Patrik Björck (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra, plats 21
- Titel
- Träindustriarbetare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2024-04-29 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-04-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-05-07
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2015-09-10 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2013-06-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2013-06-16
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-11
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10–22, EU-nämnden 13–14 och skatteutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–18, arbetsmarknadsutskottet 06–10, skatteutskottet 10–14, EU-nämnden 10–13 och 15–18 och konstitutionsutskottet 18–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–22.
Föräldrar
Arkitekten Folke Björck och socionomen Helena Björck, f. Nolin.
Utbildning
Grundskola, Göteborg. Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Göteborg (ej fullständig).
Anställningar
Livsmedelsarbetare, Arla, Göteborg 75. Bryggeriarbetare, Pripps 78. Busschaufför, Göteborgs spårvägar 79. Sjukvårdsbiträde, Vasa sjukhus, Göteborg 80. Träindustriarbetare, Kinnarps kontorsmöbler, Falköping 85–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falköping 98–, ordförande 10–22. Suppleant, kommunstyrelsen 98–06 och byggnadsnämnden 96–98. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 98–06, 2:e vice ordförande 98–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Falköpings arbetarekommun, adjungerad styrelseledamot 07–16. Ledamot, distriktsstyrelsen och verkställande utskottet, Socialdemokraterna i Skaraborg 05–. Ledamot, klubbstyrelsen Kinnarps AB 88–06, ordförande 91–06. Sekreterare, Hem och Skola, Åsarp 90–98. Ledamot, bolagsstyrelsen Kinnarps AB 91–06. Styrelseledamot, Skogs- och träfacket, avdelning Skaraborg 91–07, ordförande 98–07. Ledamot, Skogs- och träfacket, förbundsstyrelsen 03–06. Ordförande i Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola 10–12. Ordförande, Socialdemokraterna i Skaraborg 15–.
Bostadsort
Åsarp
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Regeringens arbetsformer
Interpellation 2007/08:544 av Björck, Patrik (s)
den 31 mars Interpellation 2007/08:544 Regeringens arbetsformer av Patrik Björck s till statsminister Fredrik Reinfeldt m För att demokratin ska anses fungera på ett tillfredsställande sätt måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda. Jag skulle i denna interpellation vilja ta upp ett par av dessa förutsättningar- Inlämnad
- 2008-03-31
- Besvarare
- Fredrik Reinfeldt (M)
Meddelarfrihet i offentligt finansierad privat verksamhet
Interpellation 2007/08:548 av Björck, Patrik (s)
den 3 april Interpellation 2007/08:548 Meddelarfrihet i offentligt finansierad privat verksamhet av Patrik Björck s till justitieminister Beatrice Ask m Mycket av vår gemensamt finansierade välfärd bedrivs i dag i entreprenadform. Privata firmor, aktiebolag och ekonomiska föreningar sköter barnomsorg, skola och- Inlämnad
- 2008-04-03
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
med anledning av prop. 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m.
Motion 2007/08:A10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:A10 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m. s61005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:72. Motivering I propositionen föreslås ändringar i bl.a. lagen 1974:371 om rättegången- Inlämnad
- 2008-03-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull
Motion 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s2031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla räddningsskolan i Skövde i statens ägo. Motivering Dagens- Inlämnad
- 2008-04-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:FöU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2007/08:118 En effektivare arbetslöshetsförsäkring
Motion 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:118 En effektivare arbetslöshetsförsäkring Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 En trygg arbetslöshetsförsäkring underlättar en flexibel och dynamisk arbetsmarknad 2 Starka fackföreningar- Inlämnad
- 2008-04-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2007/08:62 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden
Motion 2007/08:A6 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:A6 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:62 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden s61006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:62. Motivering Sverige har länge legat väl framme i arbetsmiljöarbetet. Genom åren har stora framsteg gjorts- Inlämnad
- 2008-03-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering
Motion 2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering s61007 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Propositionen i sammanfattning 3 Skydd mot diskriminering i arbetslivet 4 Lägg reglerna om arbetslivet i- Inlämnad
- 2008-03-26
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU7
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 24 avslag
Falska examensbevis och falska universitet
Interpellation 2007/08:519 av Björck, Patrik (s)
den 14 mars Interpellation 2007/08:519 Falska examensbevis och falska universitet av Patrik Björck s till statsrådet Lars Leijonborg fp Högskoleverket slår larm om att antalet falska examensbevis och falska universitet ökar i hög takt. Man uppskattar att antalet bluffuniversitet har fyrdubblats på några år. Det- Inlämnad
- 2008-03-14
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Meddelarfrihet i offentligt finansierad privat verksamhet
Interpellation 2007/08:509 av Björck, Patrik (s)
den 13 mars Interpellation 2007/08:509 Meddelarfrihet i offentligt finansierad privat verksamhet av Patrik Björck s till justitieminister Beatrice Ask m Mycket av vår gemensamt finansierade välfärd bedrivs i dag i entreprenadform. Privata firmor, aktiebolag och ekonomiska föreningar sköter barnomsorg, skola och- Inlämnad
- 2008-03-13
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Näringsverksamhet med politiska syften
Interpellation 2007/08:384 av Österberg, Sven-Erik (s)
den 7 februari Interpellation 2007/08:384 Näringsverksamhet med politiska syften av Sven-Erik Österberg s till näringsminister Maud Olofsson c Resultatet av Stureplanscenterns ledare Fredrick Federleys konkurs med En annan salladsbar har nyligen redovisats. Konkursförvaltaren uppskattar att skulderna uppgår till- Inlämnad
- 2008-02-07
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Misslyckad jobbsatsning för nyanlända invandrare
Interpellation 2007/08:365 av Björck, Patrik (s)
den 1 februari Interpellation 2007/08:365 Misslyckad jobbsatsning för nyanlända invandrare av Patrik Björck s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m De så kallade instegsjobben som infördes av den borgerliga regeringen den 1 juli 2007 kan nu som så många andra av regeringens insatser börja utvärderas.- Inlämnad
- 2008-02-01
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Konsekvenserna av domen i Lavalmålet
Interpellation 2007/08:341 av Björck, Patrik (s)
den 25 januari Interpellation 2007/08:341 Konsekvenserna av domen i Lavalmålet av Patrik Björck s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m När Generaladvokaten yttrade sig i våras var vi många som drog en lättnadens suck. Det verkade som att den svenska kollektivavtalsmodellen rymdes inom EG-rätten. När nu- Inlämnad
- 2008-01-25
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
En obligatorisk a-kassa
Interpellation 2007/08:339 av Björck, Patrik (s)
den 25 januari Interpellation 2007/08:339 En obligatorisk a-kassa av Patrik Björck s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen aviserade redan i höstbudgeten 2006 att man avsåg att utreda och föreslå en obligatorisk a-kassa. Den 28 juni 2007 offentliggjordes direktiven och en utredare utsågs.- Inlämnad
- 2008-01-25
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Misslyckande för nystartsjobben
Interpellation 2007/08:310 av Björck, Patrik (s)
den 16 januari Interpellation 2007/08:310 Misslyckande för nystartsjobben av Patrik Björck s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Nu har regeringens politik fått verka så länge att den kan utvärderas. Tidigare har vi kunnat debattera det ideologiska innehållet, alla orättvisor och hur man konsekvent- Inlämnad
- 2008-01-16
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
med anledning av framst. 2007/08:RRS21 Riksrevisionens styrelses framställning angående lönebidrag till funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga
Motion 2007/08:A3 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:A3 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av framst. 2007/08:RRS21 Riksrevisionens styrelses framställning angående lönebidrag till funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga s61002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen- Inlämnad
- 2008-02-13
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2008/09:AU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Försämring av anställningsskyddet för sjuka
Interpellation 2007/08:361 av Björck, Patrik (s)
den 1 februari Interpellation 2007/08:361 Försämring av anställningsskyddet för sjuka av Patrik Björck s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringens förslag om att sjukas arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden efter sex månader kommer att slå hårt mot anställningsskyddet. Detta är en slutsats- Inlämnad
- 2008-02-01
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)
Effekten av arbetsmarknadsutbildning
Interpellation 2007/08:306 av Brink, Josefin (v)
den 11 januari Interpellation 2007/08:306 Effekten av arbetsmarknadsutbildning av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den 8 januari överlämnade utredningen Flexiblare arbetsmarknadsutbildning sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen konstaterar att yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning- Inlämnad
- 2008-01-11
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Outbetalda pengar till arbetslösa
Interpellation 2007/08:276 av Björck, Patrik (s)
den 7 december Interpellation 2007/08:276 Outbetalda pengar till arbetslösa av Patrik Björck s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Nu kommer det som många varnade för när samordningen mellan försäkringskassa och a-kassa beslutades de arbetslösa får inte sina pengar. En redan hårt prövad grupp drabbas- Inlämnad
- 2007-12-07
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Förbud mot kompletterande sjukförsäkringar
Interpellation 2007/08:340 av Björck, Patrik (s)
den 25 januari Interpellation 2007/08:340 Förbud mot kompletterande sjukförsäkringar av Patrik Björck s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen har nu utvidgat sitt tidigare så kritiserade förslag att förhindra försäkringslösningar vid sjukdom till att inte gälla bara avtalsförsäkringar utan alla- Inlämnad
- 2008-01-25
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)