Phia Andersson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra
- Titel
- Utvecklingsledare.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-04-01 – 2018-09-24
- Ledig
- 2010-02-16 – 2010-03-31
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2010-02-15
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2016-09-29 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2015-10-14 – 2016-09-29
- Ledamot
- 2015-10-01 – 2015-10-13
- Vice ordförande
- 2014-10-09 – 2015-10-01
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-09
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot konstitutionsutskottet 06-14, socialförsäkringsutskottet 14- och Nordiska rådets svenska delegation 14-15. Suppleant finansutskottet 06-10, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07-09 och utbildningsutskottet 10-14. Suppleant Riksrevisionens styrelse 06-10 och Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 16- och vice ordförande 14-16.
Föräldrar
Företagaren Harry Johansson och företagaren Inga Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Falkenberg, slutår 73. Administrativ teknik och offentlig förvaltning, Göteborgs universitet 86-88. Referensramar, organisation och styrning, GR-Göteborg 88-89. Kurser i kommunikativt ledarskap.
Anställningar
Mölnlycke AB, Falkenberg 75-79. Kanslist, personalavdelningen Skene lasarett 79-80. Personalassistent, primärvården, Mark-Svenljunga 80-85. Utvecklingsledare, primärvården, Mark-Svenljunga 85-91. Områdeschef, äldre- och handikappomsorg, Marks kommun 90-95. Utvecklingsledare, socialförvaltningen Marks kommun 95-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Yttrandefrihetskommittén.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Mark 92-94 och 00-06. Ledamot, skolstyrelsen 89-91, arbetsgruppen för freds-, framtids- och överlevnadsfrågor 92-01 och barn- och ungdomsnämnden 92-01. Ordförande, utbildningsnämnden 99-02. Landstingsfullmäktig 86-98. Ersättare, landstingets omsorgsnämnd 86-88. Ledamot, sjukhusstyrelsen 95-98, NU-sjukvårdsdirektionen 95-98. Regionfullmäktig, Västra Götaland 99-06. Ersättare, regionstyrelsen 03-06. Ersättare, hälso- och sjukvårdsutskottet 04-06 och Samrehab Mark-Svenljunga 04-06. Ledamot, hälso- och sjukvårdsstyrelsen 99-04. Ordförande, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus 04-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Marks arbetarekommun 97-05. Ledamot, Socialdemokraterna Södra Älvsborg 95-, vice ordförande 99-06, ordförande 06-, verkställande utskottet 97-, Väststyrelsen 99-, Västsvenska repskapet 99- och förtroenderådet 99-06. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05-17. Ersättare, Skene-Örby församling 05-. Ledamot, valberedningen Viskadalens Folkhögskola 10-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2011/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Motion 2011/12:K10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K10 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen S82007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU21
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032
Motion 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 20122032 S82006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkreta målsättningar på utbildningsområdet.- Inlämnad
- 2012-03-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Motion 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism S82005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att motverka våldsbejakande- Inlämnad
- 2012-01-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Motion 2011/12:K1 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K1 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse S82004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om oberoende organ för tillsyn av olika statliga verksamheter.- Inlämnad
- 2011-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Ändrat namn på arbetsgivaravgifter
Motion 2011/12:Sf324 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf324 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg S Ändrat namn på arbetsgivaravgifter S33077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att byta namn på arbetsgivaravgifter till löntagaravgifter. Motivering Under årtionden- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd till familjer med kriminella familjemedlemmar
Motion 2011/12:So606 av Hans Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So606 av Hans Olsson m.fl. S Stöd till familjer med kriminella familjemedlemmar S36052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge familjer med en eller bägge föräldrar i fängelse ett lagstadgat stöd. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Byggande av billiga hyresrätter
Motion 2011/12:C336 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C336 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Byggande av billiga hyresrätter S21124 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om byggande av hyresrätter. Motivering Att få en bostad är inte längre en självklarhet, och i större städer- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett mänskligare arbetsliv
Motion 2011/12:A326 av Phia Andersson och Hans Olsson (S)
Motion till riksdagen 2011/12:A326 av Phia Andersson och Hans Olsson S Ett mänskligare arbetsliv S19218 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om anställningsskyddet för arbetsskadade och sjuka. Motivering Vi har stora problem med ohälsan inom många- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dawit Isaak
Motion 2011/12:U298 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (S)
Motion till riksdagen 2011/12:U298 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson S Dawit Isaak S21131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än tio år men- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Universitet, högskolor och forskning i Västsverige
Motion 2011/12:Ub515 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub515 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S Universitet, högskolor och forskning i Västsverige S19208 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om universitet, högskolor och forskning i Västsverige. Motivering Den internationella- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Friskolor
Motion 2011/12:Ub403 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub403 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Friskolor S19214 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunernas insyn i friskolorna. Motivering Den nationella skolpolitiken måste sätta upp tydliga kvalitetskriterier, fördela- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Motion 2011/12:Sf288 av Phia Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf288 av Phia Andersson m.fl. S Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen S21096 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på förbättrad samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Tandhälsa hos äldre
Motion 2011/12:So630 av Björn von Sydow m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So630 av Björn von Sydow m.fl. S Tandhälsa hos äldre S2061 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att mun- och tandvård ska finnas med på biståndslistan över vad man kan få hjälp med via hemtjänsten. Motivering I kontakt- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sjukvårdens utveckling
Motion 2011/12:So626 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So626 av Kenneth G Forslund m.fl. S Sjukvårdens utveckling S2230 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sjukvårdens utveckling. Motivering Vården ska ges utifrån behov, inte utifrån betalningsförmåga. Vi socialdemokrater- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Restriktivare långivning
Motion 2011/12:C321 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C321 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Restriktivare långivning S21128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas med syftet att minska möjligheten att teckna ockerliknande lån. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bröstcancer
Motion 2011/12:So499 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So499 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Bröstcancer S2231 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mammografi för alla kvinnor i åldern 4074 år. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU1 2011/12:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Eventuella vinster
Motion 2011/12:Fi237 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi237 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Eventuella vinster S33068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om eventuella vinster inom förskolan, skolan, sjukvården och äldrevården. Motivering I ett välfärdsland som Sverige- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagen om anställningsskydd
Motion 2011/12:A291 av Hans Olsson och Phia Andersson (S)
Motion till riksdagen 2011/12:A291 av Hans Olsson och Phia Andersson S Lagen om anställningsskydd S19228 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort undantaget i turordningsreglerna i LAS. Motivering Idag kan vi konstatera att LAS när det- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Registreringsskyltar fram på motorcyklar
Motion 2011/12:T323 av Phia Andersson (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T323 av Phia Andersson S Registreringsskyltar fram på motorcyklar S10114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att registreringsskyltar ska sitta fram på motorcyklar och ägaren hållas ansvarig vid fortkörning. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder mot illegal inrikestrafik
Motion 2011/12:T322 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T322 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Åtgärder mot illegal inrikestrafik S10160 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kontrollen av cabotagetrafik i åkerinäringen bör utvidgas och att sanktionerna vid uppdagade- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag