Raimo Pärssinen (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Gävleborgs län
- Titel
- Metallarbetare.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1996-03-23 – 1996-04-30
- Ersättare
- 1992-02-19 – 1992-04-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 1992-02-19 – 1992-04-30
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1992-02-19 – 1992-04-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Lagutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2002-12-19 – 2004-11-16
Besvärsnämnden
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2003-07-01
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 (ersättare 920219-920430), 96- (ersättare 960323-960430). Ledamot lagutskottet 02-06, skatteutskottet 06-10 och arbetsmarknadsutskottet 10-14, ordförande 14-. Suppleant utbildningsutskottet 92, trafikutskottet 92, lagutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 98-02, näringsutskottet 02-06, arbetsmarknadsutskottet 03-06 och skatteutskottet 10-14. Ledamot Riksdagens överklagandenämnd 06-14 och krigsdelegationen 14-. Suppleant Riksdagens besvärsnämnd 02-03, riksdagens interparlamentariska grupp 02-04.
Föräldrar
Skogsförmannen Lauri Pärssinen och Ilmi Tantarimäki.
Utbildning
Naturvetenskapligt gymnasium 73-75.
Anställningar
Valsverksarbetare 76-. Facklig förtroendeman.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Aktiebolagskommittén 98-01, Kommittén om barn i homosexuella familjer 99-01 och 2002 års vårdnadskommitté 02-05. Ledamot, styrelsen svensk-finska folkhögskolan (Svefi), Haparanda 13-. Insynsråd, Länsstyrelsen i Gävleborgs län 10-. Insynsråd, Arbetsmiljöverket 13-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Hofors 83-85 och 91-10. Suppleant, kommunstyrelsen 83-85 och 99-06. Ledamot, skolstyrelsen 80-92, ordförande 88-92. Ordförande, barn- och ungdomsnämnden 93-98. Ledamot, Länsskolnämnden i Gävleborgs län 88-91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Hofors 77-81. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Hofors 83-88 och Hofors arbetarekommun 99-. Styrelseledamot, Hofors avdelning av Metall, gruppordförande 85-, avdelningsordförande 92-93. Koncernförhandlare 91-93. Ordförande, Socialdemokraterna i Gävleborgs län 00-11. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 01-11.
Bostadsort
Gävle
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ingångsjobb
Interpellation 2015/16:419 av Annika Qarlsson (C)
Interpellation 2015/16:419 Ingångsjobb av Annika Qarlsson C till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Ett stort antal människor har de senaste åren flytt till Sverige. En kraftig omläggning av migrationspolitiken har genomförts av regeringen, men oavsett hur många som kommer till Sverige framöver finns det redan i- Inlämnad
- 2016-02-17
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Betänkande 2015/16:AU2
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om sammanlagt knappt 80 miljarder kronor till området arbetsmarknad och arbetsliv för 2016. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, lönebidrag och Samhall samt arbetsmarknadspolitiska program och insatser.
Riksdagen sa samtidigt nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om arbetsmarknadspolitiska frågor och arbetslöshetsförsäkringen.
- Behandlade dokument
- 62
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 16
- Anföranden och repliker
- 76, 207 minuter
- Justering
- 2015-12-03
- Bordläggning
- 2015-12-09
- Debatt
- 2015-12-10
- Beslut
- 2015-12-15
Villkoren för svensk industri
Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. S Villkoren för svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av politiskt initiativ till ny framåtriktad industripolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU14 2015/16:NU15 2015/16:NU23 2015/16:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag