Ulf Kristersson (M)
Statsminister
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 30
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Moderaterna
Partiledare
Statsrådsberedningen
Statsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2022-10-18
- Ledig
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2000-04-30
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1991-10-04 – 1994-10-02
Moderaterna
- Partiledare
- 2017-10-01 –
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-15
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2017-10-10
- Ledamot
- 2014-12-15 – 2014-12-18
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-04-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-11-22 – 2022-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2017-12-14 – 2022-10-09
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-12-14 – 2018-10-09
Statsrådsberedningen
- Statsminister
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Stockholm
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 88-92.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91–00 och 14– (statsrådsersättare 911005–941003). Ledamot socialförsäkringsutskottet 94–00. Vice ordförande finansutskottet 14–17 och arbetsmarknadsutskottet 14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 91–94, utbildningsutskottet 91–98 och arbetsmarknadsutskottet 95–98. Ledamot Utrikesnämnden 17–22 och krigsdelegationen 17–22. Suppleant Riksdagens revisorer 94–00. Partiledare Moderaterna 17–. Statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 101005–141003. Statsminister, Statsrådsberedningen 221018–.
Föräldrar
Fil.kand. Lars Kristersson och adjunkten Karin Axelsson.
Utbildning
Gymnasieexamen, S:t Eskils skola, Eskilstuna 83. Värnplikt som plutonchef, S 1, Enköping 83–84. Civilekonomexamen, Uppsala universitet 85–88.
Anställningar
Chef public affairs/informationsdirektör, Connecta/Adcore-koncernen 00–01. Kommunikationskonsult, Nextwork AB 01–02. Marknadschef, näringslivets tankesmedja Timbro 95–98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96.
Kommunala uppdrag
Finanskommunalråd, Strängnäs 02–06. Socialborgarråd, Stockholm 06–10.
Litteratur
Klyftan mellan väljare och valda (88), Generationskriget (93, tillsammans med andra), Det socialpolitiska arvet (94), Non-working generation (94, tillsammans med annan) och Ett brutet löfte (95, tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Personer som faller mellan stolarna i trygghetssystemen
Interpellation 2012/13:409 av Larsson, Lars Mejern (S)
den 8 maj Interpellation 2012/13:409 Personer som faller mellan stolarna i trygghetssystemen av Lars Mejern Larsson S till statsrådet Ulf Kristersson M För några veckor sedan träffade jag tillsammans med Byggnads i Värmland byggnadsarbetaren Rolf Ewen. Han har arbetat och betalat skatt i 30 år. För sex månader- Inlämnad
- 2013-05-08
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, för företagare som driver aktiebolag
Interpellation 2012/13:293 av Ericson, Gunvor G (MP)
den 21 februari Interpellation 2012/13:293 Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, för företagare som driver aktiebolag av Gunvor G Ericson MP till statsrådet Ulf Kristersson M En företagare i Umeå har blivit nekad ersättning av Försäkringskassan vid sjukskrivning i samband med graviditet för att hon driver sitt företag- Inlämnad
- 2013-02-21
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Taket i sjukförsäkringen
Interpellation 2012/13:165 av Jansson, Eva-Lena (S)
den 30 november Interpellation 2012/13:165 Taket i sjukförsäkringen av Eva-Lena Jansson S till statsrådet Ulf Kristersson M I fackförbundet Kommunals rapport Under höga tak ryms alla framgår det att tilliten till dagens sjukförsäkring håller på att urholkas. Detta är ett allvarligt hot mot dem som är mest sjuka- Inlämnad
- 2012-11-30
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Sjukförsäkringen
Interpellation 2012/13:163 av Omanovic, Jasenko (S)
den 29 november Interpellation 2012/13:163 Sjukförsäkringen av Jasenko Omanovic S till statsrådet Ulf Kristersson M Antal sjukskrivna var som högst år 2003 och började sedan sjunka, tack vare medvetna politiska insatser av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. I juni 2008 genomförde den nuvarande regeringen- Inlämnad
- 2012-11-29
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Frågestund
Vid frågestunden svarar följande ministrar i regeringen direkt på frågor från riksdagsledamöterna i kammaren: Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson M Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni FP Migrationsminister Tobias Billström M Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd M It- och energiminister Anna-Karin Hatt C- Datum
- 2012-05-31
Timvikariers utsatta situation i sjukförsäkringen
Interpellation 2011/12:195 av Larsson, Lars Mejern (S)
den 17 januari Interpellation 2011/12:195 Timvikariers utsatta situation i sjukförsäkringen av Lars Mejern Larsson S till statsrådet Ulf Kristersson M Timanställda prövas hårdare än fast anställda när de blir sjuka trots att de har jobbat lika mycket. Fast anställda prövas inte så hårt förrän efter ett halvår.- Inlämnad
- 2012-01-17
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Försäkringskassans service på lokal nivå
Interpellation 2011/12:172 av Ericson, Gunvor G (MP)
den 14 december Interpellation 2011/12:172 Försäkringskassans service på lokal nivå av Gunvor G Ericson MP till statsrådet Ulf Kristersson M Förra våren beslutade Försäkringskassan att stänga sina lokala kontor för att kunna anpassa sin verksamhet till de ekonomiska resurser som regeringen gett dem. Men beslutet- Inlämnad
- 2011-12-14
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Svenskarnas syn på socialförsäkringarna
Interpellation 2011/12:93 av Persson, Peter (S)
den 8 november Interpellation 2011/12:93 Svenskarnas syn på socialförsäkringarna av Peter Persson S till statsrådet Ulf Kristersson M I slutet av oktober utkom en rapport som ett led i den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen. Rapporten som är skriven av Stefan Svallfors har undersökt svenskarnas syn på- Inlämnad
- 2011-11-08
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Brister i arbetsskadeförsäkringen
Interpellation 2011/12:91 av Johansson, Wiwi-Anne (V)
den 7 november Interpellation 2011/12:91 Brister i arbetsskadeförsäkringen av Wiwi-Anne Johansson V till statsrådet Ulf Kristersson M En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen ISF visar att färre kvinnor än män får sin ansökan om ersättning för arbetsskada beviljad. Av kvinnorna 20092010 var det bara- Inlämnad
- 2011-11-07
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Fortsatta utförsäkringar
Interpellation 2011/12:19 av Eneroth, Tomas (S)
den 26 september Interpellation 2011/12:19 Fortsatta utförsäkringar av Tomas Eneroth S till statsrådet Ulf Kristersson M Sedan de nya sjukförsäkringsreglerna infördes för mer än tre år sedan har över 50 000 utförsäkrats och de kommande åren beräknas ytterligare tiotusentals utförsäkras från sjukförsäkringen. Effekterna- Inlämnad
- 2011-09-26
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Åtgärder med anledning av ny socialbidragsstatistik
Interpellation 2011/12:15 av Lindberg, Teres (S)
den 20 september Interpellation 2011/12:15 Åtgärder med anledning av ny socialbidragsstatistik av Teres Lindberg S till statsrådet Ulf Kristersson M Var fjärde socialbidragstagare biståndsmottagare i åldersgruppen 5064 år tvingas söka hjälp på grund av ett sjukförsäkringsrelaterat försörjningshinder. 25 procent- Inlämnad
- 2011-09-20
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)