Phia Andersson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra
- Titel
- Utvecklingsledare.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-04-01 – 2018-09-24
- Ledig
- 2010-02-16 – 2010-03-31
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2010-02-15
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2016-09-29 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2015-10-14 – 2016-09-29
- Ledamot
- 2015-10-01 – 2015-10-13
- Vice ordförande
- 2014-10-09 – 2015-10-01
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-09
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot konstitutionsutskottet 06-14, socialförsäkringsutskottet 14- och Nordiska rådets svenska delegation 14-15. Suppleant finansutskottet 06-10, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07-09 och utbildningsutskottet 10-14. Suppleant Riksrevisionens styrelse 06-10 och Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 16- och vice ordförande 14-16.
Föräldrar
Företagaren Harry Johansson och företagaren Inga Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Falkenberg, slutår 73. Administrativ teknik och offentlig förvaltning, Göteborgs universitet 86-88. Referensramar, organisation och styrning, GR-Göteborg 88-89. Kurser i kommunikativt ledarskap.
Anställningar
Mölnlycke AB, Falkenberg 75-79. Kanslist, personalavdelningen Skene lasarett 79-80. Personalassistent, primärvården, Mark-Svenljunga 80-85. Utvecklingsledare, primärvården, Mark-Svenljunga 85-91. Områdeschef, äldre- och handikappomsorg, Marks kommun 90-95. Utvecklingsledare, socialförvaltningen Marks kommun 95-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Yttrandefrihetskommittén.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Mark 92-94 och 00-06. Ledamot, skolstyrelsen 89-91, arbetsgruppen för freds-, framtids- och överlevnadsfrågor 92-01 och barn- och ungdomsnämnden 92-01. Ordförande, utbildningsnämnden 99-02. Landstingsfullmäktig 86-98. Ersättare, landstingets omsorgsnämnd 86-88. Ledamot, sjukhusstyrelsen 95-98, NU-sjukvårdsdirektionen 95-98. Regionfullmäktig, Västra Götaland 99-06. Ersättare, regionstyrelsen 03-06. Ersättare, hälso- och sjukvårdsutskottet 04-06 och Samrehab Mark-Svenljunga 04-06. Ledamot, hälso- och sjukvårdsstyrelsen 99-04. Ordförande, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus 04-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Marks arbetarekommun 97-05. Ledamot, Socialdemokraterna Södra Älvsborg 95-, vice ordförande 99-06, ordförande 06-, verkställande utskottet 97-, Väststyrelsen 99-, Västsvenska repskapet 99- och förtroenderådet 99-06. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05-17. Ersättare, Skene-Örby församling 05-. Ledamot, valberedningen Viskadalens Folkhögskola 10-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2009/10:199 Nya villkor för stödet till dagspressen
Motion 2009/10:K14 av Berit Andnor m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:K14 av Berit Andnor m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:199 Nya villkor för stödet till dagspressen s87006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om befintliga övergångsbestämmelser i presstödsförordningen 1990:524 avsnitt 9 i propositionenRiksdagen- Inlämnad
- 2010-04-21
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2009/10:KU42
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av prop. 2009/10:115 En ny radio- och tv-lag
Motion 2009/10:K13 av Berit Andnor m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:K13 av Berit Andnor m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:115 En ny radio- och tv-lag s25006 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Sammanslagning av Radio- och tv-verket samt Granskningsnämnden 2 Post- och telestyrelsens roll för radio och tv 3 Kommersiell radio 3- Inlämnad
- 2010-04-14
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2009/10:KU25
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
med anledning av prop. 2009/10:156 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Motion 2009/10:K12 av Berit Andnor m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:K12 av Berit Andnor m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:156 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län s87005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med en helhetslösning av regionfrågan- Inlämnad
- 2010-04-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:KU37
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2009/10:56 Sekretess i vissa anställningsärenden
Motion 2009/10:K3 av Berit Andnor m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:K3 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:56 Sekretess i vissa anställningsärenden s87004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:56. Motivering I propositionen föreslås att sekretess ska införas i ärenden om anställning av myndighetschefer vid- Inlämnad
- 2009-11-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2009/10:43 Utnämningspolitiken
Motion 2009/10:K2 av Berit Andnor m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:K2 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:43 Utnämningspolitiken s87003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utnämningspolitiken. Skrivelsens innehåll Regeringens skrivelse om utnämningspoltitiken- Inlämnad
- 2009-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:KU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Motion 2009/10:K405 av Berit Andnor m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:K405 av Berit Andnor m.fl. s Utgiftsområde 1 Rikets styrelse s87002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU25 2009/10:KU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Insyn i friskolorna
Motion 2009/10:Ub532 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub532 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Insyn i friskolorna s3035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunernas insyn i friskolorna. Motivering Den nationella skolpolitiken måste sätta upp tydliga kvalitetskriterier,- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utvärdering av konsekvenserna av elmarknadens avreglering
Motion 2009/10:N448 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:N448 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Utvärdering av konsekvenserna av elmarknadens avreglering s32062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvärdering av konsekvenserna av elmarknadens avreglering. Motivering- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Folkhögskolan
Motion 2009/10:Kr292 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Kr292 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Folkhögskolan s3044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folkhögskolan. Motivering Utbildning är ett av de mest effektiva sätten att öka människors chanser att få jobb. Kunskapskraven- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jämställdhetsanalys av den förda skattesänkarpolitiken
Motion 2009/10:Sk503 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk503 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Jämställdhetsanalys av den förda skattesänkarpolitiken s30081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en jämställdhetsanalys av den förda skattesänkarpolitiken. Motivering- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Polishögskolan
Motion 2009/10:Ju404 av Phia Andersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ju404 av Phia Andersson m.fl. s Polishögskolan s78004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om polisutbildning i Västsverige. Motivering Sverige behöver fler poliser och fler poliser med olika bakgrund. Poliskåren bör- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetslöshetsförsäkringen
Motion 2009/10:A426 av Phia Andersson och Hans Olsson (s)
Motion till riksdagen 2009/10:A426 av Phia Andersson och Hans Olsson s Arbetslöshetsförsäkringen s65052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetslöshetsförsäkringen. Motivering Arbetarrörelsen har sedan sin begynnelse på 1800-talet lagt en- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmarknaden i Västsverige
Motion 2009/10:A349 av Alf Eriksson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:A349 av Alf Eriksson m.fl. s Arbetsmarknaden i Västsverige s14068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka Västsveriges framtida tillväxt och utveckling. Motivering Västsverige är en- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vuxenutbildning
Motion 2009/10:Ub320 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub320 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Vuxenutbildning s6036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återställa de försämringar som är beskrivna i motionen samt utveckla utbildningspolitiken i enlighet med begreppet- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Viskadalsbanan
Motion 2009/10:T339 av Alf Eriksson och Phia Andersson (s)
Motion till riksdagen 2009/10:T339 av Alf Eriksson och Phia Andersson s Viskadalsbanan s45026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en snabbtågsförbindelse mellan Halmstad och Stockholm- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU24
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Infrastruktur i Västsverige
Motion 2009/10:T321 av Hans Olsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:T321 av Hans Olsson m.fl. s Infrastruktur i Västsverige s45020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en ny höghastighetsjärnväg mellan Borås och Göteborg.- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av Försäkringskassans betalningstider
Motion 2009/10:Sf314 av Phia Andersson och Sinikka Bohlin (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Sf314 av Phia Andersson och Sinikka Bohlin s Översyn av Försäkringskassans betalningstider s38047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av Försäkringskassans betalningstider. Motivering Enligt Justitieombudsmannen- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Orättvisor i välfärden
Motion 2009/10:Fi240 av Hans Olsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi240 av Hans Olsson m.fl. s Orättvisor i välfärden s32067 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka orättvisor i välfärden. Motivering Den svenska välfärdsmodellen har genomgått stora förändringar till det- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bekämpning av ekonomisk brottslighet
Motion 2009/10:Ju316 av Phia Andersson (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ju316 av Phia Andersson s Bekämpning av ekonomisk brottslighet s16139 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomisk brottslighet. Motivering Ekobrottsmyndigheten bildades den 1 juli 1998 och har visat sig vara en- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bostadspolitik
Motion 2009/10:C476 av Kenneth G Forslund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:C476 av Kenneth G Forslund m.fl. s Bostadspolitik s34014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en bostadspolitik för integration. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2009/10:CU1 2009/10:CU16 2009/10:CU4
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag