Staffan Danielsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Östergötlands län
- Titel
- Agronom
- Född år
- 1947
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2015-08-01 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2004-07-20 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Ersättare
- 2003-10-09 – 2003-11-08
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2003-10-14 – 2003-11-08
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2003-10-14 – 2003-11-08
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2007-02-28 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-09-20 – 2006-10-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2004-09-20 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2011-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2011-06-10 – 2011-10-18
Socialutskottet
- Suppleant
- 2015-09-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-09-24 – 2015-09-24
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-10-03
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2015-10-01 – 2018-09-24
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 03 (ersättare 031009-031108), 04-14 och 15-. Ledamot försvarsutskottet 06-14. Suppleant finansutskottet 03, utrikesutskottet 03 och 10-14, skatteutskottet 04-06, 07-10 och 16-, trafikutskottet 04-06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06-09, 10-11 och 12-14, miljö och jordbruksutskottet 11-14 och socialutskottet 15-. Ledamot EU-nämnden 06-10, krigsdelegationen 06-10 och Nordiska rådets svenska delegation 15-16. Suppleant Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-14 och EU-nämnden 10-14.
Föräldrar
Lantbrukaren och majoren Dag Danielsson och sjuksköterskan Margareta Danielsson, f. Lagerstedt.
Utbildning
Gymnasium i Linköping, social linje, slutår 67. Agronomexamen, Sveriges lantbruksuniversitet 75.
Anställningar
Ekonomiinstitutionen, Sveriges lantbruksuniversitet 75. Informationsansvarig, Kalmar Lantmän 75-78. Informationssekreterare, Jordbruksdepartementet 79-82. Lantbrukare, Erikstad gård 82-. Avdelningsdirektör, Lantbruksstyrelsen 88-90.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Signalspaningsnämnden 09, Fiskeriverkets insynsråd 10- och Rekryteringsmyndighetens insynsråd 10-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Linköping 83-04. Ledamot i flera kommunala nämnder under perioden.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Bankekinds centeravdelning, 80-talet. Ledamot, Bankekinds kyrkoråd 83-04. Ledamot, distriktsstyrelsen i Östgötacentern, 90- och 00-talen. 2:e vice ordförande, Östergötlands centerdistrikt, 00-talet. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 98-05. Ordförande, LRF i Östergötland 91-98. Ledamot, LRF:s förbundsstyrelse 96-04. Ordförande, Hushållningssällskapet Östergötland 02-. Ledamot, Landshypotek Östgötas regionstyrelse, 90- och 00-talen och LRF Medias, Linköping Biogas, Lantmännen Agrovärmes styrelser ca 97-04. Styrelseledamot, Länsförsäkringar SAK 00-04.
Litteratur
Antologin Kluvet land 15, utgivare Anders Bockgård.
Bostadsort
Linköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition
Motion 2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. C med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Ett bättre Sverige är möjligt 2 Alliansens bedömning av det ekonomiska läget 2.1 Stark internationell konjunktur- Inlämnad
- 2018-04-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Landsbygd och regional utveckling
Motion 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. C Landsbygd och regional utveckling Sammanfattning I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var i landet man bor. Grunden till utveckling i hela landet är goda villkor för de små och medelstora företagen som skapar jobb. En välfungerande- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 78
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU9 2017/18:CU1 2017/18:CU16 2017/18:CU18 2017/18:FiU22 2017/18:JuU36 2017/18:KrU2 2017/18:KU33 2017/18:MJU1 2017/18:MJU10 2017/18:MJU13 2017/18:MJU16 2017/18:MJU17 2017/18:MJU18 2017/18:MJU19 2017/18:MJU24 2017/18:MJU8 2017/18:MJU9 2017/18:NU12 2017/18:NU19 2017/18:SkU8 2017/18:SkU9 2017/18:SoU8 2017/18:TU18 2017/18:TU4 2017/18:TU9 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (78 yrkanden): 69 avslag, 9 bifall,
Äldrefrågor
Motion 2017/18:3792 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3792 av Anders W Jonsson m.fl. C Äldrefrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att landets alla kommuner ska kunna garantera valfrihet inom äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Motion 2017/18:3777 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3777 av Anders W Jonsson m.fl. C Hälso- och sjukvårdsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa remisskravet på specialistutförare i öppenvården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU11 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Beroendevård
Motion 2017/18:3778 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3778 av Anders W Jonsson m.fl. C Beroendevård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ansvaret för beroendevården kan överföras till hälso- och sjukvården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU14 2017/18:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Utrikes- och säkerhetspolitik
Motion 2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utrikes- och säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att biståndet ska prioritera stöd till svikande stater och postkonfliktstater och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 21
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU12 2017/18:UU15 2017/18:UU18 2017/18:UU2 2017/18:UU8 2017/18:UU9
- Riksdagsbeslut
- (21 yrkanden): 21 avslag
Skatter
Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. C Skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över beskattningen av företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skattelagstiftningens- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU12 2017/18:SkU8 2017/18:SkU9
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,
Miljö och resurseffektiv ekonomi
Motion 2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. C Miljö och resurseffektiv ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att det införs ett miljömål i EU för en giftfri vardag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 47
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU11 2017/18:MJU12 2017/18:MJU15 2017/18:MJU16 2017/18:MJU18 2017/18:MJU22 2017/18:MJU24 2017/18:MJU9 2017/18:NU22 2017/18:NU9 2017/18:SkU1 2017/18:SoU16 2017/18:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (47 yrkanden): 46 avslag, 1 bifall,
Försvar och samhällets säkerhet
Motion 2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. C Försvar och samhällets säkerhet Sammanfattning Det försämrade omvärldsläget, inte minst i vår del av världen, kräver en ökad försvarsförmåga. Nu ska fortsatta steg tas för att långsiktigt stärka den svenska försvarsförmågan, inklusive Natomedlemskap och- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:FöU7 2017/18:FöU8 2017/18:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Funktionshindersfrågor
Motion 2017/18:3764 av Per Lodenius m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3764 av Per Lodenius m.fl. C Funktionshindersfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur personer som är berättigade till mindre än 20 timmar assistans ska få rättighet att välja utförare och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU4 2017/18:SoU5
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Socialtjänstfrågor
Motion 2017/18:3763 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3763 av Anders W Jonsson m.fl. C Socialtjänstfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur socialtjänstlagen kan förtydligas för att lyfta fram kommunernas skyldighet att erbjuda stöd med inriktning mot reguljär arbetsmarknad- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
En hållbar infrastruktur för hela landet
Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. C En hållbar infrastruktur för hela landet Sammanfattning En välfungerande transport och IT-infrastruktur är en förutsättning för att det ska gå att bo, leva och arbeta i hela landet. Att näringslivets godstransporter fungerar är likaledes viktigt för att möjliggöra- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 35
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU18 2017/18:FiU1 2017/18:KU31 2017/18:SkU10 2017/18:TU1 2017/18:TU10 2017/18:TU10,2017/18:TU13 2017/18:TU13 2017/18:TU14 2017/18:TU15 2017/18:TU15,2017/18:TU6 2017/18:TU16 2017/18:TU18 2017/18:TU4 2017/18:TU5 2017/18:TU5,2017/18:TU9 2017/18:TU6 2017/18:TU9 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (35 yrkanden): 33 avslag, 2 bifall,
Bostäder
Motion 2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. C Bostäder Sammanfattning Människors möjlighet att finna en bostad är en förutsättning för tillväxt i hela landet. Men nästan hela Sverige lider av bostadsbrist. Boverket bedömer att 600 000 nya bostäder behöver byggas fram till år 2025 för att hålla bostadsmarknaden- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 28
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU1 2017/18:CU16 2017/18:CU9 2017/18:MJU9 2017/18:NU4 2017/18:SkU9
- Riksdagsbeslut
- (28 yrkanden): 28 avslag
Nytt ledarskap för Sverige
Motion 2017/18:3716 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3716 av Annie Lööf m.fl. C Nytt ledarskap för Sverige 1 Sammanfattning Mitt i en stark, internationellt driven, högkonjunktur växer problemen i svensk ekonomi. Tudelningen ökar på den svenska arbetsmarknaden, där utsatta grupper utgör en allt större del av de arbetslösa. Det finns samtidigt- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Motion 2017/18:3715 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3715 av Anders W Jonsson m.fl. C Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Centerpartiet strävar efter- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Motion 2017/18:3704 av Solveig Zander m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3704 av Solveig Zander m.fl. C Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Motion 2017/18:3693 av Per Åsling och Staffan Danielsson (båda C)
Motion till riksdagen 2017/18:3693 av Per Åsling och Staffan Danielsson båda C Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1. Motivering Att på ett rättssäkert och effektivt sätt säkerställa- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Miljöansvar och grön tillväxt
Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. C Miljöansvar och grön tillväxt Sammanfattning Världen och Sverige står inför stora miljöutmaningar. Hoten från klimatförändringar, spridning av giftiga kemikalier, nedskräpning av haven och ohållbart utnyttjande av ekosystem är hot mot människors hälsa, planetens- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 83
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU10 2017/18:CU16 2017/18:CU31 2017/18:FiU1 2017/18:FiU6 2017/18:MJU1 2017/18:MJU11 2017/18:MJU12 2017/18:MJU13 2017/18:MJU15 2017/18:MJU16 2017/18:MJU17 2017/18:MJU18 2017/18:MJU19 2017/18:MJU22 2017/18:MJU9 2017/18:NU22 2017/18:NU9 2017/18:SkU10 2017/18:SkU8 2017/18:TU10 2017/18:TU13 2017/18:TU5
- Riksdagsbeslut
- (83 yrkanden): 77 avslag, 6 bifall,
Trygghet i hela landet
Motion 2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. C Trygghet i hela landet Sammanfattning Sverige riskerar att klyvas såväl socialt som regionalt. Mellan de som har jobb och de som inte har, mellan delar av landsbygden där polisens utryckningstider är långa och områden dit polisen kommer snabbare. Mellan vissa- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 75
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU4 2017/18:AU8 2017/18:CU10 2017/18:CU16 2017/18:CU8 2017/18:FiU1 2017/18:FiU26 2017/18:JuU1 2017/18:JuU13 2017/18:JuU14 2017/18:JuU15 2017/18:JuU16 2017/18:JuU17 2017/18:JuU18 2017/18:JuU29 2017/18:JuU35 2017/18:JuU36 2017/18:KrU3 2017/18:KU34 2017/18:SfU1 2017/18:SfU12 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU22 2017/18:SoU9 2017/18:UbU14 2017/18:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (75 yrkanden): 65 avslag, 10 bifall,
En ansvarsfull internationell agenda
Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. C En ansvarsfull internationell agenda Sammanfattning Centerpartiet har en positiv syn på EU-samarbetet och vill se ett globalt EU som tar ansvar och arbetar tillsammans för gränsöverskridande frågor såsom frihandel, mänskliga rättigheter, demokrati, migration och- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 46
- Utskottsberedning
- 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:FöU7 2017/18:KU34 2017/18:KU38 2017/18:NU11 2017/18:SfU15 2017/18:SfU17 2017/18:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU15 2017/18:UU2 2017/18:UU21 2017/18:UU8
- Riksdagsbeslut
- (46 yrkanden): 46 avslag