Ulf Kristersson (M)
Statsminister
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 30
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Moderaterna
Partiledare
Statsrådsberedningen
Statsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2022-10-18
- Ledig
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2000-04-30
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1991-10-04 – 1994-10-02
Moderaterna
- Partiledare
- 2017-10-01 –
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-15
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2017-10-10
- Ledamot
- 2014-12-15 – 2014-12-18
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-04-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-11-22 – 2022-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2017-12-14 – 2022-10-09
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-12-14 – 2018-10-09
Statsrådsberedningen
- Statsminister
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Stockholm
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 88-92.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91–00 och 14– (statsrådsersättare 911005–941003). Ledamot socialförsäkringsutskottet 94–00. Vice ordförande finansutskottet 14–17 och arbetsmarknadsutskottet 14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 91–94, utbildningsutskottet 91–98 och arbetsmarknadsutskottet 95–98. Ledamot Utrikesnämnden 17–22 och krigsdelegationen 17–22. Suppleant Riksdagens revisorer 94–00. Partiledare Moderaterna 17–. Statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 101005–141003. Statsminister, Statsrådsberedningen 221018–.
Föräldrar
Fil.kand. Lars Kristersson och adjunkten Karin Axelsson.
Utbildning
Gymnasieexamen, S:t Eskils skola, Eskilstuna 83. Värnplikt som plutonchef, S 1, Enköping 83–84. Civilekonomexamen, Uppsala universitet 85–88.
Anställningar
Chef public affairs/informationsdirektör, Connecta/Adcore-koncernen 00–01. Kommunikationskonsult, Nextwork AB 01–02. Marknadschef, näringslivets tankesmedja Timbro 95–98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96.
Kommunala uppdrag
Finanskommunalråd, Strängnäs 02–06. Socialborgarråd, Stockholm 06–10.
Litteratur
Klyftan mellan väljare och valda (88), Generationskriget (93, tillsammans med andra), Det socialpolitiska arvet (94), Non-working generation (94, tillsammans med annan) och Ett brutet löfte (95, tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)
Motion 1991/92:Fi68 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1991/92:Fi68 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Sedan mer än tio år förekommer i Stockholms län en inomregional skatteutjämning administrerad genom landstinget och finansierad- Inlämnad
- 1992-05-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:FiU29
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Åldersgräns för inköp av alkohol
Motion 1991/92:So244 av Per Stenmarck m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1991/92:So244 av Per Stenmarck m.fl. m Åldersgräns för inköp av alkohol I en motion av Knut Billing m.fl. m 1991/92m474 föreslås flera förändringar av Systembolagets verksamhet. Vi vill i denna motion föreslå ytterligare en förändring, nämligen den nuvarande åldersgränsen för inköp av alkohol- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Förändringar av reglerna kring utskänkningstillstånd
Motion 1991/92:So226 av Knut Billing m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1991/92:So226 av Knut Billing m.fl. m Förändringar av reglerna kring utskänkningstillstånd I en motion av Knut Billing med flera 1991/92:So211 föreslås liberaliseringar av reglerna kring Systembolagets verksamhet. Bland annat föreslås att Systembolaget självt skall få bestämma sina öppettider.- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1991/92:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Systembolagets verksamhet
Motion 1991/92:So211 av Knut Billing m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1991/92:So211 av Knut Billing m.fl. m Systembolagets verksamhet Inledning I en moderat kommittémotion 1990/91:So74 av Sten Svensson med flera våren 1991 med anledning av regeringens proposition 1990/91:135 om vissa folkhälsofrågor, föreslogs att Systembolagets öppettider skulle reformeras och- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1991/92:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Avskaffande av reklamförbudet i YGL
Motion 1991/92:K413 av Ulf Kristersson (m)
Motion till riksdagen 1991/92:K413 av Ulf Kristersson m Avskaffande av reklamförbudet i YGL Den 6 november 1991 antog riksdagen för första gången på 125 år en helt grundlag YGL. Det hela var ett kompromissförslag som ingen var riktigt nöjd med. Grundlagsförslaget antogs mest för att alla var ungefär lika missnöjda.- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:KU33
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Offentliga representanter i bankernas styrelser
Motion 1991/92:N260 av Ulf Kristersson (m)
Motion till riksdagen 1991/92:N260 av Ulf Kristersson m Offentliga representanter i bankernas styrelser Staten utser i dag representanter ofta riksdagsmän till bankernas styrelser både på central och regional nivå. Staten har även vetorätt vid val av ordförande i bankstyrelserna. På lokal nivå har också kommunerna rätt- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:NU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1991/92:40 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.
Motion 1991/92:Sf10 av Gullan Lindblad m.fl. (m, c, fp, kds)
Motion till riksdagen 1991/92:Sf10 av Gullan Lindblad m.fl. m, fp, c, kds med anledning av prop. 1991/92:40 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. Vid behandlingen av propositionen 1990/91:181 om sjuklön m.m. som bl.a. innehöll förslag om införande av arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen, reserverade sig utskottets borgerliga- Inlämnad
- 1991-11-19
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1991/92:SfU5
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1991/92:19 Vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.
Motion 1991/92:Sf1 av Sten Svensson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1991/92:Sf1 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1991/92:19 Vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. Inledning Sedan 1985 har staten och landstingsförbundet slutit avtal om den ersättning staten skall ge landstingen för sjukvården. Moderata samlingspartiet har under dessa år- Inlämnad
- 1991-10-15
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation