Lennart Axelsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Vårdare.
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2000-09-20 – 2018-09-24
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2006-10-06 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2000-09-20 – 2002-09-29
Socialutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2017-06-16 – 2018-09-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-12-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2004-10-28 – 2006-10-02
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2014-11-01
Systembolaget AB
- Revisor
- 2016-03-16 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Trafikbiträdet Börje Axelsson och vårdbiträdet Elna Axelsson, f.Ohlzon.
Utbildning
Fackskola, social linje, samhällsvetenskaplig gren, slutår 70. Vårdarutbildning, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, Vårdhögskolan.
Anställningar
Vårdare, vårdhem och gruppbostäder för utvecklingsstörda 70-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Örebro 03-04, Kronofogdemyndigheten i Karlstad 03-05 och Socialstyrelsen. Ordförande, viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen i Örebro län. Ledamot, Ändamålsfastighetskommittén 02-03, viltförvaltningsdelegationen i Örebro län 10- och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 10-. Alkoholsortimentsnämnden 14-. Revisor, Systembolaget 16-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Nora 89-02, ersättare 03-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-00. Ledamot, arbetsutskottet 86-95, ordförande 95-98, socialnämnden 86-00, ordförande 95-00, arbetsförmedlingsnämnden 96-98, kommunala handikapprådet, ordförande 99-00 och kommunala pensionärsrådet, ordförande 99-00. Styrelseledamot, Norabostäder AB 95 och Stiftelsen Hantverks- och Småindustrifastigheter i Nora 95-98. Styrelseledamot, Nora Bergslags Energi AB, ordförande 00. Styrelseledamot, Nora Energi AB, vice ordförande 00.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Nora arbetarekommun. Ordförande, Pershyttans vägsamfällighetsförening. Vice ordförande, Gyttorps folkdansgille.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 00-. Ledamot skatteutskottet 02-06 och socialutskottet 06-. Suppleant skatteutskottet 00-02 och 07-14, socialutskottet 03-06, finansutskottet 06-10 och EU-nämnden 10-12 och 14-. Kvittningsman Socialdemokraterna 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 04-06 och 14-16. Suppleant Europarådets svenska delegation 10-14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Beskattning av kostnadsersättningar till statligtanställda stationerade utomlands, m.m.
Betänkande 2001/02:SKU5
Kostnadsersättningar och förmåner till statligt anställda som är stationerade utomlands ska undantas från skatteplikt. Skattefriheten gäller bostad, skolavgifter, resor till och från tjänstgöringsorten, medföljandetillägg och grundtillägg. Beslutet omfattar inte anställda inom utrikesförvaltningen och i biståndsverksamheten, för vilka motsvarande regler redan gäller.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 4, 17 minuter
- Justering
- 2001-11-13
- Debatt
- 2001-11-28
- Beslut
- 2001-11-28
med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m.
Motion 2001/02:K20 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:K20 av Inger Lundberg m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett tillräckligt antal, lätt igenkännliga lokaler för poströstning. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2001-11-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:KU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
Skatten på vin
Betänkande 2001/02:SKU2
Riksdagen beslutade att sänka skatten på vin med 6 kronor och 40 öre per liter (inklusive moms). Skatten sänks därmed med 18,8 procent på vin som har en alkoholhalt på högst 15 volymprocent. Sänkningen gäller även andra jästa drycker än öl (t.ex. cider). Bakgrunden är att EG-kommissionen har krävt att Sverige ändrar beskattningen så att den inte diskriminerar vin i förhållande till öl. Lagändringarna träder i kraft den 1 december 2001.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 21, 40 minuter
- Justering
- 2001-10-18
- Debatt
- 2001-10-31
- Beslut
- 2001-10-31
Framförhållning vid strukturförändringar
Motion 2001/02:A218 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:A218 av Inger Lundberg m.fl. s Framförhållning vid strukturförändringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att staten inom ramen för arbetsmarknads- och näringspolitiken stimulerar företagens vakenhet och kompetens- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2001/02:AU6
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , ,
Industriella utvecklingscentrum
Motion 2001/02:N331 av Lennart Axelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:N331 av Lennart Axelsson m.fl. s Industriella utvecklingscentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om stöd till IUC för Måltiden AB i Grythyttan. Motivering Industriella utvecklingscentrum IUC är värdefulla instrument- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Naturgas till industri och kraftvärme i hela landet
Motion 2001/02:N271 av Helena Zakariasén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:N271 av Helena Zakariasén m.fl. s Naturgas till industri och kraftvärme i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utbyggnad av naturgasnätet i Sverige. Motivering På vår tids alltmer globaliserade marknad- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Åtgärder för att stärka svensk industridesign
Motion 2001/02:N212 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:N212 av Inger Lundberg m.fl. s Åtgärder för att stärka svensk industridesign Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att designfrågorna ges ökad vikt i svensk näringspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:KrU1 2001/02:NU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
EU-kommissionens hållning i konkurrensfrågor
Motion 2001/02:N209 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:N209 av Inger Lundberg m.fl. s EU-kommissionens hållning i konkurrensfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör verka kraftfullt för en översyn av EU:s konkurrensregler så att inte näringslivet i mindre- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:NU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Nyckelharpans ställning som nationalinstrument
Motion 2001/02:Kr294 av Lennart Axelsson (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Kr294 av Lennart Axelsson s Nyckelharpans ställning som nationalinstrument Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nyckelharpans ställning som nationalinstrument. Motivering Nyckelharpan eller knaverharpan beskrivs i Nationalencyklopedin- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:KrU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Underhållsskyldiga med för hög betalningsbörda
Motion 2001/02:Sf215 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Sf215 av Inger Lundberg m.fl. s Underhållsskyldiga med för hög betalningsbörda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att minska ökningen av antalet hushåll, som på grund av underhållsstöd skuldförts- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
Rättvisemärkning
Motion 2001/02:L346 av Christina Axelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:L346 av Christina Axelsson m.fl. s Rättvisemärkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättvis handel och Rättvisemärkt. Motivering Många varor som vi i Sverige köper billigt, t.ex. mat, kläder och skor, produceras- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:LU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Döva invandrare
Motion 2001/02:Sf288 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Sf288 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Döva invandrare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppdra åt Migrationsverket och Integrationsverket att planera för döva asylsökande och invandrare. Motivering Döva asylsökande- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Forskarskola i demokrati
Motion 2001/02:Ub366 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ub366 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Forskarskola i demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning kring demokratifrågor samt att Örebro universitet får uppdraget att vara värduniversitet i en sådan forskarskola.- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Resurscentrum för idrott och hälsa
Motion 2001/02:Ub365 av Maud Björnemalm m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ub365 av Maud Björnemalm m.fl. s Resurscentrum för idrott och hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av ett nationellt resurscentrum för området idrott och hälsa. Motivering I budgetpropositionen aviseras- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Fysisk aktivitet hos barn och ungdom
Motion 2001/02:Ub364 av Maud Björnemalm m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ub364 av Maud Björnemalm m.fl. s Fysisk aktivitet hos barn och ungdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Skolverket och Folkhälsoinstitutet i samverkan med Riksidrottsförbundet får i uppdrag att gemensamt utreda- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
Ideella skadestånds påverkan på socialbidrag
Motion 2001/02:So384 av Lennart Axelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:So384 av Lennart Axelsson m.fl. s Ideella skadestånds påverkan på socialbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ideella skadestånds påverkan på socialbidrag. Motivering En kvinna utsätts för misshandel och erhåller- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Ungdomars tandskador
Motion 2001/02:So551 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:So551 av Inger Lundberg m.fl. s Ungdomars tandskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till ungdomar med stora tandskador. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
Landstingens tolktjänst
Motion 2001/02:So519 av Maud Björnemalm m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:So519 av Maud Björnemalm m.fl. s Landstingens tolktjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fördelning av statsbidrag för tolktjänst för döva, dövblinda m.fl. Motivering Landstingen har en skyldighet enl. 3 3 b HSL- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Tillgången till Internet
Motion 2001/02:T340 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:T340 av Inger Lundberg m.fl. s Tillgången till Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om prissättningen för höghastighetskommunikation via Internet. Motivering Regeringens IT-proposition har medverkat till att utbyggnaden- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Lokalisering av ny enhet för incidentrapportering inom IT-området till Karlskoga
Motion 2001/02:T242 av Inger Lundberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:T242 av Inger Lundberg m.fl. s Lokalisering av ny enhet för incidentrapportering inom IT-området till Karlskoga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av en enhet för incidenthantering inom IT-området till Karlskoga.- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,