Patrik Björck (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra, plats 21
- Titel
- Träindustriarbetare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2024-04-29 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-04-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-05-07
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2015-09-10 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2013-06-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2013-06-16
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-11
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10–22, EU-nämnden 13–14 och skatteutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–18, arbetsmarknadsutskottet 06–10, skatteutskottet 10–14, EU-nämnden 10–13 och 15–18 och konstitutionsutskottet 18–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–22.
Föräldrar
Arkitekten Folke Björck och socionomen Helena Björck, f. Nolin.
Utbildning
Grundskola, Göteborg. Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Göteborg (ej fullständig).
Anställningar
Livsmedelsarbetare, Arla, Göteborg 75. Bryggeriarbetare, Pripps 78. Busschaufför, Göteborgs spårvägar 79. Sjukvårdsbiträde, Vasa sjukhus, Göteborg 80. Träindustriarbetare, Kinnarps kontorsmöbler, Falköping 85–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falköping 98–, ordförande 10–22. Suppleant, kommunstyrelsen 98–06 och byggnadsnämnden 96–98. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 98–06, 2:e vice ordförande 98–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Falköpings arbetarekommun, adjungerad styrelseledamot 07–16. Ledamot, distriktsstyrelsen och verkställande utskottet, Socialdemokraterna i Skaraborg 05–. Ledamot, klubbstyrelsen Kinnarps AB 88–06, ordförande 91–06. Sekreterare, Hem och Skola, Åsarp 90–98. Ledamot, bolagsstyrelsen Kinnarps AB 91–06. Styrelseledamot, Skogs- och träfacket, avdelning Skaraborg 91–07, ordförande 98–07. Ledamot, Skogs- och träfacket, förbundsstyrelsen 03–06. Ordförande i Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola 10–12. Ordförande, Socialdemokraterna i Skaraborg 15–.
Bostadsort
Åsarp
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Näringspolitiken i Västsverige
Motion 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. S Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsverige Hallands, Västra Götalands och Värmlands län står- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vänersjöfarten
Motion 2015/16:847 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:847 av Carina Ohlsson m.fl. S Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten är- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:TU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dataspelsbranschen
Motion 2015/16:656 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:656 av Erik Ezelius m.fl. S Dataspelsbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dataspelsbranschen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska dataspelsbranschen är i stark expansion. Man har tagit fram framgångsrika- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lärarutbildning
Motion 2015/16:655 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:655 av Erik Ezelius m.fl. S Lärarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att se över att förskollärar- och lärarutbildning finns att tillgå på fler platser i landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Forskning och utbildning vid Högskolan i Skövde
Motion 2015/16:654 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:654 av Monica Green m.fl. S Forskning och utbildning vid Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av forskning och utbildning vid Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 1980- och- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Småskalig vattenkraft
Motion 2015/16:553 av Patrik Björck (S)
Motion till riksdagen 2015/16:553 av Patrik Björck S Småskalig vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör påskynda arbetet med de förslag som Vattenverksamhetsutredningen lämnat i syfte att klarlägga de framtida förutsättningarna för småskalig- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högskolan i Skövde
Motion 2015/16:309 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:309 av Monica Green m.fl. S Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Högskolan i Skövdes betydelse för regionens utveckling och tillväxt och tillkännager detta för regeringen. Samverkan avgörande I diskussioner om- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västra stambanan
Motion 2015/16:347 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:347 av Patrik Björck m.fl. S Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att öka spårkapaciteten på Västra stambanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Forskning och innovation i Skövde
Motion 2015/16:367 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:367 av Monica Green m.fl. S Forskning och innovation i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta vikten av medel till forskarutbildning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Kinnekullebanan
Motion 2015/16:355 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:355 av Carina Ohlsson m.fl. S Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på Kinnekullebanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Miljövänliga- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Cykelväg utmed E20
Motion 2015/16:141 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:141 av Monica Green m.fl. S Cykelväg utmed E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga en cykelväg utmed E20 i samband med dess utbyggnad och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar
Motion 2006/07:A37 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A37 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar. Motivering Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har långtidsarbetslösheten bland ungdomar- Inlämnad
- 2007-06-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.
Motion 2006/07:A34 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A34 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006:07/111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Riksdagen beslutar anta vad- Inlämnad
- 2007-04-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m.
Motion 2006/07:A29 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A29 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:89 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m. Motivering Arbete är grunden för välfärd, välstånd och människors- Inlämnad
- 2007-04-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Riksrevisionens styrelses framställning angående anställningsstöd
Motion 2006/07:A26 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A26 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Riksrevisionens styrelses framställning angående anställningsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ytterligare författningsstöd för AMS. Motivering Riksrevisionen har granskat- Inlämnad
- 2007-03-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2006/07:36 Återkallelse av skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner
Motion 2006/07:A23 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A23 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av skr. 2006/07:36 Återkallelse av skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den övergripande analysen och de enskilda- Inlämnad
- 2007-01-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Riksrevisionens styrelses framställning angående den offentliga arbetsförmedlingen
Motion 2006/07:A21 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A21 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Riksrevisionens styrelses framställning angående den offentliga arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en översyn av arbetsförmedlingens roll och arbetsformer. Motivering- Inlämnad
- 2007-01-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En arbetslöshetsförsäkring för arbete
Motion 2006/07:A2 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A2 av Sven-Erik Österberg m.fl. s En arbetslöshetsförsäkring för arbete Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Beredningen 3 Arbetsvillkoret 4 Överhoppningsbar tid 5 Studerandevillkoret 5 Sänkta ersättningsnivåer 6 Normalarbetstiden 7 Ikraftträdande och- Inlämnad
- 2006-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
Motion 2006/07:Ub5 av Jörgen Hellman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub5 av Jörgen Hellman m.fl. s Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rekryteringsbidraget. Motivering Rekryteringsbidraget är till för personer som fyllt 25 år och som- Inlämnad
- 2006-11-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högskolan i Skövde
Motion 2006/07:Ub426 av Carina Ohlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub426 av Carina Ohlsson m.fl. s Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att på sikt utveckla möjligheterna att bedriva forskning på olika nivåer vid Högskolan i Skövde. Motivering På Högskolan- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag