställningar
Vårdare, vårdhem och gruppbostäder för utvecklingsstörda 70-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Örebro 03-04, Kronofogdemyndigheten i Karlstad 03-05 och Socialstyrelsen. Ordförande, viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen i Örebro län. Ledamot, Ändamålsfastighetskommittén 02-03, viltförvaltningsdelegationen i Örebro län 10- och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 10-. Alkoholsortimentsnämnden 14-. Revisor, Systembolaget 16-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Nora 89-02, ersättare 03-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-00. Ledamot, arbetsutskottet 86-95, ordförande 95-98, socialnämnden 86-00, ordförande 95-00, arbetsförmedlingsnämnden 96-98, kommunala handikapprådet, ordförande 99-00 och kommunala pensionärsrådet, ordförande 99-00. Styrelseledamot, Norabostäder AB 95 och Stiftelsen Hantverks- och Småindustrifastigheter i Nora 95-98. Styrelseledamot, Nora Bergslags Energi AB, ordförande 00. Styrelseledamot, Nora Energi AB, vice ordförande 00.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Nora arbetarekommun. Ordförande, Pershyttans vägsamfällighetsförening. Vice ordförande, Gyttorps folkdansgille.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 00-. Ledamot skatteutskottet 02-06 och socialutskottet 06-. Suppleant skatteutskottet 00-02 och 07-14, socialutskottet 03-06, finansutskottet 06-10 och EU-nämnden 10-12 och 14-. Kvittningsman Socialdemokraterna 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 04-06 och 14-16. Suppleant Europarådets svenska delegation 10-14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En ny läkemedelslag
Betänkande 2014/15:SoU16
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny läkemedelslag. I vår nuvarande läkemedelslag, som har funnits i cirka 20 år, har det under åren skett ändringar ett stort antal gånger. Detta har gjort läkemedelslagen svåröverskådlig och delvis otydlig. Därför finns ett behov av en ny läkemedelslag.
Det som gäller i nuvarande läkemedelslag ska föras över till den nya lagen. I den nya läkemedelslagen är det främst språkliga och redaktionella justeringar som har gjorts. Det har bara gjorts ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak. Ett exempel är att bestämmelser om avgifter förenklas och i viss mån förtydligas.
Den nya läkemedelslagen börjar att gälla den 1 januari 2016.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 20, 47 minuter
- Justering
- 2015-05-07
- Bordläggning
- 2015-05-19
- Debatt
- 2015-05-20
- Beslut
- 2015-05-20
Bort med skrotbilarna
Motion 2014/15:2082 av Lennart Axelsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2082 av Lennart Axelsson S Bort med skrotbilarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över lagstiftningen vad gäller möjligheten att snabbt få bort övergivna fordon från skog och mark. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperativ hyresrätt
Motion 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. S Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige:- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Socialt företagande - arbetsintegrerande sociala företag
Motion 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. S Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det sociala företagandet har stora möjligheter att bli ett komplement till andra arbetsmarknadspolitiska- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU5 2014/15:FiU27 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Ekonomiska föreningar
Motion 2014/15:1930 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1930 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ekonomiska föreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiska föreningar. Motivering Föreningslagsutredningen överlämnade den 9 december 2010 sitt slutbetänkande En ny lag- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ansvar för asylsökandes sociala situation
Motion 2014/15:1160 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1160 av Lennart Axelsson m.fl. S Ansvar för asylsökandes sociala situation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge Migrationsverket i uppdrag att, i samverkan med berörda kommuner och- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillgängliggör kulturen
Motion 2014/15:1193 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1193 av Eva-Lena Jansson m.fl. S Tillgängliggör kulturen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att öka alla barns tillgänglighet till kulturupplevelser och deltagande i kulturverksamhet. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Prioritera järnvägen
Motion 2014/15:931 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:931 av Matilda Ernkrans m.fl. S Prioritera järnvägen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta att prioritera järnvägsunderhåll och fungerande järnvägstransporter. Motivering Klimatet är vår tids ödesfråga.- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svenskarna vill veta var maten kommer ifrån!
Motion 2014/15:334 av Lennart Axelsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:334 av Lennart Axelsson S Svenskarna vill veta var maten kommer ifrån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för ökade krav på ursprungsmärkning av mat. Motivering Vi svenskar blir alltmer intresserade av mat.- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hinder för bostadsbyggande
Motion 2014/15:332 av Lennart Axelsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:332 av Lennart Axelsson S Hinder för bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hinder för bostadsbyggande. Motivering Bristen på moderna hyres- och bostadsrätter är i dag ett stort hinder för utvecklingen- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fimpar som skräp
Motion 2014/15:322 av Lennart Axelsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:322 av Lennart Axelsson S Fimpar som skräp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att räkna in fimpar i det skräp som kan leda till bötfällning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
förenklade regler för utländska egenföretagare
Skriftlig fråga 2004/05:2166 av Axelsson, Lennart (s)
den 5 september Fråga 2004/05:2166 av Lennart Axelsson s till näringsminister Thomas Östros om förenklade regler för utländska egenföretagare Hällefors har sedan hösten 2004 arbetat med att rekrytera holländare att flytta till kommunen. Inriktningen på rekryteringen har varit att få holländska företag att flytta eller- Inlämnad
- 2005-09-05
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
ekonomiska hinder för ungdomspsykiatrisk behandling
Skriftlig fråga 2004/05:2165 av Axelsson, Lennart (s)
den 5 september Fråga 2004/05:2165 av Lennart Axelsson s till statsrådet Ylva Johansson om ekonomiska hinder för ungdomspsykiatrisk behandling På universitetssjukhuset i Örebro finns en avdelning, under barn- och ungdomspsykiatrin, som erbjuder behandling till ungdomar upp till 18 år och deras familjer i fall där öppenvård- Inlämnad
- 2005-09-05
- Besvarare
- Berit Andnor (S)
Allmänna motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning
Betänkande 2004/05:SKU21
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om fastighets- och förmögenhetsbeskattning. Skälet är i de flesta fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.- Behandlade dokument
- 48
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 24, 79 minuter
- Justering
- 2005-03-08
- Debatt
- 2005-03-23
- Beslut
- 2005-03-23
vård av unga tjejer
Skriftlig fråga 2004/05:697 av Axelsson, Lennart (s)
den 11 januari Fråga 2004/05:697 av Lennart Axelsson s till statsrådet Morgan Johansson om vård av unga tjejer Dagarna innan julhelgen besökte jag behandlingshemmet Liljendal i Lindesbergs kommun. Liljendal är det enda öppna behandlingsalternativet, i offentlig regi, för unga tjejer som hamnat snett i tillvaron. Statens- Inlämnad
- 2005-01-11
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
Stöd till utveckling av kooperativt företagande
Motion 2004/05:N438 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:N438 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s Stöd till utveckling av kooperativt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statligt stöd till utveckling av kooperativt företagande. Motivering De lokala kooperativa utvecklingscentrumen,- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lokalt riskkapital och förenklade regler
Motion 2004/05:N426 av Lennart Axelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:N426 av Lennart Axelsson m.fl. s Lokalt riskkapital och förenklade regler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av lokalt riskkapital och förenklade regler. Motivering Företagare inom det kooperativa området har- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Främjande av sociala företag
Motion 2004/05:N353 av Eva Arvidsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:N353 av Eva Arvidsson m.fl. s Främjande av sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om främjande av sociala företag. Motivering Sociala företag har under en längre tid varit ett komplement till de åtgärder som- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell handlingsplan för socialt företagande
Motion 2004/05:N352 av Eva Arvidsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:N352 av Eva Arvidsson m.fl. s Nationell handlingsplan för socialt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av socialt företagande. Motivering De sociala företagen, dvs företag inom social ekonomi vars- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Studier för alla
Motion 2004/05:Ub458 av Kristina Zakrisson och Lennart Axelsson (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Ub458 av Kristina Zakrisson och Lennart Axelsson s Studier för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att på sikt jämställa studieåret med ett arbetsår. Motivering Antalet studieplatser på landets högskolor och universitet- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag