Phia Andersson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra
- Titel
- Utvecklingsledare.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-04-01 – 2018-09-24
- Ledig
- 2010-02-16 – 2010-03-31
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2010-02-15
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2016-09-29 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2015-10-14 – 2016-09-29
- Ledamot
- 2015-10-01 – 2015-10-13
- Vice ordförande
- 2014-10-09 – 2015-10-01
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-09
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot konstitutionsutskottet 06-14, socialförsäkringsutskottet 14- och Nordiska rådets svenska delegation 14-15. Suppleant finansutskottet 06-10, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07-09 och utbildningsutskottet 10-14. Suppleant Riksrevisionens styrelse 06-10 och Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 16- och vice ordförande 14-16.
Föräldrar
Företagaren Harry Johansson och företagaren Inga Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Falkenberg, slutår 73. Administrativ teknik och offentlig förvaltning, Göteborgs universitet 86-88. Referensramar, organisation och styrning, GR-Göteborg 88-89. Kurser i kommunikativt ledarskap.
Anställningar
Mölnlycke AB, Falkenberg 75-79. Kanslist, personalavdelningen Skene lasarett 79-80. Personalassistent, primärvården, Mark-Svenljunga 80-85. Utvecklingsledare, primärvården, Mark-Svenljunga 85-91. Områdeschef, äldre- och handikappomsorg, Marks kommun 90-95. Utvecklingsledare, socialförvaltningen Marks kommun 95-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Yttrandefrihetskommittén.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Mark 92-94 och 00-06. Ledamot, skolstyrelsen 89-91, arbetsgruppen för freds-, framtids- och överlevnadsfrågor 92-01 och barn- och ungdomsnämnden 92-01. Ordförande, utbildningsnämnden 99-02. Landstingsfullmäktig 86-98. Ersättare, landstingets omsorgsnämnd 86-88. Ledamot, sjukhusstyrelsen 95-98, NU-sjukvårdsdirektionen 95-98. Regionfullmäktig, Västra Götaland 99-06. Ersättare, regionstyrelsen 03-06. Ersättare, hälso- och sjukvårdsutskottet 04-06 och Samrehab Mark-Svenljunga 04-06. Ledamot, hälso- och sjukvårdsstyrelsen 99-04. Ordförande, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus 04-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Marks arbetarekommun 97-05. Ledamot, Socialdemokraterna Södra Älvsborg 95-, vice ordförande 99-06, ordförande 06-, verkställande utskottet 97-, Väststyrelsen 99-, Västsvenska repskapet 99- och förtroenderådet 99-06. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05-17. Ersättare, Skene-Örby församling 05-. Ledamot, valberedningen Viskadalens Folkhögskola 10-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Underleverantörer till statliga företag
Skriftlig fråga 2006/07:1384 av Andersson, Phia (s)
den 15 juni Fråga 2006/07:1384 Underleverantörer till statliga företag av Phia Andersson s till statsrådet Mats Odell kd När några av våra statliga företag nu kommer att säljas ut till privata intressenter är det något som oroar många människor lokalt. Det finns många företag i vårt land som lever på att vara underleverantörer- Inlämnad
- 2007-06-15
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Underleverantörers situation vid försäljning av statliga företag
Skriftlig fråga 2006/07:1304 av Andersson, Phia (s)
den 5 juni Fråga 2006/07:1304 Underleverantörers situation vid försäljning av statliga företag av Phia Andersson s till näringsminister Maud Olofsson c Försäljningen av ett antal statliga företag har beslutats av regeringen. Det kommer att ge ett engångsbelopp i vinst för vårt land, men vi kommer att tappa de årligen- Inlämnad
- 2007-06-05
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Behovet av polisutbildning
Skriftlig fråga 2006/07:1300 av Andersson, Phia (s)
den 1 juni Fråga 2006/07:1300 Behovet av polisutbildning av Phia Andersson s till justitieminister Beatrice Ask m Det finns i dag ett stort behov av att utbilda nya poliser. Dels behöver vi öka antalet poliser i vårt land, dels behöver vi utbilda inför den pensionsavgång som kommer att inträffa inom ett fåtal år.- Inlämnad
- 2007-06-01
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)