Tomas Eneroth (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kronobergs län, plats 218
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Riksbanksfullmäktige
Vice ordförande
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-07-27 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2017-07-26
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2014-10-04 – 2017-07-27
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2017-07-27
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Vice ordförande
- 2006-10-10 – 2008-02-14
- Ordförande
- 2002-11-14 – 2006-10-02
- Ordförande
- 2002-11-05 – 2006-10-01
- Ledamot
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Ledamot
- 2002-10-24 – 2002-11-04
Näringsutskottet
- Vice ordförande
- 2008-02-19 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2008-02-14 – 2008-02-18
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2002-10-23
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-10-13 – 2017-07-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-13
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Riksbanksfullmäktige
- Vice ordförande
- 2022-10-21 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2002-10-23
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2017-08-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-19 –
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-07-27
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-07-27
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2002-10-23
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2017-07-27 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Infrastrukturminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Infrastrukturminister
- 2021-02-05 – 2022-10-06
- Infrastrukturminister
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Glasrikets framtid
Skriftlig fråga 2002/03:892 av Eneroth, Tomas (s)
den 8 maj Fråga 2002/03:892 av Tomas Eneroth s till näringsminister Leif Pagrotsky om Glasrikets framtid Svensk glasindustri är unik och världsberömd. Unik eftersom den förmår kombinera genuin hantverkstradition med modern och spännande formgivning. Världsberömd och erkänd på grund av dess förmåga att locka formgivare- Inlämnad
- 2003-05-08
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag
Motion 2002/03:Kr10 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Kr10 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam s med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kostnader vid arkeologiska utgrävningar.- Inlämnad
- 2003-04-17
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
3G-master
Skriftlig fråga 2002/03:676 av Eneroth, Tomas (s)
den 14 mars Fråga 2002/03:676 av Tomas Eneroth s till statsrådet Ulrica Messing om 3 G-master Riksdagen har beslutat om en mycket ambitiös utbyggnad av tredje generationens mobiltelefonisystem. Praktiskt taget hela landet ska få tillgång till 3 G-nätet. Trots de problem som branschen har för närvarande är bedömningen- Inlämnad
- 2003-03-14
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
kyrkoarkivalier
Skriftlig fråga 2002/03:440 av Eneroth, Tomas (s)
den 24 januari Fråga 2002/03:440 av Tomas Eneroth s till kulturminister Marita Ulvskog om kyrkoarkivalier När vår folkbokföring 1991 överfördes från kyrkan till de lokala skattekontoren togs också ett regeringsbeslut att våra kyrkoarkivalier skulle mikrofilmas och därefter placeras på respektive landsarkiv. Detta arbete- Inlämnad
- 2003-01-24
- Besvarare
- Marita Ulvskog (S)
Anslag inom socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)
Betänkande 2002/03:SFU1
Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom socialförsäkringsområdet. Vidare beslutade riksdagen om samverkan inom rehabiliteringsområdet samt om föräldraförsäkringen. De viktigaste besluten är följande. Ett mål för ökad hälsa i arbetslivet skapas. Målet innebär att sjukfrånvaron i arbetslivet ska halveras till år 2008. Samtidigt ska antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska. Vidare får upp till 5 % av de beräknade utgifterna för sjukpenning användas för samverkan inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan får fr.o.m. den 1 januari 2003 utökade möjligheter att bidra med medel för samverkan inom rehabiliteringsområdet. Dessa medel får utgöra statens samlade andel för sådan samverkan. Den lokala försöksverksamheten med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (Socsam) förlängs t.o.m. utgången av 2003. Den grundnivå i föräldraförsäkringen som ersätter dagar med belopp motsvarande förälderns sjukpenning höjs från 120 kr till 150 kr per dag fr.o.m. den 1 januari 2003. Föräldrar som vårdar ett barn i hemmet ska kunna få tillfällig föräldrapenning om barnet är yngre än 240 dagar och barnet annars skulle ha vårdats på sjukhus. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2003. De tio dagar med tillfällig föräldrapenning som ges i samband med adoption av ett barn ska fördelas med hälften till var och en av föräldrarna om de inte kommit överens om annat. Även adoptivföräldrar av samma kön och särskilt förordnade vårdnadshavare får denna rätt. Den sistnämnda ändringen träder i kraft den 1 februari 2003.- Behandlade dokument
- 168
- Förslagspunkter
- 68
- Reservationer
- 92
- Anföranden och repliker
- 104, 1 minuter
- Beredning
- 2002-11-12
- Justering
- 2002-12-03
- Debatt
- 2002-12-17
- Beslut
- 2002-12-18
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Motion 2002/03:So506 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:So506 av Tomas Eneroth m.fl. s Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av LSS genomförs. Motivering Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Föräldraförsäkringen och a-kassan
Motion 2002/03:A221 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A221 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Föräldraförsäkringen och a-kassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en översyn av föräldraförsäkringens koppling till a-kassan. Motivering Många småbarnsföräldrar behöver- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lönebidrag
Motion 2002/03:A220 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A220 av Lars Wegendal m.fl. s Lönebidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga en förändring av lönebidragstaket. Motivering Trots en förhållandevis stark konjunktur med ökande sysselsättning och minskande- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Turordningsreglerna
Motion 2002/03:A219 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A219 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Turordningsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta initiativ till att återställa LAS vad gäller turordningsreglerna. Motivering Hösten 2000 beslutade en riksdagsmajoritet,- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Deltidsbrandmän
Motion 2002/03:Fö226 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Fö226 av Tomas Eneroth m.fl. s Deltidsbrandmän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av insatser för att säkerställa rekryteringen av deltidsbrandmän. Motivering Räddningstjänsten i Sverige klarar av att på kort- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:FöU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetslinjen i socialförsäkringarna
Motion 2002/03:Sf294 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Sf294 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Arbetslinjen i socialförsäkringarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn i syfte att stärka arbetslinjen. Motivering Ett viktigt inslag i våra socialförsäkringssystem- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svensk handel
Motion 2002/03:N320 av Lilian Virgin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:N320 av Lilian Virgin m.fl. s Svensk handel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mindre butiker på landsbygden. Motivering Många affärer har i dag stora problem att få plus och minus att gå ihop. Butiker som inte har- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Aggressiva hundar
Motion 2002/03:MJ265 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ265 av Lars Wegendal m.fl. s Aggressiva hundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om aggressiva hundar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att 19 a djurskyddsförordningen- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2003/04:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Arkeologiska utgrävningar vid byggande
Motion 2002/03:Kr247 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Kr247 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth s Arkeologiska utgrävningar vid byggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kostnadsansvaret vid arkeologiska utgrävningar. Motivering Kulturminneslagen 2 kap. 11 är- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationellt kultur- och kunskapscenter för Carl von Linné
Motion 2002/03:Kr232 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Kr232 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam s Nationellt kultur- och kunskapscenter för Carl von Linné Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ansöka om att uppföra Linnés födelsebygd som natur- och kulturobjekt- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Körkortsåterkallelse
Motion 2002/03:T395 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:T395 av Lars Wegendal m.fl. s Körkortsåterkallelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att genomföra en uppföljning av läkarnas anmälningsskyldighet enligt körkortslagen vad gäller medicinskt olämpliga förare. Riksdagen- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2002/03:TU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Glasriket
Motion 2002/03:N349 av Tomas Eneroth och Lars Wegendal (s)
Motion till riksdagen 2002/03:N349 av Tomas Eneroth och Lars Wegendal s Glasriket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över vad som kan göras för att stödja Glasriket och trygga dess verksamhet och fortlevnad. Motivering Den svenska glasindustrin- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Information om utbyggnaden av 3G-nätet
Motion 2002/03:Bo228 av Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Bo228 av Tomas Eneroth s Information om utbyggnaden av 3G-nätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av utökade informationsinsatser gällande utbyggnaden av 3 G-nätet. Motivering För närvarande pågår en utbyggnad- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:BoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
åtgärder mot svarttaxi
Skriftlig fråga 2002/03:27 av Eneroth, Tomas (s)
den 9 oktober Fråga 2002/03:27 av Tomas Eneroth s till näringsminister Björn Rosengren om åtgärder mot svarttaxi Under förra riksmötet konstaterade trafikutskottet att regeringen bör överväga vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att svarttaxiverksamheten ska minska. Skälen var flera, inte minst återkommande- Inlämnad
- 2002-10-09
- Besvarare
- Björn Rosengren (S)