Phia Andersson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra
- Titel
- Utvecklingsledare.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-04-01 – 2018-09-24
- Ledig
- 2010-02-16 – 2010-03-31
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2010-02-15
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2016-09-29 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2015-10-14 – 2016-09-29
- Ledamot
- 2015-10-01 – 2015-10-13
- Vice ordförande
- 2014-10-09 – 2015-10-01
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-09
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot konstitutionsutskottet 06-14, socialförsäkringsutskottet 14- och Nordiska rådets svenska delegation 14-15. Suppleant finansutskottet 06-10, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07-09 och utbildningsutskottet 10-14. Suppleant Riksrevisionens styrelse 06-10 och Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 16- och vice ordförande 14-16.
Föräldrar
Företagaren Harry Johansson och företagaren Inga Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Falkenberg, slutår 73. Administrativ teknik och offentlig förvaltning, Göteborgs universitet 86-88. Referensramar, organisation och styrning, GR-Göteborg 88-89. Kurser i kommunikativt ledarskap.
Anställningar
Mölnlycke AB, Falkenberg 75-79. Kanslist, personalavdelningen Skene lasarett 79-80. Personalassistent, primärvården, Mark-Svenljunga 80-85. Utvecklingsledare, primärvården, Mark-Svenljunga 85-91. Områdeschef, äldre- och handikappomsorg, Marks kommun 90-95. Utvecklingsledare, socialförvaltningen Marks kommun 95-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Yttrandefrihetskommittén.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Mark 92-94 och 00-06. Ledamot, skolstyrelsen 89-91, arbetsgruppen för freds-, framtids- och överlevnadsfrågor 92-01 och barn- och ungdomsnämnden 92-01. Ordförande, utbildningsnämnden 99-02. Landstingsfullmäktig 86-98. Ersättare, landstingets omsorgsnämnd 86-88. Ledamot, sjukhusstyrelsen 95-98, NU-sjukvårdsdirektionen 95-98. Regionfullmäktig, Västra Götaland 99-06. Ersättare, regionstyrelsen 03-06. Ersättare, hälso- och sjukvårdsutskottet 04-06 och Samrehab Mark-Svenljunga 04-06. Ledamot, hälso- och sjukvårdsstyrelsen 99-04. Ordförande, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus 04-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Marks arbetarekommun 97-05. Ledamot, Socialdemokraterna Södra Älvsborg 95-, vice ordförande 99-06, ordförande 06-, verkställande utskottet 97-, Väststyrelsen 99-, Västsvenska repskapet 99- och förtroenderådet 99-06. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05-17. Ersättare, Skene-Örby församling 05-. Ledamot, valberedningen Viskadalens Folkhögskola 10-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Granskningsbetänkande
Betänkande 2006/07:KU20
Konstitutionsutskottet, KU, har granskat hur regeringen skött sitt arbete. KU har behandlat 34 anmälningar från ledamöterna. Här följer ett urval av resultaten: KU har granskat utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll under Muhammedkarikatyrkrisen. En UD-tjänstemans besök hos webbhotellet Levonline, med anledning av publiceringen på en hemsida som drivs av Sverigedemokraterna, innebar inte att man bröt mot censurförbudet framhåller KU. Utskottet anser dock att agerandet inte kan anses som lämpligt. Statsminister Fredrik Reinfeldts förordnanden av statsråd har inte lett till något uttalande. KU konstaterar bland annat att regeringsformen ger ett stort utrymme för regeringsbildaren när det gäller vem som ska utses till statsråd. KU har kommit fram till att utrikesminister Carl Bildts optionsinnehav i Vostok Nafta inte utgjorde någon risk för jäv i samband med ett regeringsbeslut om tillstånd för bolaget Peter Gaz att göra undersökningar av den svenska kontinentalsockeln. Utskottet framhåller dock, med anledning av att Bildt inte redovisat sitt totala innehav av optioner i företaget Legg Mason, att uppgifter om innehav av aktier och optioner som lämnas till Statsrådsberedningen ska vara korrekta och fullständiga. KU har granskat kulturminister Leif Pagrotskys hantering av EU-kommissionens meddelande om en kommande granskning av det svenska presstödet. Enligt KU har informationsutbytet mellan kommissionen och Regeringskansliet brustit. Utskottet vill understryka att ett statsråd alltid har det yttersta ansvaret för att utbytet fungerar. Kulturminister Cecilia Stegö Chilós beslut hösten 2006 om att dra tillbaka den förra regeringens anmälan till EU om presstödsändringar fattades med stöd av gällande regler, konstaterar utskottet. Med anledning av statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande i Sveriges Radio om Radiotjänsts polisanmälningar av tre statsråd som inte betalt tv-licensen påpekar KU att statsråd bör vara försiktiga när det bland annat gäller uttalanden som kan riskera domstolars och förvaltningsmyndigheters självständighet.- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 122, 512 minuter
- Beredning
- 2006-12-05
- Justering
- 2007-06-07
- Debatt
- 2007-06-19
- Beslut
- 2007-06-20
Underleverantörer till statliga företag
Skriftlig fråga 2006/07:1384 av Andersson, Phia (s)
den 15 juni Fråga 2006/07:1384 Underleverantörer till statliga företag av Phia Andersson s till statsrådet Mats Odell kd När några av våra statliga företag nu kommer att säljas ut till privata intressenter är det något som oroar många människor lokalt. Det finns många företag i vårt land som lever på att vara underleverantörer- Inlämnad
- 2007-06-15
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Underleverantörers situation vid försäljning av statliga företag
Skriftlig fråga 2006/07:1304 av Andersson, Phia (s)
den 5 juni Fråga 2006/07:1304 Underleverantörers situation vid försäljning av statliga företag av Phia Andersson s till näringsminister Maud Olofsson c Försäljningen av ett antal statliga företag har beslutats av regeringen. Det kommer att ge ett engångsbelopp i vinst för vårt land, men vi kommer att tappa de årligen- Inlämnad
- 2007-06-05
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Behovet av polisutbildning
Skriftlig fråga 2006/07:1300 av Andersson, Phia (s)
den 1 juni Fråga 2006/07:1300 Behovet av polisutbildning av Phia Andersson s till justitieminister Beatrice Ask m Det finns i dag ett stort behov av att utbilda nya poliser. Dels behöver vi öka antalet poliser i vårt land, dels behöver vi utbilda inför den pensionsavgång som kommer att inträffa inom ett fåtal år.- Inlämnad
- 2007-06-01
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Frågor om kommunal demokrati m.m.
Betänkande 2006/07:KU9
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annt kommunal demokrati. Motionerna handlar till exempel om möjlighet till majoritetsstyre i kommunerna, införande av kommunala extra val, småpartispärr i val till kommunfullmäktige och ökat direktinflytande för medborgarna.- Behandlade dokument
- 25
- Förslagspunkter
- 22
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 6, 1 minuter
- Beredning
- 2007-03-27
- Justering
- 2007-04-19
- Debatt
- 2007-04-26
- Beslut
- 2007-04-26
Driftsformer för sjukhus
Motion 2006/07:So13 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:So13 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Motivering Svensk sjukvård ska vara en sjukvård för alla medborgare. Den ska finansieras genom skattemedel och den ska- Inlämnad
- 2007-03-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
Betänkande 2006/07:KU10
Riksdagen beslutade om konstitutionsutskottets (KU) allmänna granskning av regeringens och ministrarnas arbete. KU har bland annat granskat Regeringskansliets utveckling, beslut i regeringskansliärenden, bidrag till organisationer och myndigheter, myndigheter och organ hos Regeringskansliet, handläggningen av framställningar och beslut från JO och regeringens redovisning av sina åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. I granskningen ingår också en redogörelse för regeringsskiftet hösten 2006.- Anföranden och repliker
- 18, 62 minuter
- Beredning
- 2006-10-19
- Justering
- 2006-12-07
- Debatt
- 2007-01-24
- Beslut
- 2007-01-24
Polishögskola i Västsverige
Motion 2006/07:Ju400 av Phia Andersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ju400 av Phia Andersson m.fl. s Polishögskola i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en polishögskola i Västsverige. Motivering Genom kraftfulla satsningar har polisens resurser ökat markant och omfattande- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmiljö
Motion 2006/07:A319 av Phia Andersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A319 av Phia Andersson m.fl. s Arbetsmiljö Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 En internationaliserad arbetsmarknad 3 Regionala skyddsombud behöver effektivare verktyg 3 Ge Arbetsmiljöverket tillräckliga resurser 4 Kartlägg arbetsmiljöproblemen 4 EU:s arbetsmiljöarbete 5- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU5 2006/07:AU7 2006/07:AU9 2006/07:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Textilmuseet i Borås
Motion 2006/07:Kr299 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Kr299 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Textilmuseet i Borås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Textilmuseet i Borås. Motivering Textilindustrin gjorde Borås till en av Sveriges mest expansiva städer i mitten av förra- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Landsbygdspolitik
Motion 2006/07:N353 av Patrik Björck m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:N353 av Patrik Björck m.fl. s Landsbygdspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden i Sverige. Inledning På landsbygden, i tätorter med mindre än 10 000 invånare, i- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Viskadalsbanan
Motion 2006/07:T229 av Alf Eriksson och Phia Andersson (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T229 av Alf Eriksson och Phia Andersson s Viskadalsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att införa en snabbtågsförbindelse mellan Halmstad och Stockholm via Varberg och Borås. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Götalandsbanans betydelse för Sjuhäradsbygden
Motion 2006/07:T376 av Hans Olsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T376 av Hans Olsson m.fl. s Götalandsbanans betydelse för Sjuhäradsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Götalandsbanans betydelse för Sjuhäradsbygden. Motivering Götalandsbanan, en järnvägslinje som är mycket viktig- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökad insyn i friskolor
Motion 2006/07:Ub213 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub213 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Ökad insyn i friskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad insyn och kontroll av friskolor. Motivering Den kommunala förskolan och skolan är en plats där barn med olika bakgrund- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag