Patrik Björck (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra, plats 21
- Titel
- Träindustriarbetare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2024-04-29 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-04-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-05-07
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2015-09-10 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2013-06-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2013-06-16
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-11
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10–22, EU-nämnden 13–14 och skatteutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–18, arbetsmarknadsutskottet 06–10, skatteutskottet 10–14, EU-nämnden 10–13 och 15–18 och konstitutionsutskottet 18–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–22.
Föräldrar
Arkitekten Folke Björck och socionomen Helena Björck, f. Nolin.
Utbildning
Grundskola, Göteborg. Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Göteborg (ej fullständig).
Anställningar
Livsmedelsarbetare, Arla, Göteborg 75. Bryggeriarbetare, Pripps 78. Busschaufför, Göteborgs spårvägar 79. Sjukvårdsbiträde, Vasa sjukhus, Göteborg 80. Träindustriarbetare, Kinnarps kontorsmöbler, Falköping 85–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falköping 98–, ordförande 10–22. Suppleant, kommunstyrelsen 98–06 och byggnadsnämnden 96–98. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 98–06, 2:e vice ordförande 98–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Falköpings arbetarekommun, adjungerad styrelseledamot 07–16. Ledamot, distriktsstyrelsen och verkställande utskottet, Socialdemokraterna i Skaraborg 05–. Ledamot, klubbstyrelsen Kinnarps AB 88–06, ordförande 91–06. Sekreterare, Hem och Skola, Åsarp 90–98. Ledamot, bolagsstyrelsen Kinnarps AB 91–06. Styrelseledamot, Skogs- och träfacket, avdelning Skaraborg 91–07, ordförande 98–07. Ledamot, Skogs- och träfacket, förbundsstyrelsen 03–06. Ordförande i Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola 10–12. Ordförande, Socialdemokraterna i Skaraborg 15–.
Bostadsort
Åsarp
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Uranbrytning
Skriftlig fråga 2013/14:426 av Björck, Patrik (S)
den 14 februari Fråga 2013/14:426 Uranbrytning av Patrik Björck S till näringsminister Annie Lööf C Frågan om uranbrytning är ständigt aktuell på grund av olika gruvföretags prospektering. Ett sätt att komma till rätta med frågan en gång för alla är att införa ett förbud mot uranbrytning i lag. Jag har följande- Inlämnad
- 2014-02-14
- Besvarare
- Annie Lööf (C)