Tony Wiklander (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Pensionär.
- Född år
- 1939
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2015-01-22 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2015-01-22
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-22
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot trafikutskottet 10-14 och 15- och konstitutionsutskottet 14-15. Suppleant trafikutskottet 14-15. Ledamot Svensk-polska parlamentarikerförbundet 10-.
Föräldrar
Sergeanten Yngve Wiklander och servitrisen Elna Wiklander.
Utbildning
Folkskola 54. Hermods matematikkurs 63. Mentalskötarutbildning 64-67. Kurs ur Socialhögskolans förvaltningslinje 69.
Anställningar
Sjöfart/motorelev, 2:e motorman/1:e motorman 56-58 och 60-63. Mentalskötare, Göteborgs sjukhus 64-67. Föreståndare äldreomsorg, Malmö 67-70 och Åstorp 71- 83. Kultursekreterare, Åstorp 83-93.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Åstorp 74-. Kommunstyrelsen 80-10. Kristianstads läns landsting 76-79. Region Skåne ledamot/pol. sekr. 98-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Varierande uppdrag för Socialdemokraterna 68-78. Partiledare, Framstegspartiet 84-02. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 03-. Partistyrelsen, Sverigedemokraterna 03-15.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Nyheter och viktiga satsningar Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2015-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander SD med anledning av prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klampningen för att vara verkningsfull- Inlämnad
- 2015-03-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
Budgetpropositionen för 2015
Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. SD Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan- Inlämnad
- 2014-11-11
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Motion 2014/15:2891 av Per Klarberg m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2891 av Per Klarberg m.fl. SD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Motion 2014/15:2966 av Jonas Åkerlund m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2966 av Jonas Åkerlund m.fl. SD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vattenvägar
Motion 2014/15:2110 av Tony Wiklander (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2110 av Tony Wiklander SD Vattenvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur farledsavgiften kan fasas ut och hur kostnaden för isbrytningen kan bäras av det allmänna. Motivering Sverige är en liten exportberoende- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skånska paketet - ett nödvändigt lyft för den skånska järnvägstrafiken
Motion 2014/15:1239 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1239 av Patrik Jönsson m.fl. SD Skånska paketet ett nödvändigt lyft för den skånska järnvägstrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det skånska paketet ett nödvändigt lyft för den skånska järnvägstrafiken. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag