Staffan Danielsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Östergötlands län
- Titel
- Agronom
- Född år
- 1947
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2015-08-01 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2004-07-20 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Ersättare
- 2003-10-09 – 2003-11-08
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2003-10-14 – 2003-11-08
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2003-10-14 – 2003-11-08
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2007-02-28 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-09-20 – 2006-10-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2004-09-20 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2011-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2011-06-10 – 2011-10-18
Socialutskottet
- Suppleant
- 2015-09-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-09-24 – 2015-09-24
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-10-03
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2015-10-01 – 2018-09-24
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 03 (ersättare 031009-031108), 04-14 och 15-. Ledamot försvarsutskottet 06-14. Suppleant finansutskottet 03, utrikesutskottet 03 och 10-14, skatteutskottet 04-06, 07-10 och 16-, trafikutskottet 04-06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06-09, 10-11 och 12-14, miljö och jordbruksutskottet 11-14 och socialutskottet 15-. Ledamot EU-nämnden 06-10, krigsdelegationen 06-10 och Nordiska rådets svenska delegation 15-16. Suppleant Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-14 och EU-nämnden 10-14.
Föräldrar
Lantbrukaren och majoren Dag Danielsson och sjuksköterskan Margareta Danielsson, f. Lagerstedt.
Utbildning
Gymnasium i Linköping, social linje, slutår 67. Agronomexamen, Sveriges lantbruksuniversitet 75.
Anställningar
Ekonomiinstitutionen, Sveriges lantbruksuniversitet 75. Informationsansvarig, Kalmar Lantmän 75-78. Informationssekreterare, Jordbruksdepartementet 79-82. Lantbrukare, Erikstad gård 82-. Avdelningsdirektör, Lantbruksstyrelsen 88-90.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Signalspaningsnämnden 09, Fiskeriverkets insynsråd 10- och Rekryteringsmyndighetens insynsråd 10-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Linköping 83-04. Ledamot i flera kommunala nämnder under perioden.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Bankekinds centeravdelning, 80-talet. Ledamot, Bankekinds kyrkoråd 83-04. Ledamot, distriktsstyrelsen i Östgötacentern, 90- och 00-talen. 2:e vice ordförande, Östergötlands centerdistrikt, 00-talet. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 98-05. Ordförande, LRF i Östergötland 91-98. Ledamot, LRF:s förbundsstyrelse 96-04. Ordförande, Hushållningssällskapet Östergötland 02-. Ledamot, Landshypotek Östgötas regionstyrelse, 90- och 00-talen och LRF Medias, Linköping Biogas, Lantmännen Agrovärmes styrelser ca 97-04. Styrelseledamot, Länsförsäkringar SAK 00-04.
Litteratur
Antologin Kluvet land 15, utgivare Anders Bockgård.
Bostadsort
Linköping