Tobias Billström (M)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Fil.mag, MPhil.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2024-09-10
- Ordinarie
- 2017-10-11 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2017-10-10
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-09-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-05
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2014-09-29 – 2017-10-10
Moderaterna
- Gruppledare
- 2017-10-03 – 2022-10-18
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2003-11-24 – 2005-04-05
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2003-11-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2005-04-06 – 2006-10-02
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-04-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-09-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-13
- Suppleant
- 2015-03-11 – 2018-10-02
Europarådets svenska delegation
- Vice ordförande
- 2015-12-10 – 2017-11-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2016-12-01 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2022-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2022-10-02
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-09-28
- Migrations- och arbetsmarknadsminister
- 2010-07-07 – 2010-10-05
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2010-07-06
Arbetsmarknadsdepartementet
- Migrations- och arbetsmarknadsminister
- 2010-07-07 – 2010-10-05
Utrikesdepartementet
- Utrikesminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Förste vice talman 14–17. Ledamot utbildningsutskottet 03–05 och socialförsäkringsutskottet 05–06. Suppleant kulturutskottet 02–05, arbetsmarknadsutskottet 02–06, utbildningsutskottet 02–03, utrikesutskottet 14–18 och EU-nämnden 15–18. Ledamot krigsdelegationen 17–22, riksdagsstyrelsen 17–22 och Utrikesnämnden 17–22. Gruppledare Moderaterna 17–22. Vice ordförande Europarådets svenska delegation 15–17. Statsråd (migrationsminister), Justitiedepartementet 061006–140928. Arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet 100707–101005. Utrikesminister, Utrikesdepartementet 221018–.
Föräldrar
Yrkesläraren Lennart Billström och förskolläraren Birgitta Billström, f. Karlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Malmö latinskola 92. Fil.kand., Lunds universitet 00. Master of Philosophy, University of Cambridge 02. Fil.mag., Lunds universitet 02.
Anställningar
Politisk redaktör, Norrbottens-Kuriren 99. Projektanställd, Inventum Scandinavia AB 00, Ehrenberg Marketing och Kommunikation AB 00–01. Politisk redaktör, Nordvästra Skånes Tidningar 01.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Jämställdhetsrådet 02–06 och Migrationsverkets styrelse 05–06. Ordförande för den parlamentariska EU-kommittén 16–18. Ledamot, utredningen om en långsiktig hållbar migrationspolitik 19–20. Ledamot Förtjänstutredningen 19–21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Malmö 98–02. Ledamot, valberedningen 98–02 och utbildningsnämnden 99–02, vice ordförande 99–02. 1:e vice ordförande, stadsdelsfullmäktige Oxie 95–98. Ombud, Kommunförbundet Skåne 99–02. Ledamot, kulturnämnden, Region Skåne 99–01.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaterna i Malmö 03–07. Vice President, European People's Party (EPP) 12–15. Member of the Executive Board, Wilfried Martens Centre for European Studies 17–20. Styrelseledamot, Jarl Hjalmarson stiftelsen 17–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2002/03:129 Arkitektur, form och design
Motion 2002/03:Kr12 av Kent Olsson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2002/03:Kr12 av Kent Olsson m.fl. m med anledning av skr. 2002/03:129 Arkitektur, form och design Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lärlingsutbildning. Motivering I skrivelse 2002/03:129 om arkitektur, form och design redogör- Inlämnad
- 2003-06-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:KrU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett utvidgat skydd mot diskriminering
Betänkande 2002/03:AU7
En ny lag om förbud mot diskriminering börjar gälla den 1 juli 2003. Den nya lagen förbjuder diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder på följande områden: arbetsmarknadspolitisk verksamhet, start eller bedrivande av näringsverksamhet, yrkesutövning, medlemskap, medverkan och medlemsförmåner i arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer eller yrkesorganisationer samt varor, tjänster och bostäder. Den nya lagen förbjuder också diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning på ytterligare områden, nämligen socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt hälso- och sjukvård. Riksdagen beslutade också om ändringar i de tre lagar mot diskriminering som redan gäller inom arbetslivet och i den lag som förbjuder diskriminering på högskoleområdet. Besluten grundas på två EG-direktiv.- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 38, 1 minuter
- Justering
- 2003-05-20
- Debatt
- 2003-06-03
- Beslut
- 2003-06-03
flyktingmottagandet
Interpellation 2002/03:417 av Billström, Tobias (m)
den 12 maj Interpellation 2002/03:417 av Tobias Billström m till statsrådet Jan O Karlsson om flyktingmottagandet SVT:s rapportering om missförhållanden på vissa av landets friskolor synliggör ett känt problem. Precis som i fallet med Fadime och frågan om hedersmord, så handlar diskussionen om övervåld på skolor och- Inlämnad
- 2003-05-12
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
importen av alkohol till Sverige
Interpellation 2002/03:310 av Billström, Tobias (m)
den 28 april Interpellation 2002/03:310 av Tobias Billström m till näringsminister Leif Pagrotsky om importen av alkohol till Sverige Av artikel 28, i det EG-fördrag som Sverige undertecknat, följer att det är förbjudet med kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder som har motsvarande verkan i handeln mellan- Inlämnad
- 2003-04-28
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
rätten att bära slöja
Interpellation 2002/03:295 av Osman Sherifay, Mariam (s)
den 16 april Interpellation 2002/03:295 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Mona Sahlin om rätten att bära slöja Vid ett flertal tillfällen har muslimska kvinnor som valt att bära slöja utsatts för kränkande behandling och diskriminering. Ofta sker det vid ansökningstillfällen eller på arbetsplatsen. Soha fick- Inlämnad
- 2003-04-16
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
Malmös kulturinstitutioner
Interpellation 2002/03:322 av Billström, Tobias (m)
den 5 maj Interpellation 2002/03:322 av Tobias Billström m till kulturminister Marita Ulvskog om Malmös kulturinstitutioner Malmö stads fyra stora kulturinstitutioner, Malmö Opera och Musikteater MOMTMalmö Dramatiska Teater, Skånes Dansteater och Malmö Symfoniorkester, är av oerhörd betydelse för Malmö och Skåne. Institutionerna- Inlämnad
- 2003-05-05
- Besvarare
- Marita Ulvskog (S)
regionrapport 2003 - Danmark, Öresund, Sverige
Interpellation 2002/03:312 av Billström, Tobias (m)
den 28 april Interpellation 2002/03:312 av Tobias Billström m till statsrådet Berit Andnor om regionrapport 2003 Danmark, Öresund, Sverige Den 24 april presenterade Öresundsinstitutet Regionrapport 2003 Danmark, Öresund, Sverige I denna rapport fastslås att arbetsmarknaderna håller på att växa samman och att arbetskraftspendlingen- Inlämnad
- 2003-04-28
- Besvarare
- Berit Andnor (S)
med anledning av prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering
Motion 2002/03:A11 av Anders G Högmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2002/03:A11 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförande av de två EG-direktiven om diskriminering. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2003-04-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU7
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2002/03:64 Kapitaltillskott till Teracom AB
Motion 2002/03:Kr5 av Kent Olsson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2002/03:Kr5 av Kent Olsson m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:64 Kapitaltillskott till Teracom AB 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2002/03:64. 2 Bakgrund Inledningsvis vill vi ge en bakgrund till Teracom AB och dess verksamhet vad avser utbyggnaden av- Inlämnad
- 2003-04-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av förs. 2002/03:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna
Motion 2002/03:A6 av Anders G Högmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2002/03:A6 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av förs. 2002/03:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt genomför de förslag som Riksdagens revisorer föreslår i skrivelse 2002/03:RR10- Inlämnad
- 2003-04-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2002/03:93 Vissa frågor inom spelområdet m.m.
Motion 2002/03:Kr1 av Kent Olsson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2002/03:Kr1 av Kent Olsson m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:93 Vissa frågor inom spelområdet m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av konkreta åtgärder mot spelmissbruk. Riksdagen beslutar tillåta skicklighetsspel- Inlämnad
- 2003-04-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2002/03:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks
Motion 2002/03:A3 av Anders G Högmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2002/03:A3 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks 1 Sammanfattning Sverige måste skapa en arbetsmarknad som alltid är rörlig och tillgänglig. Så är inte fallet idag. Arbetsmarknaden är orörlig och sluten. Fakta visar att arbetslösa personer- Inlämnad
- 2003-03-24
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU8
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 6 avslag, 4 bifall,
Jämställdhet inom utbildning och forskning
Betänkande 2002/03:UBU6
Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om jämställdhet inom förskolan, skolan, högskolan och forskningen.- Behandlade dokument
- 35
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 19, 59 minuter
- Beredning
- 2003-02-06
- Justering
- 2003-03-06
- Debatt
- 2003-03-20
- Beslut
- 2003-03-26
Högskolan
Betänkande 2002/03:UBU5
Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om högskolefrågor.- Behandlade dokument
- 69
- Förslagspunkter
- 47
- Reservationer
- 37
- Anföranden och repliker
- 40, 73 minuter
- Beredning
- 2003-01-30
- Justering
- 2003-03-06
- Debatt
- 2003-03-20
- Beslut
- 2003-03-26
regeringens jämställdhetspolitik
Interpellation 2002/03:162 av Billström, Tobias (m)
den 5 februari Interpellation 2002/03:162 av Tobias Billström m till vice statsminister Margareta Winberg om regeringens jämställdhetspolitik Jämställdhetsministern kritiserar ofta näringslivet för att det finns för få kvinnor på beslutande poster. Regeringen överväger en lagstiftning som ska tvinga bolag att kvotera- Inlämnad
- 2003-02-05
- Besvarare
- Margareta Winberg (S)
lönediskriminering i Regeringskansliet
Interpellation 2002/03:161 av Billström, Tobias (m)
den 5 februari Interpellation 2002/03:161 av Tobias Billström m till vice statsminister Margareta Winberg om lönediskriminering i Regeringskansliet Jämställdhetsministern kritiserar ofta näringslivet för att det finns för få kvinnor på beslutande poster. Regeringen överväger en lagstiftning som ska tvinga bolag att- Inlämnad
- 2003-02-05
- Besvarare
- Margareta Winberg (S)
arbetslösa invandrare
Interpellation 2002/03:167 av Billström, Tobias (m)
den 5 februari Interpellation 2002/03:167 av Tobias Billström m till statsminister Göran Persson om arbetslösa invandrare I varje valrörelse sker det dagligen en rad oväntade händelser. I denna valrörelse var det kanske allra mest oväntade att statsminister Göran Persson hittade 116 000 fler arbetslösa invandrare som- Inlämnad
- 2003-02-05
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
med anledning av prop. 2002/03:50 Etikprövning av forskning
Motion 2002/03:Ub4 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub4 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:50 Etikprövning av forskning 1 Sammanfattning Ett konkurrenskraftigt forskningsklimat är en förutsättning för framgång i det globala kunskapssamhället. Satsningar på god grundutbildning, vidareutbildning och på forskning- Inlämnad
- 2003-02-05
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
med anledning av prop. 2002/03:35 Mål för folkhälsan
Motion 2002/03:So27 av Tobias Billström (m)
Motion till riksdagen 2002/03:So27 av Tobias Billström m med anledning av prop. 2002/03:35 Mål för folkhälsan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att med utgångspunkt i de av regeringen i propositionen angivna folkhälsomålen sänka och harmonisera- Inlämnad
- 2003-01-24
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SkU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Betänkande 2002/03:AU1
Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om 60,3 miljarder kronor i anslag inom arbetsmarknadsområdet för 2003. Anslagen går främst till kontantstöd vid arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Lägsta ersättningsnivån i aktivitetsstödet, dvs. det stöd som lämnas till dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, höjs från nuvarande 183 kronor per dag till 223 kronor från 2003. Utvecklingsersättningen till deltagare i ungdomsgarantin (20-24-åringar) höjs från 3 160 kronor per månad till 3 280 kronor från 2003. De satsningar på bristyrkesutbildning för personer med utländsk högskoleexamen som inleddes år 2001 fortsätter under 2003. Minst 70 miljoner kronor avsätts för det ändamålet och ytterligare 10 miljoner kronor ska disponeras av regeringen för åtgärder som kan bli aktuella senare. Vidare lade riksdagen regeringens resultatskrivelse om Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi till handlingarna.- Behandlade dokument
- 55
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 78, 350 minuter
- Justering
- 2002-11-26
- Debatt
- 2002-12-18
- Beslut
- 2002-12-19