Patrik Björck (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra, plats 21
- Titel
- Träindustriarbetare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2024-04-29 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-04-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-05-07
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2015-09-10 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2013-06-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2013-06-16
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-11
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10–22, EU-nämnden 13–14 och skatteutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–18, arbetsmarknadsutskottet 06–10, skatteutskottet 10–14, EU-nämnden 10–13 och 15–18 och konstitutionsutskottet 18–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–22.
Föräldrar
Arkitekten Folke Björck och socionomen Helena Björck, f. Nolin.
Utbildning
Grundskola, Göteborg. Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Göteborg (ej fullständig).
Anställningar
Livsmedelsarbetare, Arla, Göteborg 75. Bryggeriarbetare, Pripps 78. Busschaufför, Göteborgs spårvägar 79. Sjukvårdsbiträde, Vasa sjukhus, Göteborg 80. Träindustriarbetare, Kinnarps kontorsmöbler, Falköping 85–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falköping 98–, ordförande 10–22. Suppleant, kommunstyrelsen 98–06 och byggnadsnämnden 96–98. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 98–06, 2:e vice ordförande 98–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Falköpings arbetarekommun, adjungerad styrelseledamot 07–16. Ledamot, distriktsstyrelsen och verkställande utskottet, Socialdemokraterna i Skaraborg 05–. Ledamot, klubbstyrelsen Kinnarps AB 88–06, ordförande 91–06. Sekreterare, Hem och Skola, Åsarp 90–98. Ledamot, bolagsstyrelsen Kinnarps AB 91–06. Styrelseledamot, Skogs- och träfacket, avdelning Skaraborg 91–07, ordförande 98–07. Ledamot, Skogs- och träfacket, förbundsstyrelsen 03–06. Ordförande i Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola 10–12. Ordförande, Socialdemokraterna i Skaraborg 15–.
Bostadsort
Åsarp
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Elektrifiering av Kinnekullebanan
Motion 2017/18:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2184 av Carina Ohlsson m.fl. S Elektrifiering av Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på och elektrifiering av Kinnekullebanan och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vänersjöfarten
Motion 2017/18:2160 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2160 av Carina Ohlsson m.fl. S Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen ta hänsyn till möjligheterna för en utveckling av Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktur i Västsverige
Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. S Infrastruktur i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Veteraner i internationella insatser
Motion 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. S Veteraner i internationella insatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över vård och rehabilitering av de som skadas vid internationella militära insatser, och detta tillkännager riksdagen- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:FöU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förändring av andelstal för enskilda vägar
Motion 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. S Förändring av andelstal för enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av hanteringen av ändring av andelstal för enskilda vägar och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Livsmedelsindustrins utveckling
Motion 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. S Livsmedelsindustrins utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om livsmedelsindustrins möjligheter till framtida utveckling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska självförsörjningsgraden- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statlig närvaro i kommunerna
Motion 2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. S Statlig närvaro i kommunerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av statlig närvaro i landets kommuner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt fler av landets kommuner saknar idag fast- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU37
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hela Sverige ska leva
Motion 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. S Hela Sverige ska leva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i alla beslut ha hela landets utveckling som utgångspunkt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett långt land där stora delar- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre förutsättningar för besöksnäringen
Motion 2017/18:1061 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1061 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Bättre förutsättningar för besöksnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att underlätta besöksnäringens utveckling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Besöksnäringen- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bygg i trä
Motion 2017/18:1059 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1059 av Patrik Björck m.fl. S Bygg i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av främjande av byggnation i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Just nu byggs det fler bostäder i Sverige än på många år. Behovet är- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett hållbart skogsbruk bra för miljön
Motion 2017/18:1055 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1055 av Patrik Björck m.fl. S Ett hållbart skogsbruk bra för miljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten för svenska skogsägare att fortsätta med hållbart brukande av skogen, som innebär både skogstillväxt och ökad möjlighet för- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västra stambanan, den befintliga järnvägen mellan Stockholm och Göteborg
Motion 2017/18:814 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:814 av Monica Green m.fl. S Västra stambanan, den befintliga järnvägen mellan Stockholm och Göteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att öka spårkapaciteten på Västra stambanan- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Investeringar i E20
Motion 2017/18:813 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:813 av Monica Green m.fl. S Investeringar i E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera en fortsatt utveckling av E20 samt möjligheten att bygga cykelväg i samband med dess utbyggnad och tillkännager detta- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildning av förskollärare, lärare och socionomer i Skaraborg
Motion 2017/18:798 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:798 av Monica Green m.fl. S Utbildning av förskollärare, lärare och socionomer i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av högre utbildning i hela landet, bl.a. på Högskolan i Skövde, och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag