Patrik Björck (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra, plats 21
- Titel
- Träindustriarbetare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2024-04-29 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-04-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-05-07
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2015-09-10 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2013-06-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2013-06-16
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-11
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10–22, EU-nämnden 13–14 och skatteutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–18, arbetsmarknadsutskottet 06–10, skatteutskottet 10–14, EU-nämnden 10–13 och 15–18 och konstitutionsutskottet 18–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–22.
Föräldrar
Arkitekten Folke Björck och socionomen Helena Björck, f. Nolin.
Utbildning
Grundskola, Göteborg. Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Göteborg (ej fullständig).
Anställningar
Livsmedelsarbetare, Arla, Göteborg 75. Bryggeriarbetare, Pripps 78. Busschaufför, Göteborgs spårvägar 79. Sjukvårdsbiträde, Vasa sjukhus, Göteborg 80. Träindustriarbetare, Kinnarps kontorsmöbler, Falköping 85–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falköping 98–, ordförande 10–22. Suppleant, kommunstyrelsen 98–06 och byggnadsnämnden 96–98. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 98–06, 2:e vice ordförande 98–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Falköpings arbetarekommun, adjungerad styrelseledamot 07–16. Ledamot, distriktsstyrelsen och verkställande utskottet, Socialdemokraterna i Skaraborg 05–. Ledamot, klubbstyrelsen Kinnarps AB 88–06, ordförande 91–06. Sekreterare, Hem och Skola, Åsarp 90–98. Ledamot, bolagsstyrelsen Kinnarps AB 91–06. Styrelseledamot, Skogs- och träfacket, avdelning Skaraborg 91–07, ordförande 98–07. Ledamot, Skogs- och träfacket, förbundsstyrelsen 03–06. Ordförande i Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola 10–12. Ordförande, Socialdemokraterna i Skaraborg 15–.
Bostadsort
Åsarp
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Betänkande 2014/15:AU10
Lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) gäller i dag till utgången av 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att den lagen ska fortsätta gälla utan tidsbegränsning efter detta datum. Lagen gäller vid behandling av personuppgifter i IFAU:s verksamhet som avser att främja, stödja och genom forskning genomföra studier, uppföljningar och utvärderingar.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 6 minuter
- Justering
- 2015-04-23
- Bordläggning
- 2015-04-28
- Debatt
- 2015-04-29
- Beslut
- 2015-04-29
Överskottsmålet
Interpellation 2014/15:151 av Fredrik Schulte (M)
Interpellation 2014/15:151 Överskottsmålet av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Finansministern har vid åtskilliga tillfällen sedan valet påstått att statens finanser är illa skötta och att ladorna är tommaSamtidigt föreslås omfattande utgiftsökningar i jämförelse med den tidigare regeringens- Inlämnad
- 2014-11-20
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Reformering av Arbetsförmedlingen
Interpellation 2014/15:164 av Roger Haddad (FP)
Interpellation 2014/15:164 Reformering av Arbetsförmedlingen av Roger Haddad FP till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Folkpartiet och Alliansen genomförde i regeringsställning ett beslut om en genomgripande översyn och analys av Arbetsförmedlingens uppdrag, regelverk och koppling till kompletterande aktörer samt- Inlämnad
- 2014-11-26
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Hot mot småskalig vattenkraft
Interpellation 2014/15:119 av Annika Qarlsson (C)
Interpellation 2014/15:119 Hot mot småskalig vattenkraft av Annika Qarlsson C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Den småskaliga vattenkraften runt om i Sverige har under lång tid bidragit med miljövänlig energi och bidrar alltjämt med det. Verksamheterna bygger på allt från vattendomar från sent 1800-tal till- Inlämnad
- 2014-11-11
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)
Utbildning för framtidens jobb i Västsverige
Motion 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. S Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige. Motivering Utbildning är nyckeln till personlig- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
E20 - fyrfältsväg
Motion 2014/15:2179 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2179 av Monica Green m.fl. S E20 fyrfältsväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut E20 till fyrfältsväg. Motivering E20 är Sveriges farligaste- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Satsning på Kinnekullebanan
Motion 2014/15:2161 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2161 av Monica Green m.fl. S Satsning på Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på Kinnekullebanan. Motivering Miljövänliga- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dataspelsutveckling
Motion 2014/15:2148 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2148 av Erik Ezelius m.fl. S Dataspelsutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvecklingsstöd till dataspelsbranschen. Motivering Den svenska dataspelsbranschen är i stark expansion. Man har tagit fram framgångsrika- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Forskningsanslag till Högskolan i Skövde
Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. S Forskningsanslag till Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medel till forskning vid Högskolan i Skövde. Motivering Under 198090-talet gjordes en stor utbyggnad av- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vänersjöfarten
Motion 2014/15:2465 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2465 av Carina Ohlsson m.fl. S Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Vänersjöfarten. Motivering Sjöfarten är ett miljövänligt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västra stambanan
Motion 2014/15:963 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:963 av Patrik Björck m.fl. S Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att öka spårkapaciteten på Västra stambanan. Motivering Västra stambanan- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högskolan – forskning och innovation
Motion 2014/15:962 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:962 av Patrik Björck m.fl. S Högskolan forskning och innovation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medel till forskarutbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om innovationsverksamheten.- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Högskolan i Skövde
Motion 2014/15:952 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:952 av Monica Green m.fl. S Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla Högskolan i Skövde. Motivering Trots rekordhöga ansökningssiffror har antalet platser dragits ner på Högskolan- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Försvarsmaktens förmåga till luftburen ubåtsjakt
Interpellation 2007/08:842 av Widman, Allan (fp)
den 28 augusti Interpellation 2007/08:842 Försvarsmaktens förmåga till luftburen ubåtsjakt av Allan Widman fp till försvarsminister Sten Tolgfors m I propositionen 2004/05:5 inför försvarsbeslutet 2004 står det på s. 66: Utvecklingen av den gemensamma mark- och sjöoperativa helikopterbataljonen fullföljs och bataljonen- Inlämnad
- 2008-08-28
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Stärkt skydd för de anställda och deras fackliga företrädare vid tecknande av kollektivavtal
Interpellation 2007/08:843 av Björck, Patrik (s)
den 28 augusti Interpellation 2007/08:843 Stärkt skydd för de anställda och deras fackliga företrädare vid tecknande av kollektivavtal av Patrik Björck s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Återigen har vi nu ett exempel på hur en arbetsgivare inte vill acceptera spelreglerna på svensk arbetsmarknad.- Inlämnad
- 2008-08-28
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Kärnvapennedrustning
Interpellation 2007/08:826 av Björck, Patrik (s)
den 8 augusti Interpellation 2007/08:826 Kärnvapennedrustning av Patrik Björck s till utrikesminister Carl Bildt m Sverige har tidigare under lång tid varit ledande i arbetet för kärnvapennedrustning. Frågan om massförstörelsevapen och det hot de utgör mot vår trygghet är mer aktuell än på länge. Det kalla kriget- Inlämnad
- 2008-08-08
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Statsministerns kontakter med Västsveriges näringsliv
Interpellation 2007/08:825 av Björck, Patrik (s)
den 8 augusti Interpellation 2007/08:825 Statsministerns kontakter med Västsveriges näringsliv av Patrik Björck s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Vi har i riksdagens kammare tidigare diskuterat regeringens arbetsformer, då med tonvikt på den offentliga debatten i medierna och i riksdagen, föranlett av att- Inlämnad
- 2008-08-08
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Obligatorisk a-kassa
Interpellation 2007/08:827 av Björck, Patrik (s)
den 8 augusti Interpellation 2007/08:827 Obligatorisk a-kassa av Patrik Björck s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringens hantering av arbetslöshetsförsäkringen är så här långt en sorglig historia som drabbat inte bara enskilda personer och svensk arbetsmarknad utan hela den svenska modellen- Inlämnad
- 2008-08-08
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
FRA-lagen
Interpellation 2007/08:828 av Björck, Patrik (s)
den 8 augusti Interpellation 2007/08:828 FRA-lagen av Patrik Björck s till försvarsminister Sten Tolgfors m När riksdagen precis före sommaruppehållet klubbade den nya lagen om signalspaning, den så kallade FRA-lagen, skedde det med minsta möjliga majoritet, mot en samlad opposition, mot en stark folklig opinion- Inlämnad
- 2008-08-08
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
De nya reglerna för sjukförsäkringen
Interpellation 2007/08:829 av Björck, Patrik (s)
den 11 augusti Interpellation 2007/08:829 De nya reglerna för sjukförsäkringen av Patrik Björck s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Från och med den 1 juli har regeringens nya försämrade sjukförsäkring börjat gälla. Vi går in i ett hårdare och otryggare samhälle. Pengar ska sparas på de sjuka så att de- Inlämnad
- 2008-08-11
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)