Ulf Kristersson (M)
Statsminister
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 30
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Moderaterna
Partiledare
Statsrådsberedningen
Statsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2022-10-18
- Ledig
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2000-04-30
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1991-10-04 – 1994-10-02
Moderaterna
- Partiledare
- 2017-10-01 –
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-15
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2017-10-10
- Ledamot
- 2014-12-15 – 2014-12-18
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-04-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-11-22 – 2022-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2017-12-14 – 2022-10-09
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-12-14 – 2018-10-09
Statsrådsberedningen
- Statsminister
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Stockholm
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 88-92.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91–00 och 14– (statsrådsersättare 911005–941003). Ledamot socialförsäkringsutskottet 94–00. Vice ordförande finansutskottet 14–17 och arbetsmarknadsutskottet 14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 91–94, utbildningsutskottet 91–98 och arbetsmarknadsutskottet 95–98. Ledamot Utrikesnämnden 17–22 och krigsdelegationen 17–22. Suppleant Riksdagens revisorer 94–00. Partiledare Moderaterna 17–. Statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 101005–141003. Statsminister, Statsrådsberedningen 221018–.
Föräldrar
Fil.kand. Lars Kristersson och adjunkten Karin Axelsson.
Utbildning
Gymnasieexamen, S:t Eskils skola, Eskilstuna 83. Värnplikt som plutonchef, S 1, Enköping 83–84. Civilekonomexamen, Uppsala universitet 85–88.
Anställningar
Chef public affairs/informationsdirektör, Connecta/Adcore-koncernen 00–01. Kommunikationskonsult, Nextwork AB 01–02. Marknadschef, näringslivets tankesmedja Timbro 95–98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96.
Kommunala uppdrag
Finanskommunalråd, Strängnäs 02–06. Socialborgarråd, Stockholm 06–10.
Litteratur
Klyftan mellan väljare och valda (88), Generationskriget (93, tillsammans med andra), Det socialpolitiska arvet (94), Non-working generation (94, tillsammans med annan) och Ett brutet löfte (95, tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m.
Motion 1998/99:So21 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:So21 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. Inledning Under 1990-talet har statens och landstingens kostnader för läkemedel enligt offentlig statistik stigit dramatiskt. Den genomsnittliga kostnadsökningen har enligt denna- Inlämnad
- 1999-04-28
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- -------1998/99:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m.
Motion 1998/99:Sf12 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Sf12 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till särlevande föräldrar m.m. Propositionen I föreliggande proposition görs en analys av underhållsstödet som infördes 1997. Analyserna visar klart att underlagen- Inlämnad
- 1999-03-29
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1998/99:SfU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m.
Motion 1998/99:Sf9 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Sf9 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m. Inledning I propositionen föreslår regeringen ett antal förändringar vad gäller rehabiliteringsarbetet inom den allmänna försäkringen. Det gäller dels bl.a. organisatoriska förändringar- Inlämnad
- 1999-03-25
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1998/99:SfU8
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av förs. 1998/99:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående socialförsäkringens administration
Motion 1998/99:Sf2 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Sf2 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av förs. 1998/99:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående socialförsäkringens administration Riksdagens revisorer har granskat socialförsäkringens administration under 1998/1999. Rapporten 1998:99:1 Socialförsäkringens administration kostnader- Inlämnad
- 1999-03-16
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- --------1998/99:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
Obligatorisk hälsoförsäkring
Motion 1998/99:So257 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:So257 av Ulf Kristersson m.fl. m Obligatorisk hälsoförsäkring Inledning I motionen föreslås införande av en obligatorisk hälsoförsäkring. Ett samlat grepp tas över alla de resurser som berör sjukdom och hälsa och resurserna samordnas. Försäkringen skall omfatta alla medborgare och landstingsskattens- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- -----------1998/99:SfU1 1998/99:SoU1 1998/99:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
En reformerad tandvårdsförsäkring
Motion 1998/99:So244 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:So244 av Ulf Kristersson m.fl. m En reformerad tandvårdsförsäkring Inledning Tandvårdsförsäkringen har under hela 90-talet varit föremål för olika utredningar som i sin tur följts av förslag och propositioner om nya regler som dock inte kunnat förverkligas i alla delar. Orsaken till- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- ----------1998/99:SoU1 1999/2000:SoU1 2000/01:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 1 avslag, , 10 saknar beslutsinformation
En modern äldrepolitik
Motion 1998/99:So230 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:So230 av Ulf Kristersson m.fl. m En modern äldrepolitik Inledning Att ta tillvara äldre människors kunskap, erfarenheter och kompetens är centralt för ett samhälle som tar individuella hänsyn och som sätter den enskildes bästa i centrum. Så sker inte i Socialdemokraternas Sverige. Tvärtom- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 42
- Utskottsberedning
- ---------------------1998/99:SoU10 1998/99:SoU3 1998/99:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
Alkoholpolitiken
Motion 1998/99:So228 av Ulf Kristersson (m)
Motion till riksdagen 1998/99:So228 av Ulf Kristersson m.fl. m Alkoholpolitiken Moderata utgångspunkter Moderata samlingspartiets utgångspunkt är respekten för den enskilde individens förmåga att ta ansvar och att forma sitt eget liv. Det offentligas uppgift är att skapa förutsättningar för ett enskilt ansvarstagande,- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- ---------------1998/99:SkU13 1998/99:SoU1 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9 1998/99:UbU11 1999/2000:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
Patientens rättigheter och ställning
Motion 1998/99:So224 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:So224 av Ulf Kristersson m.fl. m Patientens rättigheter och ställning Inledning Den svenske patientens ställning har varit och är, trots förbättringar, svag. Detta har flera orsaker. Det svenska samhället har varit hårt auktoritetsbundet och det har varit svårt att ifrågasätta överhet- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1998/99:SoU10 1998/99:SoU3
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
Socialtjänsten
Motion 1998/99:So223 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:So223 av Ulf Kristersson m.fl. m Socialtjänsten Utgångspunkter Grunden för våra tankar och förslag är uppfattningen att socialtjänstlagen skall vara ett stöd och komplement till enskilda individers självklara ansvar och till de naturliga nätverk som skapas av familj, vänner, arbetskollegor- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- --------1998/99:SoU7 1998/99:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
Narkotikapolitiken
Motion 1998/99:Ju903 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Ju903 av Gun Hellsvik m.fl. m Narkotikapolitiken Inledning Narkotikamissbruket är ett allvarligt och svårlöst problem. Vår förmåga att bekämpa narkotikan avgör vår framgång i arbetet med att möta de sociala problem som följer av narkotikamissbruket. Varje framgång i kampen mot narkotikabrottsligheten- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- ---------1998/99:JuU1 1998/99:JuU19 1998/99:JuU22 1998/99:JuU26 1998/99:SoU4 1998/99:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
Invandrare och flyktingar
Motion 1998/99:Sf627 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Sf627 av Ulf Kristersson m.fl. m Invandrare och flyktingar Utgiftsområde 8, Invandrare och flyktingar 1999 2000 2001 4 182 184 3 974 400 3 889 100 B2 Särskilda insatser i utsatta bostadsområden 0 0 0 Anslag B, Integrationspolitik Regeringen väljer att anslå budgetmedel för- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1998/99:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Flyktingpolitiken
Motion 1998/99:Sf607 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Sf607 av Ulf Kristersson m.fl. m Flyktingpolitiken Inledning I en värld där avstånd spelar allt mindre roll blir det vanligare att flytta över nationsgränserna. Invandring är i grunden något positivt. Liksom det är bra att människor inom Sverige flyttar från orter där det råder arbetslöshet- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1998/99:SfU5 1999/2000:JuU17
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Motion 1998/99:Sf271 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Sf271 av Ulf Kristersson m.fl. m Ekonomisk trygghet för familjer och barn Tabell 1: Förslag i sammandrag tusentals kronor Inledning Inom detta utgiftsområde återfinns bl.a. barnbidragen och föräldraförsäkringen. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn A 1 Allmänna- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- ---------1998/99:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Motion 1998/99:Sf270 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Sf270 av Ulf Kristersson m.fl. m Ekonomisk trygghet vid ålderdom Tabell 1: Förslag i sammandrag tusentals kronor Inledning Utgiftsområde 11 omfattar bl.a. folkpension men även den s.k. änkepensionen och omställningspensionen. Bostadstillägget till pensionärer finns också inom detta- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1998/99:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Motion 1998/99:Sf269 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Sf269 av Ulf Kristersson m.fl. m Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Tabell 1: Förslag i sammandrag tusentals kronor Inledning Inom detta utgiftsområde ryms sjukförsäkring, förtidspensioner och arbetsskadeförsäkringen. Dessutom ryms anslag till Riksförsäkringsverkets verksamhet- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- -----------1998/99:SfU1 1998/99:SfU8
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
Handikappolitiken
Motion 1998/99:So456 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:So456 av Ulf Kristersson m.fl. m Handikappolitiken Inledning Moderata samlingspartiet har avvisat samtliga de försämringar som den socialdemokratiska regeringen föreslagit och drivit igenom och som drabbat de funktionshindrade sedan hösten 1994. Vi har försvarat de funktionshindrades- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- ---------1998/99:SoU1 1998/99:SoU11 1998/99:TU13
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Motion 1998/99:So425 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:So425 av Ulf Kristersson m.fl. m Hälsovård, sjukvård och social omsorg Tabell 1: Förslag i sammandrag tusentals kronor Inledning Den nuvarande regeringen har ända sedan 1994 konsekvent fört en politik som särskilt drabbat de funktionshindrade. Steg för steg har man urholkat den handikappreform- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 26
- Utskottsberedning
- -------------1998/99:SoU1 1998/99:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
Hiv/aids
Motion 1998/99:So424 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:So424 av Ulf Kristersson m.fl. m Hiv/aids Sammanfattning Aids är en av vår tids mest fruktade sjukdomar. Mycket talar för att vaccin och botemedel kommer att dröja, även om framsteg gjorts de senaste åren. Det betyder att vi kommer att få leva med hivvirus och dess effekter under mycket- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- -----------1998/99:SoU1 1998/99:SoU10 1998/99:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
Läkemedelsförsäkringen
Motion 1998/99:So423 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:So423 av Ulf Kristersson m.fl. m Läkemedelsförsäkringen Inledning I regeringens proposition 1996/97:27 föreslogs stora principiella förändringar av den tidigare gällande läkemedelsförmånen. Den mest långtgående förändringen var att kostnadsansvaret för läkemedel överfördes till landstingen.- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- -----------1998/99:SoU1 1998/99:SoU14 2000/01:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation