Ulf Kristersson (M)
Statsminister
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 30
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Moderaterna
Partiledare
Statsrådsberedningen
Statsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2022-10-18
- Ledig
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2000-04-30
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1991-10-04 – 1994-10-02
Moderaterna
- Partiledare
- 2017-10-01 –
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-15
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2017-10-10
- Ledamot
- 2014-12-15 – 2014-12-18
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-04-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-11-22 – 2022-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2017-12-14 – 2022-10-09
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-12-14 – 2018-10-09
Statsrådsberedningen
- Statsminister
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Stockholm
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 88-92.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91–00 och 14– (statsrådsersättare 911005–941003). Ledamot socialförsäkringsutskottet 94–00. Vice ordförande finansutskottet 14–17 och arbetsmarknadsutskottet 14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 91–94, utbildningsutskottet 91–98 och arbetsmarknadsutskottet 95–98. Ledamot Utrikesnämnden 17–22 och krigsdelegationen 17–22. Suppleant Riksdagens revisorer 94–00. Partiledare Moderaterna 17–. Statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 101005–141003. Statsminister, Statsrådsberedningen 221018–.
Föräldrar
Fil.kand. Lars Kristersson och adjunkten Karin Axelsson.
Utbildning
Gymnasieexamen, S:t Eskils skola, Eskilstuna 83. Värnplikt som plutonchef, S 1, Enköping 83–84. Civilekonomexamen, Uppsala universitet 85–88.
Anställningar
Chef public affairs/informationsdirektör, Connecta/Adcore-koncernen 00–01. Kommunikationskonsult, Nextwork AB 01–02. Marknadschef, näringslivets tankesmedja Timbro 95–98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96.
Kommunala uppdrag
Finanskommunalråd, Strängnäs 02–06. Socialborgarråd, Stockholm 06–10.
Litteratur
Klyftan mellan väljare och valda (88), Generationskriget (93, tillsammans med andra), Det socialpolitiska arvet (94), Non-working generation (94, tillsammans med annan) och Ett brutet löfte (95, tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Partiledardebatt
I partiledardebatten får partiledarna för alla riksdagspartier chansen att argumentera för den politik de vill föra. Debatten tolkas till teckenspråk och engelska och sänds via webb-tv.- Datum
- 2018-06-13
med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition
Motion 2017/18:4162 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)
Motion till riksdagen 2017/18:4162 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson båda M med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Jobb och välfärd före bidrag Sveriges ekonomi är stark. Trots det finns en rad problem som inte minskar utan som växer. Regeringen har under mandatperioden- Inlämnad
- 2018-05-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU20 2017/18:KU40
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Partiledardebatt
Partiledardebatten startar klockan 09.00. I debatten får partiledarna för alla riksdagspartier chansen att argumentera för den politik de vill föra. Debatten tolkas till teckenspråk och engelska och sänds via webb-tv.- Datum
- 2018-01-17
Partiledardebatt
I debatten får partiledarna för alla riksdagspartier chansen att argumentera för den politik de vill föra. Debatten tolkas till teckenspråk och engelska och sänds via webb-tv.- Datum
- 2017-10-11
Hela Sverige ska jobba
Motion 2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. M Hela Sverige ska jobba Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jobbmålen att i ett första steg halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda samt att en halv miljon nya jobb ska kunna skapas till 2025 och- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 27
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:AU9 2017/18:FiU1 2017/18:FiU3 2017/18:SfU1 2017/18:SkU12 2017/18:SoU13 2017/18:UbU16 2017/18:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (27 yrkanden): 27 avslag
En bättre start – integration som fungerar
Motion 2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. M En bättre start integration som fungerar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetenskartläggning för asylsökande från dag ett i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU1 2017/18:AU2 2017/18:AU7 2017/18:SfU15 2017/18:SfU4 2017/18:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): 18 avslag
Vi tror på Sverige – Moderaternas budgetmotion 2018
Motion 2017/18:3681 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3681 av Ulf Kristersson m.fl. M Vi tror på Sverige Moderaternas budgetmotion 2018 1 Sammanfattning Moderaterna är partiet för de som jobbar, de som vill jobba och de som har jobbat. Budgetmotionen för 2018 innehåller därför reformer för att det alltid ska löna sig att arbeta, för alla.- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 19 avslag
Ökat byggande och fler bostäder
Motion 2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. M Ökat byggande och fler bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reformering av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reformering av- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 40
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU1 2017/18:CU16 2017/18:CU31 2017/18:CU9 2017/18:FiU22 2017/18:MJU9 2017/18:SfU3 2017/18:SkU9
- Riksdagsbeslut
- (40 yrkanden): 40 avslag
Bekämpa brott och otrygghet i hela landet
Motion 2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. M Bekämpa brott och otrygghet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisens fokus på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott ska stärkas och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 69
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU1 2017/18:JuU13 2017/18:JuU14 2017/18:JuU15 2017/18:JuU16 2017/18:JuU17 2017/18:JuU18 2017/18:JuU32 2017/18:JuU36 2017/18:KU36 2017/18:SfU1 2017/18:SoU13 2017/18:TU4
- Riksdagsbeslut
- (69 yrkanden): 60 avslag, 9 bifall,
En nationell hälso- och sjukvårdsagenda
Motion 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. M En nationell hälso- och sjukvårdsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets- och samordningsmiljard och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU14 2017/18:SoU1 2017/18:SoU14 2017/18:SoU18 2017/18:SoU22 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): 25 avslag, 5 bifall,
Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige
Motion 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. M Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta nationella kvalitetskrav för skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 44
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU3 2017/18:UbU1 2017/18:UbU13 2017/18:UbU14 2017/18:UbU15 2017/18:UbU16 2017/18:UbU18 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20 2017/18:UbU5
- Riksdagsbeslut
- (44 yrkanden): 44 avslag
Säkerhetspolitik för Sverige
Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. M Säkerhetspolitik för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges försvarsutgifter ska öka och närma sig 2 procent av BNP och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2017/18:FöU1 2017/18:FöU4 2017/18:FöU7 2017/18:FöU8 2017/18:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU14 2017/18:UU15 2017/18:UU18 2017/18:UU2 2017/18:UU8
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande
Finansminister Magdalena Andersson S lämnar regeringens budgetproposition till riksdagen. Därefter följer en debatt med riksdagspartiernas ekonomiska företrädare. Finansministern inleder debatten med att presentera regeringens förslag till statens budget för 2018. Debatten sänds via webb-tv. Den tolkas till teckenspråk.- Datum
- 2017-09-20