Ludvig Aspling (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 213
- Titel
- Jur. kand.
- Född år
- 1983
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 59 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-06-28 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-05-28 – 2019-06-27
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2019-05-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2021-01-20 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-01-15
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2021-01-15 – 2021-10-20
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2021-01-15
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2021-10-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-10-20
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-03-17
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot utrikesutskottet 18–21, EU-nämnden 18–, arbetsmarknadsutskottet 21 och socialförsäkringsutskottet 21–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19 och 20 och utrikesutskottet 21–22. Suppleant riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 20–22.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskapligt program, Sundbyberg, slutår 01. Mandarin och japanska 90 hp, Dalarnas universitet, slutår 10. Studier på juristprogrammet, Stockholms universitet.
Anställningar
Engelsklärare, Thailand 05–07. Engelsklärare, Kina 07–09. Vårdbiträde, Japan 09–11. Flygplatspersonal, Norge 11–12. Politisk sekreterare, Sveriges riksdag 15–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Generaldirektör, insamlingsstiftelsen Hepatica.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En samordnad och effektiv bekämpning av cancer
Motion 2023/24:2616 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:2616 av Markus Wiechel m.fl. SD En samordnad och effektiv bekämpning av cancer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i det kommande arbetet med att stärka cancervården också bör se över möjligheten att utse en nationell samordnare- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU14 2023/24:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Stärkt trygghet i Stockholms län med särskilt fokus på kvinnor och ungdomar
Motion 2023/24:1890 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:1890 av Julia Kronlid m.fl. SD Stärkt trygghet i Stockholms län med särskilt fokus på kvinnor och ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga en särskild strategi för att öka tryggheten i Stockholms län med särskilt- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige
Motion 2023/24:397 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Motion till riksdagen 2023/24:397 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour båda SD Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra utvisning i rikets intresse och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2023-09-29
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2023/24:JuU15 2023/24:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Ett stärkt medborgarskap
Motion 2023/24:396 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Motion till riksdagen 2023/24:396 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour båda SD Ett stärkt medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett moratorium för medborgarskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2023-09-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Asylpolitik
Motion 2023/24:390 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Motion till riksdagen 2023/24:390 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour båda SD Asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om principen om första säkra land och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om första säkra- Inlämnad
- 2023-09-29
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2023/24:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Arbetskraftsinvandring
Motion 2023/24:389 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Motion till riksdagen 2023/24:389 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour båda SD Arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på heltid och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på bostad- Inlämnad
- 2023-09-29
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2023/24:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Anhöriginvandring
Motion 2023/24:388 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Motion till riksdagen 2023/24:388 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour båda SD Anhöriginvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på vistelsetid för anhöriginvandring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2023-09-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2023/24:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Information om rätten till skolgång
Interpellation 2022/23:419 av Annika Hirvonen (MP)
Interpellation 2022/23:419 Information om rätten till skolgång av Annika Hirvonen MP till Statsrådet Lotta Edholm L Varje barn har rätt skolgång. Nyligen besökte jag också Göteborg och socialarbetare som gav uttryck för en oro för att det bland de barn som inte återvänder också finns papperslösa barn som inte vågar komma- Inlämnad
- 2023-09-04
- Svarsdatum
- 2023-09-19
- Besvarare
- Statsrådet Lotta Edholm (L)
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2023-06-15
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Migrationsminister- Datum
- 2023-05-25
Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen – kontroller och uppföljning
Betänkande 2022/23:SfU13
Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen. Riksrevisionen har granskat om systemet med spårbyte från asyl- till arbetskraftsinvandring fungerar effektivt.
Den övergripande slutsatsen är att systemet verkar ha nått rätt målgrupp. Men Riksrevisionen bedömer samtidigt att det finns brister i Migrationsverkets rutiner och kontroller som kan leda till att spårbyte utnyttjas för att kringgå lagstiftningen för asyl- och arbetskraftsinvandring. Regeringen instämmer i den bedömningen.
Regeringen har rekommenderats att se till att Migrationsverket kan utbyta nödvändiga uppgifter med samverkande myndigheter. Regeringen bör också säkerställa att Migrationsverket kan sammanställa uppgifter om arbetsgivare för att utreda och kontrollera spårbytesärenden.
En utredare har fått i uppdrag av regeringen att ta ställning till hur systemet med spårbyte kan avskaffas.
Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 26, 75 minuter
- Justering
- 2023-05-11
- Bordläggning
- 2023-05-23
- Debatt
- 2023-05-24
- Beslut
- 2023-05-24
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Utbildningsminister Mats Persson L Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Energi- och näringsminister Ebba- Datum
- 2023-04-27
Migrationsfrågor
Betänkande 2022/23:SfU15
Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om migrationsfrågor. Detta främst med hänvisning till gällande bestämmelser och pågående arbete.
Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för skyddsbehövande, mottagande av asylsökande, asylprocessen, anhöriginvandring och medborgarskap.
- Behandlade dokument
- 35
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 23
- Anföranden och repliker
- 62, 179 minuter
- Justering
- 2023-03-30
- Bordläggning
- 2023-04-18
- Debatt
- 2023-04-19
- Beslut
- 2023-04-20
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2023-04-13
Visumfrihet för medborgare i Kosovo
Interpellation 2022/23:244 av Ludvig Aspling (SD)
Interpellation 2022/23:244 Visumfrihet för medborgare i Kosovo av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Jessika Roswall M Regeringen valde nyligen att ställa sig bakom förslaget att ge visumfrihet till medborgare från Kosovo. Sverigedemokraterna motsatte sig beslutet. Beslutet om visumfrihet är olyckligt eftersom det riskerar- Inlämnad
- 2023-03-08
- Svarsdatum
- 2023-04-11
- Besvarare
- Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Skolminister Lotta Edholm L Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Utrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2023-03-30
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Migrationsminister- Datum
- 2023-03-23
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2023-02-23
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från möte med EU:s stats- och regeringschefer den 910 februari. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.- Datum
- 2023-02-14
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Justitieminister Gunnar Strömmer M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LBistånds- och utrikeshandelsminister- Datum
- 2023-02-09