Per Åsling (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Jämtlands län
- Titel
- Lantbrukare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-05-07 – 2022-09-26
- Ledig
- 2022-04-04 – 2022-05-06
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-04-03
Skatteutskottet
- Förste vice ordförande
- 2019-03-05 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-03-05
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-10-13
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2011-10-14 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-10-13
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-10-21 – 2014-10-07
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-11 och finansutskottet 11-14. Ordförande skatteutskottet 14-18, vice ordförande 18- och 1:e vice ordförande 19-. Suppleant finansutskottet 06-11 och 14-18, skatteutskottet 06-10 och EU-nämnden 11-14.
Föräldrar
Lantbrukarna Nils Åsling och Karin Åsling, f. Frändén.
Utbildning
Gymnasieskola, Östersund, slutår 76. Högskolekurser.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Statens ungdomsråd 78-80, Högskolestyrelsen i Östersund 79-93 och Arbetsförmedlingsstyrelsen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Östersund 82-91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Centerpartiet i Jämtlands län 78-94. Ledamot, CUF:s förbundsstyrelse 80-84. Styrelseordförande, Trångsviksbolaget och Ekonord Invest AB.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Åtgärder för ökad användning och produktion av biogas i Sverige
Skriftlig fråga 2008/09:1037 av Åsling, Per (c)
den 17 juni Fråga 2008/09:1037 Åtgärder för ökad användning och produktion av biogas i Sverige av Per Åsling c till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Världen står de närmaste åren inför en omfattande energiomställning som kommer att kräva att vi byter ut de energikällor som bidrar till växthuseffekten och som- Inlämnad
- 2009-06-17
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Den regionala utvecklingen
Interpellation 2008/09:512 av Hultqvist, Peter (s)
den 13 maj Interpellation 2008/09:512 Den regionala utvecklingen av Peter Hultqvist s till näringsminister Maud Olofsson c Under 2008 ökade befolkningen i Stockholm med 31 747 personer. Den minskade med 500 personer i Norrlandslänen. Siffrorna bekräftar en fortsatt trend där framförallt Norrlands inland, Bergslagen- Inlämnad
- 2009-05-13
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Vattenbruk
Skriftlig fråga 2008/09:1000 av Åsling, Per (c)
den 1 juni Fråga 2008/09:1000 Vattenbruk av Per Åsling c till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I mars presenterade regeringens särskilde utredare Håkan Larsson betänkandet Det växande vattenbrukslandet Där analyseras förutsättningarna att utveckla en ekonomiskt och ekologiskt bärkraftig vattenbruksnäring- Inlämnad
- 2009-06-01
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Statligt kreditgarantisystem för små och medelstora företag
Skriftlig fråga 2008/09:902 av Weibull Kornias, Marie (m)
den 6 maj Fråga 2008/09:902 Statligt kreditgarantisystem för små och medelstora företag av Per Åsling c till näringsminister Maud Olofsson c Partierna i Allians för Sverige utlovade i sitt valmanifest att under mandatperioden införa ett statligt kreditgarantisystem för små och medelstora företag. Kreditgarantiföreningen- Inlämnad
- 2009-05-06
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Regeringens riktlinjer för bonussystem i statliga bolag
Interpellation 2008/09:383 av Jansson, Eva-Lena (s)
den 5 mars Interpellation 2008/09:383 Regeringens riktlinjer för bonussystem i statliga bolag av Eva-Lena Jansson s till finansminister Anders Borg m Vid flera tillfällen har finansminister Borg starkt kritiserat bonussystem hos banker men också i övriga delar av det privata näringslivet, något som nu mest framstår- Inlämnad
- 2009-03-05
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Stärkta insatser för fordonsindustrin
Betänkande 2008/09:FiU19
Riksdagen har beslutat om ett stödpaket för fordonsindustrin som innebär följande. Upp till tjugo miljarder kronor ska kunna ställas ut i statliga lånegarantier till företag i fordonsindustrin för lån i Europeiska investeringsbanken, EIB, för omställning till grön teknologi. Staten ska också satsa 3 miljarder kronor på utveckling och forskning - en verksamhet som ska drivas i aktiebolagsform. Slutligen ska statliga undsättningslån på upp till 5 miljarder kronor kunna ges mot fullgoda säkerheter till företag inom fordonsindustrin som är i ekonomisk kris. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa också ja till finansutskottets förslag om att regeringen ska återkomma till riksdagen och redovisa den närmare utformningen av åtgärderna våren 2009.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 26, 97 minuter
- Justering
- 2008-12-17
- Debatt
- 2008-12-18
- Beslut
- 2008-12-18
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007
Betänkande 2008/09:FiU6
Regeringen har lämnat en redovisning av AP-fondernas verksamhet under 2007. Regeringen redovisar dessutom en utvärdering av resultatet av fondernas strategiska beslut från start fram till 2007 samt en utvärdering av fondernas operativa förvaltning den senaste femårsperioden. Trots begynnande konjunkturnedgång och oro på finansmarknaderna gav AP-fonderna (exklusive Sjunde AP-fonden) ett sammanlagt resultat på 36,6 miljarder kronor under 2007. Regeringens utvärdering visar liksom förra året att Fjärde AP-fondens långsiktiga avkastning är betydligt svagare än övriga buffertfonders. Finansutskottet uppmanade förra året regeringen att intensifiera uppföljningen av vidtagna och planerade åtgärder för att förbättra lönsamheten i Fjärde AP-fonden samt att fortsätta den inledda förnyelsen av styrelsen. Regeringen har utsett både en ny ordförande och en ny vice ordförande i styrelsen. Utskottet kommer att särskilt noga följa utvecklingen och resultaten av styrelseförändringarna och åtgärdsprogrammen i Fjärde AP-fonden. Riksdagen avslutade ärendet utan ytterligare tillägg.- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 18, 59 minuter
- Justering
- 2008-10-30
- Debatt
- 2008-11-19
- Beslut
- 2008-11-20
Åtgärder för bättre kreditmöjligheter för företag
Betänkande 2008/09:FiU17
Regeringen får möjlighet att: Överlåta statens aktier i Venantius till Svensk Exportkredit. Ge Svensk Exportkredit ett kapitaltillskott på högst 3 miljarder kronor. Ge Almi Företagspartner ett kapitaltillskott på högst 2 miljarder kronor. Beslutet syftar till att få en bättre fungerande kreditförsörjning för företag och är ett led i arbetet med att hantera effekterna av den globala finanskrisen.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 10, 37 minuter
- Justering
- 2008-11-18
- Debatt
- 2008-11-19
- Beslut
- 2008-11-19
Exportmöjligheter för små och medelstora företag
Motion 2008/09:N414 av Per Åsling (c)
Motion till riksdagen 2008/09:N414 av Per Åsling c Exportmöjligheter för små och medelstora företag c443 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om exportsatsningar för små och medelstora företag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utveckling av regionala och lokala skattebaser
Motion 2008/09:Sk480 av Per Åsling (c)
Motion till riksdagen 2008/09:Sk480 av Per Åsling c Utveckling av regionala och lokala skattebaser c444 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om framtida utveckling av regionala och lokala skattebaser. Motivering Ett verkligt självstyre kännetecknas- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Del av värdeskapandet från vindkraft till de bygder där produktionen sker
Motion 2008/09:N413 av Per Åsling (c)
Motion till riksdagen 2008/09:N413 av Per Åsling c Del av värdeskapandet från vindkraft till de bygder där produktionen sker c442 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda ett system för återförande av pengar från vindkraftsproduktionen- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Införande av de s.k. Teckalkriterierna
Motion 2008/09:Fi258 av Per Åsling (c)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi258 av Per Åsling c Införande av de s.k. Teckalkriterierna c433 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av de s.k. Teckalkriterierna i upphandlingslagstiftningen. Motivering EU-domstolen har i det så kallade- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU29
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upphandlingslagstiftningen
Motion 2008/09:Fi257 av Per Åsling (c)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi257 av Per Åsling c Upphandlingslagstiftningen c434 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättringar och förenklingar i upphandlingslagstiftningen. Motivering EU-direktiven om upphandling reglerar endast upphandlingar- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU29
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tredjepartsaccess (TPA) i fjärrvärmenäten
Motion 2008/09:N359 av Per Åsling (c)
Motion till riksdagen 2008/09:N359 av Per Åsling c Tredjepartsaccess TPA i fjärrvärmenäten c437 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tredjepartsaccess i fjärrvärmenäten bör utredas. Motivering Fjärrvärmens utbyggnad inleddes i slutet av 1940-talet- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Konsumentskyddet vid fastighetsförmedling
Motion 2008/09:C379 av Per Åsling (c)
Motion till riksdagen 2008/09:C379 av Per Åsling c Konsumentskyddet vid fastighetsförmedling c436 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte försämra konsumentskyddet vid införandet av en ny fastighetsmäklarlag. Motivering Den utredning som- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU31
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reklamskatt och presstöd
Motion 2008/09:K385 av Per Åsling (c)
Motion till riksdagen 2008/09:K385 av Per Åsling c Reklamskatt och presstöd c435 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fullfölja avvecklingen av reklamskatten och om att se över presstödet. Motivering Riksdagen gav redan år 2002 regeringen- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vinter-OS i Sverige
Motion 2008/09:Kr297 av Sven Bergström och Per Åsling (c)
Motion till riksdagen 2008/09:Kr297 av Sven Bergström och Per Åsling c Vinter-OS i Sverige c425 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nationell samling bakom en svensk ansökan om att få arrangera olympiska vinterspel i Sverige. Motivering Regeringen- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gränshinder i Norden
Motion 2008/09:U308 av Stefan Tornberg och Per Åsling (c)
Motion till riksdagen 2008/09:U308 av Stefan Tornberg och Per Åsling c Gränshinder i Norden c453 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att ta bort det som försvårar företags verksamheter och medborgares möjlighet att bo och arbeta- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag