Robert Halef (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Tandtekniker.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-03-03
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-01-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2019-01-16
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-10-09
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2017-04-07 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Södertälje
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot trafikutskottet 14-18 och EU-nämnden 18-19. Suppleant finansutskottet 10-14, utrikesutskottet 10-, trafikutskottet 10-14, EU-nämnden 10-18 och 19-, justitieutskottet 13-14 och 18- samt försvarsutskottet 14-.
Utbildning
Tandtekniker, Grantorpskolan i Huddinge.
Anställningar
Gruppledare för Kristdemokraterna, Södertälje kommun 03-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Södertälje. Ordförande, Telge Energi AB.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Kristdemokraterna i Södertälje.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Validering av utländska diplom och språktester
Motion 2013/14:Ub522 av Robert Halef (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub522 av Robert Halef KD Validering av utländska diplom och språktester KD762 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en validering av nyanlända invandrares och flyktingars utländska diplom bör gå fortare i syfte- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förlängd provanställning för minskad ungdomsarbetslöshet
Motion 2013/14:A332 av Mikael Oscarsson och Robert Halef (KD)
Motion till riksdagen 2013/14:A332 av Mikael Oscarsson och Robert Halef KD Förlängd provanställning för minskad ungdomsarbetslöshet KD727 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att göra det enklare att anställa,- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag