Olle Thorell (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län, plats 200
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-04-02 – 2026-09-21
- Ledig
- 2016-08-15 – 2017-04-01
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2016-08-14
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2018-10-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-20
- Suppleant
- 2011-03-16 – 2014-10-28
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2018-10-24
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2020-01-28
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Suppleant
- 2015-10-20 – 2018-10-02
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2011-03-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot utrikesutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant civilutskottet 06–10, utrikesutskottet 06–10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 och 21, miljö- och jordbruksutskottet 10–14 och utbildningsutskottet 14–18. Suppleant Utrikesnämnden 15–18. Ledamot riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 14 och ordförande 14–18. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 18–20. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet 10–11 och riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 11–14.
Bostadsort
Surahammar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden
Motion 2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden 92028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny, samlad lagstiftning för export- Inlämnad
- 2010-04-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2009/10:150 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009
Motion 2009/10:U15 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U15 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:150 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009 s92026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU som utrikespolitisk aktör. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2010-04-21
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU10
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av skr. 2009/10:174 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd andra halvåret 2009
Motion 2009/10:U16 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U16 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:174 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd andra halvåret 2009 s92027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om klimatet. Riksdagen- Inlämnad
- 2010-04-26
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU10
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av skr. 2009/10:129 Att möta globala utmaningar – skrivelse om samstämmighet för utveckling
Motion 2009/10:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U12 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:129 Att möta globala utmaningar skrivelse om samstämmighet för utveckling s92025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordning och samverkan. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2010-04-07
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU14
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2009/10:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:U11 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden s92024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta- Inlämnad
- 2010-04-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2009/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008–2009
Motion 2009/10:Fi9 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi9 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 20082009 s92024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2010-03-31
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av redog. 2009/10:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling
Motion 2009/10:U10 av Björn von Sydow m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U10 av Björn von Sydow m.fl. s med anledning av redog. 2009/10:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling s92023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen varje år ska lämna- Inlämnad
- 2010-03-24
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillsyn inom jobb- och utvecklingsgarantins fas tre
Skriftlig fråga 2009/10:628 av Thorell, Olle (s)
den 10 mars Fråga 2009/10:628 Tillsyn inom jobb- och utvecklingsgarantins fas tre av Olle Thorell s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I jobb- och utvecklingsgarantins fas tre ska en arbetssökande erbjudas arbetsuppgifter hos en anordnare arbetsgivareArbetsuppgifterna får anordnas av privata eller- Inlämnad
- 2010-03-10
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
med anledning av prop. 2009/10:98 Lag om konsulära katastrofinsatser
Motion 2009/10:U7 av Urban Ahlin m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2009/10:U7 av Urban Ahlin m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2009/10:98 Lag om konsulära katastrofinsatser s92022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn för att se hur man kan öka människors försäkringsbenägenhet- Inlämnad
- 2010-03-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Konsekvenserna av avregleringen av tågtrafiken
Skriftlig fråga 2009/10:447 av Thorell, Olle (s)
den 28 januari Fråga 2009/10:447 Konsekvenserna av avregleringen av tågtrafiken av Olle Thorell s till statsrådet Åsa Torstensson c För pendlare som bor längs med Bergslagspendeln, i till exempel Hallstahammar, Surahammar och Fagersta, och som pendlar till Stockholm har konsekvenserna av avregleringen av tågtrafiken- Inlämnad
- 2010-01-28
- Besvarare
- Åsa Torstensson ()
Konvention om klusterammunition
Interpellation 2009/10:130 av Thorell, Olle (s)
den 24 november Interpellation 2009/10:130 Konvention om klusterammunition av Olle Thorell s till utrikesminister Carl Bildt m Klustervapen utgör ett stort humanitärt problem, dels för att de sprider ut substridsdelar över ett så stort område att det i praktiken har visat sig mer eller mindre omöjligt att undvika- Inlämnad
- 2009-11-24
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Kommuners ansvar då friskola läggs ned
Skriftlig fråga 2009/10:234 av Thorell, Olle (s)
den 24 november Fråga 2009/10:234 Kommuners ansvar då friskola läggs ned av Olle Thorell s till utbildningsminister Jan Björklund fp Arboga yrkesgymnasium meddelade bara en bit in på höstterminen att man skulle lägga ned utbildningen, till stor förtret för de 91 elever som går där. Företaget som driver skolan kan- Inlämnad
- 2009-11-24
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
En rättvis värld är möjlig
Motion 2009/10:U340 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U340 av Urban Ahlin m.fl. s En rättvis värld är möjlig s92017 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete 11 2.1 Solidaritetspolitik 11 2.2 Politik för hållbar global utveckling 12 2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 93
- Utskottsberedning
- 2009/10:KU1 2009/10:UU1 2009/10:UU10 2009/10:UU11 2009/10:UU12 2009/10:UU13 2009/10:UU14 2009/10:UU15 2009/10:UU16 2009/10:UU19 2009/10:UU2 2009/10:UU6 2009/10:UU9
- Riksdagsbeslut
- (93 yrkanden): 93 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2009/10:U339 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U339 av Urban Ahlin m.fl. s Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd s92018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU2
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Funktionsnedsättning och idrott
Motion 2009/10:Ub528 av Margareta Israelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub528 av Margareta Israelsson m.fl. s Funktionsnedsättning och idrott s40056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en allmän kunskapshöjning inom skolan om vad en funktionsnedsättning är och innebär. Riksdagen- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2009/10:KrU9 2009/10:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Miljövänliga transporter inom posten
Motion 2009/10:T508 av Tommy Waidelich och Olle Thorell (s)
Motion till riksdagen 2009/10:T508 av Tommy Waidelich och Olle Thorell s Miljövänliga transporter inom posten s45058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av miljövänliga transporter inom posten. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förbud mot alkoholreklam
Motion 2009/10:K394 av Kent Härstedt och Olle Thorell (s)
Motion till riksdagen 2009/10:K394 av Kent Härstedt och Olle Thorell s Förbud mot alkoholreklam s35038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoholreklamförbud. Motivering Som en följd av det så kallade Gourmet-fallet försvann det svenska totalförbudet- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:KU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Slussen i Södertälje
Motion 2009/10:T529 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:T529 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Slussen i Södertälje s45005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga en ny sluss i Södertälje. Motivering Sjötransporterna- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bergslagspendeln
Motion 2009/10:T496 av Lennart Axelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:T496 av Lennart Axelsson m.fl. s Bergslagspendeln s45076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för utveckling av Bergslagspendeln. Motivering Tillgången till- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag