Phia Andersson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra
- Titel
- Utvecklingsledare.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-04-01 – 2018-09-24
- Ledig
- 2010-02-16 – 2010-03-31
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2010-02-15
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2016-09-29 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2015-10-14 – 2016-09-29
- Ledamot
- 2015-10-01 – 2015-10-13
- Vice ordförande
- 2014-10-09 – 2015-10-01
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-09
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot konstitutionsutskottet 06-14, socialförsäkringsutskottet 14- och Nordiska rådets svenska delegation 14-15. Suppleant finansutskottet 06-10, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07-09 och utbildningsutskottet 10-14. Suppleant Riksrevisionens styrelse 06-10 och Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 16- och vice ordförande 14-16.
Föräldrar
Företagaren Harry Johansson och företagaren Inga Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Falkenberg, slutår 73. Administrativ teknik och offentlig förvaltning, Göteborgs universitet 86-88. Referensramar, organisation och styrning, GR-Göteborg 88-89. Kurser i kommunikativt ledarskap.
Anställningar
Mölnlycke AB, Falkenberg 75-79. Kanslist, personalavdelningen Skene lasarett 79-80. Personalassistent, primärvården, Mark-Svenljunga 80-85. Utvecklingsledare, primärvården, Mark-Svenljunga 85-91. Områdeschef, äldre- och handikappomsorg, Marks kommun 90-95. Utvecklingsledare, socialförvaltningen Marks kommun 95-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Yttrandefrihetskommittén.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Mark 92-94 och 00-06. Ledamot, skolstyrelsen 89-91, arbetsgruppen för freds-, framtids- och överlevnadsfrågor 92-01 och barn- och ungdomsnämnden 92-01. Ordförande, utbildningsnämnden 99-02. Landstingsfullmäktig 86-98. Ersättare, landstingets omsorgsnämnd 86-88. Ledamot, sjukhusstyrelsen 95-98, NU-sjukvårdsdirektionen 95-98. Regionfullmäktig, Västra Götaland 99-06. Ersättare, regionstyrelsen 03-06. Ersättare, hälso- och sjukvårdsutskottet 04-06 och Samrehab Mark-Svenljunga 04-06. Ledamot, hälso- och sjukvårdsstyrelsen 99-04. Ordförande, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus 04-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Marks arbetarekommun 97-05. Ledamot, Socialdemokraterna Södra Älvsborg 95-, vice ordförande 99-06, ordförande 06-, verkställande utskottet 97-, Väststyrelsen 99-, Västsvenska repskapet 99- och förtroenderådet 99-06. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05-17. Ersättare, Skene-Örby församling 05-. Ledamot, valberedningen Viskadalens Folkhögskola 10-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Granskningsbetänkande
Betänkande 2012/13:KU20
Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. I år har KU behandlat 21 anmälningar från riksdagsledamöterna. En anmälning handlar om militärt samarbete med Saudiarabien. Enligt KU finns det ingenting som styrker att någon i regeringen eller Regeringskansliet skulle ha varit delaktig i eller godkänt beslutet om att bilda bolaget STTI, om dess finansiering eller roll i projektet med att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Dock har det sedan åtminstone våren 2009 funnits information i Regeringskansliet om förekomsten av bolaget SSTI och dess roll i projektet. KU menar att Försvarsdepartementet borde ha följt händelseutvecklingen noga, men att departementet i stället sköt frågan ifrån sig och gav de inblandade myndigheterna i uppgift att lösa situationen. Granskningen visar enligt KU på allvarliga brister som i förlängningen har skadat Sveriges internationella relationer.
KU kritiserar också Näringsdepartementets hantering av en begäran om att ta del av allmänna handlingar. Att en myndighet under pågående beredning på eget initiativ lämnar ut en begärd handling till andra än den som begärt ut handlingen kan enligt KU starkt ifrågasättas. Näringsminister Annie Lööf (C) är ytterst ansvarig för hur ärendet hanterades. Utskottet påpekar också att statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har ett övergripande ansvar. Utskottet är även kritiskt till att näringsministern lämnat felaktiga uppgifter till KU under en utfrågning.
I övriga granskningsärenden har KU bland annat kommit fram till följande:
- Regeringens beredning av besparingar inom försvarets materielförsörjning uppvisar brister. Bland annat har vissa handlingar inte diarieförts i Regeringskansliet och uppgifter från Försvarsmakten har lagts till i ärendet utan att det har dokumenterats.
- Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) hade inte haft för avsikt att försöka påverka länsstyrelsen i Skåne genom det brev hon skickade till landshövdingen. Men den opinionsyttring som skickades vidare av kulturministern hanterades i en annan ordning än den ordinarie. Utskottet anser att alla inkommande brev och skrivelse med samma typ av innehåll bör behandlas på ett likartat sätt oavsett vem som är avsändare.
- Det råder olika meningar om landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) i ett telefonsamtal har avrått Skogsstyrelsens generaldirektör från att delta i en konferens. Informella kontakter mellan regeringen och de statliga myndigheterna är viktiga men de bör vara inriktade på information, inte styrning.
- Regeringen har inte brutit mot Sveriges folkrättsliga åtaganden genom att Sveriges bidrag till det internationella klimatarbetet tas från biståndsbudgeten. Regeringen bör dock överväga att förtydliga detta för riksdagen, till exempel i budgetpropositionen.
- I hanteringen av två svenska medborgare som lämnats ut från Djibouti till USA har regeringen och Utrikesdepartementet uppfyllt de krav som kan ställas.
- När det gäller utrikesminister Carl Bildts (M) agerande med anledning av ett ärende hos Kronofogden om att genomföra ett beslut om försäljning av utländsk egendom påminner KU om att en minister bör vara försiktig med uttalanden som rör myndighetsutövning. Samtidigt kan utrikesministern och Utrikesdepartementet i viss utsträckning, som ett led i informationen, lämna sin bedömning av en aktuell sakfråga.
- Under förhandlingarna om ett EU-direktiv om administrativt samarbete på skatteområdet har Finansdepartementet inte fullt ut förutsett vilka konsekvenser bestämmelserna skulle få för den svenska meddelarfriheten. Det är viktigt att de som företräder Sverige i EU-förhandlingar har tillräcklig kompetens i de konstitutionella frågorna.
Riksdagen lade KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Anföranden och repliker
- 124, 113 minuter
- Beredning
- 2012-09-20
- Justering
- 2013-06-04
- Debatt
- 2013-06-18
- Beslut
- 2013-06-19
med anledning av prop. 2012/13:153 Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur
Motion 2012/13:K5 av Björn von Sydow m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:K5 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:153 Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur S36002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2009:47 om vissa kommunala befogenheter. Motivering Sedan 2009- Inlämnad
- 2013-06-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kommunala och regionala frågor
Betänkande 2012/13:KU22
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om kommunala och regionala frågor. Motionerna handlar bland annat om kommunalt partistöd, återkallelse av uppdrag i nämnder och styrelser, tjänstledighet från förtroendeuppdrag, titeln borgmästare, representation i nämnder, utskott och styrelser samt direktvalda stadsdelsnämnder. Andra motioner tar upp kommunernas plikt att följa domstolsbeslut samt konsekvenser när besluten inte följs, kommunala folkomröstningar, kommunala pensionärsråd, begreppet stad, jäv vid tillsyn enligt plan- och bygglagen, tidpunkt för tillträde för kommunala bolags styrelser, kommunindelning, kommunal samverkan och en regionaliseringsreform.
- Behandlade dokument
- 44
- Förslagspunkter
- 16
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 5, 24 minuter
- Beredning
- 2013-03-07
- Justering
- 2013-03-21
- Debatt
- 2013-04-17
- Beslut
- 2013-04-18
Sammanslagning av Ekobrottsmyndighetens kontor
Skriftlig fråga 2012/13:400 av Andersson, Phia (S)
den 15 mars Fråga 2012/13:400 Sammanslagning av Ekobrottsmyndighetens kontor av Phia Andersson S till justitieminister Beatrice Ask M Ekobrottsmyndigheten får från och med den 1 juli ett nationellt ansvar som innebär att myndigheten ska utreda brott på riksnivå. Detta uppdrag får till följd att antalet lokalkontor- Inlämnad
- 2013-03-15
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Betänkande 2012/13:KU12
Justitieombudsmännen, JO, har lämnat sin årliga rapport om verksamheten till riksdagen. JO registrerade 7 013 nya ärenden under verksamhetsåret 2011/2012, vilket är något fler än året dessförinnan. Riksdagen lade JO:s redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 12 minuter
- Beredning
- 2012-12-06
- Justering
- 2013-01-15
- Debatt
- 2013-01-30
- Beslut
- 2013-01-30
Villkoren för småskalig vattenkraftsproduktion
Skriftlig fråga 2012/13:211 av Andersson, Phia (S)
den 14 december Fråga 2012/13:211 Villkoren för småskalig vattenkraftsproduktion av Phia Andersson S till näringsminister Annie Lööf C Alliansregeringen införde under 2010 en höjd skatt för vattenkraftsproducenter för att detta som en bland andra åtgärder skulle finansiera slopandet av revisionsplikt för små företag.- Inlämnad
- 2012-12-14
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Snabba lån
Motion 2012/13:C414 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:C414 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Snabba lån S9185 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snabblån utan riktig kreditprövning förbjuds. Motivering Snabba lån med hög ränta, så kallade SMS-lån, är ett stort och- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett tredje universitet i Västsverige
Motion 2012/13:Ub451 av Phia Andersson (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub451 av Phia Andersson S Ett tredje universitet i Västsverige S3130 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Borås högskola bör bli det tredje universitetet i Västsverige. Motivering Kunskap, forskning och utveckling- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högre utbildning i Västsverige
Motion 2012/13:Ub402 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub402 av Monica Green m.fl. S Högre utbildning i Västsverige S3188 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om högre utbildning i Västsverige. Motivering Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. De människor- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gränsöverskridande arbetskraft
Motion 2012/13:A343 av Ann-Kristine Johansson och Phia Andersson (S)
Motion till riksdagen 2012/13:A343 av Ann-Kristine Johansson och Phia Andersson S Gränsöverskridande arbetskraft S35121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gränsöverskridande arbetskraft. Motivering I takt med att det byggs mer i Sverige har- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
Ändrat namn på arbetsgivaravgifter
Motion 2012/13:Sf345 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sf345 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg S Ändrat namn på arbetsgivaravgifter S9118 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att byta namn på arbetsgivaravgifter till löntagaravgifter. Motivering Under årtionden- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Myndighetsutövning
Motion 2012/13:K362 av Björn von Sydow m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:K362 av Björn von Sydow m.fl. S Myndighetsutövning S36002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn i syfte att förtydliga lagstiftningen kring i vilken omfattning beredning av myndighetsutövning- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Näringspolitik i Västsverige
Motion 2012/13:N377 av Mattias Jonsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N377 av Mattias Jonsson m.fl. S Näringspolitik i Västsverige S35158 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningarna för ett livskraftigt näringsliv i Västsverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU2 2012/13:TU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Fler jobb i Västsverige
Motion 2012/13:N350 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N350 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Fler jobb i Västsverige S35149 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka Västsveriges framtida tillväxt och utveckling. Motivering Västsverige är- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre studievillkor – högre utbildning
Motion 2012/13:Ub319 av Hans Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub319 av Hans Olsson m.fl. S Bättre studievillkor högre utbildning S3097 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra villkoren för eftergymnasial utbildning. Motivering Många av dagens studenter lever under- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
LAS
Motion 2012/13:A262 av Hans Olsson och Phia Andersson (S)
Motion till riksdagen 2012/13:A262 av Hans Olsson och Phia Andersson S LAS S35134 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undantaget i turordningsregeln i LAS bör tas bort. Motivering I lagen om anställningsskydd LAS finns det en möjlighet att- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bemanningsföretag och LAS
Motion 2012/13:A261 av Phia Andersson och Hans Olsson (S)
Motion till riksdagen 2012/13:A261 av Phia Andersson och Hans Olsson S Bemanningsföretag och LAS S35111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om LAS. Motivering Vi har sett hur många människor blivit uppsagda från sina arbeten på grund av arbetsbrist.- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tvätta taxinäringen vit
Motion 2012/13:T311 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T311 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson S Tvätta taxinäringen vit S5175 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att obligatoriska redovisningscentraler tömningscentraler bör införas för taxametrar inom taxinäringen.- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU16
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,
Förenkla redovisning för småföretag
Motion 2012/13:N230 av Phia Andersson (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N230 av Phia Andersson S Förenkla redovisning för småföretag S35129 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla redovisning för småföretag. Motivering Många småföretagare påtalar vikten av att ha enkla blanketter- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lika skatt oavsett ålder
Motion 2012/13:Sk408 av Phia Andersson (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk408 av Phia Andersson S Lika skatt oavsett ålder S5216 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lika skatt oavsett ålder. Motivering Vårt samhälle ska vara ett samhälle där trygghet och generell välfärd går hand i- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag