Phia Andersson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra
- Titel
- Utvecklingsledare.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-04-01 – 2018-09-24
- Ledig
- 2010-02-16 – 2010-03-31
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2010-02-15
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2016-09-29 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2015-10-14 – 2016-09-29
- Ledamot
- 2015-10-01 – 2015-10-13
- Vice ordförande
- 2014-10-09 – 2015-10-01
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-09
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot konstitutionsutskottet 06-14, socialförsäkringsutskottet 14- och Nordiska rådets svenska delegation 14-15. Suppleant finansutskottet 06-10, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07-09 och utbildningsutskottet 10-14. Suppleant Riksrevisionens styrelse 06-10 och Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 16- och vice ordförande 14-16.
Föräldrar
Företagaren Harry Johansson och företagaren Inga Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Falkenberg, slutår 73. Administrativ teknik och offentlig förvaltning, Göteborgs universitet 86-88. Referensramar, organisation och styrning, GR-Göteborg 88-89. Kurser i kommunikativt ledarskap.
Anställningar
Mölnlycke AB, Falkenberg 75-79. Kanslist, personalavdelningen Skene lasarett 79-80. Personalassistent, primärvården, Mark-Svenljunga 80-85. Utvecklingsledare, primärvården, Mark-Svenljunga 85-91. Områdeschef, äldre- och handikappomsorg, Marks kommun 90-95. Utvecklingsledare, socialförvaltningen Marks kommun 95-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Yttrandefrihetskommittén.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Mark 92-94 och 00-06. Ledamot, skolstyrelsen 89-91, arbetsgruppen för freds-, framtids- och överlevnadsfrågor 92-01 och barn- och ungdomsnämnden 92-01. Ordförande, utbildningsnämnden 99-02. Landstingsfullmäktig 86-98. Ersättare, landstingets omsorgsnämnd 86-88. Ledamot, sjukhusstyrelsen 95-98, NU-sjukvårdsdirektionen 95-98. Regionfullmäktig, Västra Götaland 99-06. Ersättare, regionstyrelsen 03-06. Ersättare, hälso- och sjukvårdsutskottet 04-06 och Samrehab Mark-Svenljunga 04-06. Ledamot, hälso- och sjukvårdsstyrelsen 99-04. Ordförande, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus 04-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Marks arbetarekommun 97-05. Ledamot, Socialdemokraterna Södra Älvsborg 95-, vice ordförande 99-06, ordförande 06-, verkställande utskottet 97-, Väststyrelsen 99-, Västsvenska repskapet 99- och förtroenderådet 99-06. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05-17. Ersättare, Skene-Örby församling 05-. Ledamot, valberedningen Viskadalens Folkhögskola 10-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Restriktivare långivning
Motion 2011/12:C321 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C321 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Restriktivare långivning S21128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas med syftet att minska möjligheten att teckna ockerliknande lån. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bröstcancer
Motion 2011/12:So499 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So499 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Bröstcancer S2231 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mammografi för alla kvinnor i åldern 4074 år. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU1 2011/12:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Eventuella vinster
Motion 2011/12:Fi237 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi237 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Eventuella vinster S33068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om eventuella vinster inom förskolan, skolan, sjukvården och äldrevården. Motivering I ett välfärdsland som Sverige- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagen om anställningsskydd
Motion 2011/12:A291 av Hans Olsson och Phia Andersson (S)
Motion till riksdagen 2011/12:A291 av Hans Olsson och Phia Andersson S Lagen om anställningsskydd S19228 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort undantaget i turordningsreglerna i LAS. Motivering Idag kan vi konstatera att LAS när det- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Registreringsskyltar fram på motorcyklar
Motion 2011/12:T323 av Phia Andersson (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T323 av Phia Andersson S Registreringsskyltar fram på motorcyklar S10114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att registreringsskyltar ska sitta fram på motorcyklar och ägaren hållas ansvarig vid fortkörning. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder mot illegal inrikestrafik
Motion 2011/12:T322 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T322 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Åtgärder mot illegal inrikestrafik S10160 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kontrollen av cabotagetrafik i åkerinäringen bör utvidgas och att sanktionerna vid uppdagade- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Osäkrad last
Motion 2011/12:T303 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T303 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson S Osäkrad last S10115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på att förankra last i bostadsområden och på allmän väg. Motivering Det har blivit allt vanligare att- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tidig upptäckt av bröstcancer
Motion 2011/12:So375 av Hans Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So375 av Hans Olsson m.fl. S Tidig upptäckt av bröstcancer S2158 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av nya metoder för att upptäcka bröstcancer hos kvinnor. Motivering Mammografi, röntgenundersökning av- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kontaktdagar
Motion 2011/12:Sf248 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf248 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Kontaktdagar S19183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att återinföra kontaktdagar för föräldrar med barn i förskola och skola. Motivering Som förälder- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler utbildningsplatser på folkhögskolorna
Motion 2011/12:Kr250 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr250 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Fler utbildningsplatser på folkhögskolorna S19195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av fler utbildningsplatser på folkhögskolorna. Motivering Fortfarande har vi en- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Facklig skolinformation
Motion 2011/12:Ub298 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub298 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Facklig skolinformation S19179 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om facklig skolinformation. Motivering Det är viktigt att unga människor som ska ut i arbetslivet och som får- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kontroll av däck
Motion 2011/12:T307 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T307 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg S Kontroll av däck S10113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontroll av däck på långtradare registrerade i andra länder som kör genom Sverige. Motivering Många svåra- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökad insyn i Kungl. hovstaterna
Motion 2011/12:K328 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K328 av Sven-Erik Österberg m.fl. S Ökad insyn i Kungl. hovstaterna S82001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över den överenskommelse om redovisning av anslaget till kungliga hovstaterna som träffats mellan- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Äldrepolitik
Motion 2011/12:So605 av Björn von Sydow m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So605 av Björn von Sydow m.fl. S Äldrepolitik S2143 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en parlamentarisk utredning inom äldrepolitiken i de delar som motionen berör. Motivering Tiden är mogen för att tillsätta- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av avregleringen av elmarknaden
Motion 2011/12:N274 av Phia Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N274 av Phia Andersson m.fl. S Översyn av avregleringen av elmarknaden S10134 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av avregleringen av elmarknaden. Motivering Sedan 1996 har vi en avreglerad elmarknad- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sociala kooperativ
Motion 2011/12:N273 av Phia Andersson (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N273 av Phia Andersson S Sociala kooperativ S10057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka möjligheterna för kommuner att vara behjälpliga vid starten och driften av sociala kooperativ. Motivering Att starta- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kontroll av försäljning av receptfria läkemedel
Motion 2011/12:So356 av Phia Andersson (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So356 av Phia Andersson S Kontroll av försäljning av receptfria läkemedel S2152 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontroll av försäljning av receptfria läkemedel. Motivering Sedan försäljningen av receptfria läkemedel- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regionindelningsprocessen
Motion 2011/12:K329 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K329 av Sven-Erik Österberg m.fl. S Regionindelningsprocessen S82003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regionindelningsprocessen. Motivering Sveriges regionala indelning i län har sin grund i beslut som fattades- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det statliga partistödet
Motion 2011/12:K327 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K327 av Sven-Erik Österberg m.fl. S Det statliga partistödet S82002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det statliga partistödet. Motivering Det svenska partiväsendet är en av grunderna för vårt demokratiska system.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ersättning för uppdraget som nämndeman
Motion 2011/12:Ju377 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju377 av Christer Engelhardt m.fl. S Ersättning för uppdraget som nämndeman S36040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ersättning för uppdraget som nämndeman. Motivering Nämndemännens ekonomiska ersättning vid de- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:JuU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag