Ulf Kristersson (M)
Statsminister
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 30
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Moderaterna
Partiledare
Statsrådsberedningen
Statsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2022-10-18
- Ledig
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2000-04-30
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1991-10-04 – 1994-10-02
Moderaterna
- Partiledare
- 2017-10-01 –
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-15
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2017-10-10
- Ledamot
- 2014-12-15 – 2014-12-18
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-04-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-11-22 – 2022-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2017-12-14 – 2022-10-09
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-12-14 – 2018-10-09
Statsrådsberedningen
- Statsminister
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Stockholm
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 88-92.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91–00 och 14– (statsrådsersättare 911005–941003). Ledamot socialförsäkringsutskottet 94–00. Vice ordförande finansutskottet 14–17 och arbetsmarknadsutskottet 14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 91–94, utbildningsutskottet 91–98 och arbetsmarknadsutskottet 95–98. Ledamot Utrikesnämnden 17–22 och krigsdelegationen 17–22. Suppleant Riksdagens revisorer 94–00. Partiledare Moderaterna 17–. Statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 101005–141003. Statsminister, Statsrådsberedningen 221018–.
Föräldrar
Fil.kand. Lars Kristersson och adjunkten Karin Axelsson.
Utbildning
Gymnasieexamen, S:t Eskils skola, Eskilstuna 83. Värnplikt som plutonchef, S 1, Enköping 83–84. Civilekonomexamen, Uppsala universitet 85–88.
Anställningar
Chef public affairs/informationsdirektör, Connecta/Adcore-koncernen 00–01. Kommunikationskonsult, Nextwork AB 01–02. Marknadschef, näringslivets tankesmedja Timbro 95–98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96.
Kommunala uppdrag
Finanskommunalråd, Strängnäs 02–06. Socialborgarråd, Stockholm 06–10.
Litteratur
Klyftan mellan väljare och valda (88), Generationskriget (93, tillsammans med andra), Det socialpolitiska arvet (94), Non-working generation (94, tillsammans med annan) och Ett brutet löfte (95, tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1994/95:199 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile
Motion 1994/95:Sf24 av Gullan Lindblad m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Sf24 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:199 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile I föreliggande proposition föreslår regeringen att riksdagen antar en konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile. Konventionen signerades av de båda ländernas- Inlämnad
- 1995-05-18
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1994/95:SfU19
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.
Motion 1994/95:So41 av Gullan Lindblad m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:So41 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Propositionens innehåll Regeringen föreslår i propositionen att lagen om husläkare skall upphävas. Vidare föreslås vissa förändringar i hälso- och sjukvårdslagen. Den enskilde skall ha- Inlämnad
- 1995-04-26
- Förslag
- 26
- Utskottsberedning
- -------------1994/95:SoU24
- Riksdagsbeslut
- (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m.
Motion 1994/95:So32 av Gullan Lindblad m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:So32 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m. Regeringen föreslår att riksdagen antar en ny lag om transplantationer och en lag om obduktion m.m. Vi delar de bedömningar som görs vad gäller nödvändigheten av en ny och tydlig lagstiftning- Inlämnad
- 1995-04-18
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1994/95:SoU21
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m.
Motion 1994/95:Ub54 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub54 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m. Komplettering av betyg Elevers rätt att gå upp och pröva för ett nytt betyg inom både gymnasieskolan och komvux har funnits under lång tid. Däremot fanns tidigare vissa begränsningar i rätten att använda- Inlämnad
- 1995-04-07
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- --------1994/95:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:147 Rätten till förtidspension och sjukpenning samt folkpension för gifta
Motion 1994/95:Sf13 av Gullan Lindblad m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Sf13 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:147 Rätten till förtidspension och sjukpenning samt folkpension för gifta Inledning I dag finns det ca 450.000 personer i Sverige som uppbär förtidspension. Det utgör ca 7 procent av befolkningen. Den årliga kostnaden för- Inlämnad
- 1995-03-21
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1994/95:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk
Motion 1994/95:Ub47 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub47 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk Den borgerliga regeringsperioden 1991-94 kännetecknades av den starkaste satsning på kunskap och kompetens som genomförts i Sverige i modern tid. Inte minst gällde detta den högre utbildningen och forskningen.- Inlämnad
- 1995-03-21
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1994/95:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet
Motion 1994/95:Ub45 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub45 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet 1 Jämställdhet i skolan 1.1 Vi är alla olika För att förnya och förbättra jämställdhetsarbetet i skolan krävs fördjupade kunskaper om könsskillnader och olikheter,- Inlämnad
- 1995-03-15
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- ---------------1994/95:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m.
Motion 1994/95:Ub33 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub33 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m. En av de viktigaste åtgärderna som den tidigare regeringen genomförde inom skolans område var den s.k. friskolereformen. Den innebar att- Inlämnad
- 1995-03-13
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1994/95:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan
Motion 1994/95:Ub19 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub19 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan De utmaningar Sverige står inför kräver en konsekvent och långsiktig utbildnings- och forskningspolitik. Kvaliteten måste hävdas på alla nivåer. Under den borgerliga regeringen- Inlämnad
- 1995-03-08
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1994/95:SfU15 1994/95:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Den statliga förvaltningen av kulturbyggnader
Motion 1994/95:Fi403 av Sten Tolgfors och Ulf Kristersson (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Fi403 av Sten Tolgfors och Ulf Kristersson m Den statliga förvaltningen av kulturbyggnader Den statliga kulturpolitiken har präglats av en alltför bristande förmåga att ta tillvara människors engagemang för det svenska kulturarvet. Vården och driften av många historiska byggnader, museer- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:FiU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Statsbidrag till kommunerna
Motion 1994/95:Fi310 av Gullan Lindblad m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Fi310 av Gullan Lindblad m.fl. m Statsbidrag till kommunerna I flera motioner har vi presenterat förslag och reformer som sammantaget innebär att den enskilda individen och den enskilda familjen får större valfrihet medan den politiska makten begränsas. Förslagen innebär också lägre kostnader- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:FiU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Statsbidragen till kommunerna m.m.
Motion 1994/95:Fi308 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Fi308 av Mikael Odenberg m.fl. m Statsbidragen till kommunerna m.m. Det finns i Sveriges riksdag en utbredd uppfattning som bygger på att man genom att bromsa utvecklingen i Stockholm och övriga storstadsregioner kan gynna andra regioner i Sverige. Denna uppfattning har stundtals tagit- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1994/95:FiU19
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Utbildningspolitiken
Motion 1994/95:Ub906 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub906 av Beatrice Ask m.fl. m Utbildningspolitiken Betydelsen av kunskap och kompetens ökar på alla områden. Samtidigt innebär den snabba utvecklingen och de vidgade möjligheterna att sprida och ta del av information att kunskaper omsätts i allt snabbare takt. För såväl enskilda människor- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 36
- Utskottsberedning
- ------------------1994/95:KrU9 1994/95:SfU12 1994/95:SfU15 1994/95:UbU10 1994/95:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
Ett nytt universitet i Storstockholm
Motion 1994/95:Ub699 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub699 av Beatrice Ask m.fl. m Ett nytt universitet i Storstockholm Regeringen föreslår i budgetpropositionen att en högskola skall etableras i Huddinge. Förslaget syftar till att öka utbildningsmöjligheterna i Storstockholm. Särskilt önskar regeringen stärka utbildningen på Södertörn.- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1994/95:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Sjukförsäkringen
Motion 1994/95:Sf238 av Gullan Lindblad m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Sf238 av Gullan Lindblad m.fl. m Sjukförsäkringen I samband med regeringens proposition 1994/95:25 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder föreslog Moderata Samlingspartiet i motion 1994/95:Fi1 av Carl Bildt m.fl. m att vissa förändringar skulle ske vad avser sjukpenningen. I denna motion- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1994/95:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Pensioner
Motion 1994/95:Sf237 av Gullan Lindblad m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Sf237 av Gullan Lindblad m.fl. m Pensioner Moderata Samlingspartiet presenterade i motion 1994/95:Fi1 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av regeringens proposition 1994/95:25 flera förslag på förändringar rörande pensioner. Vi vill i detta sammanhang upprepa dessa förslag som berör- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1994/95:SfU10 1994/95:SfU17
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
Tandvårdsförsäkringen
Motion 1994/95:Sf210 av Gullan Lindblad m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Sf210 av Gullan Lindblad m.fl. m Tandvårdsförsäkringen Inledning Införandet av tandvårdsförsäkring 1973 syftade till att sänka de försäkrades avgifter för tandvård. Den sänkta avgiften medförde, som avsett, en stimulans av efterfrågan på tandvård. Tandvårdsförsäkringen innebar i sitt- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- --------1994/95:SfU10 1995/96:SfU4
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
Förtidspensioner
Motion 1994/95:Sf205 av Gullan Lindblad m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Sf205 av Gullan Lindblad m.fl. m Förtidspensioner Inledning Förtidspension är en ersättningsform som skall tillförsäkra människor rätt till trygghet vid förtida förlust eller nedsättning av arbetsförmågan. Man skall liksom vid vanlig sjukskrivning dels vara arbetsoförmögen, dels skall- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- -------1994/95:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
Läkemedelsförsäkringen
Motion 1994/95:Sf204 av Gullan Lindblad m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Sf204 av Gullan Lindblad m.fl. m Läkemedelsförsäkringen 1. Sammanfattning I motionen föreslås åtgärder för att göra läkemedelsförsörjningen mer kostnadseffektiv på såväl kort som lång sikt. Totalt föreslås besparingar på drygt en miljard kronor per år. I motionen görs en genomgång av- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 26
- Utskottsberedning
- -------------1994/95:SfU10 1995/96:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
En mer kursutformad gymnasieskola
Motion 1994/95:Ub369 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub369 av Beatrice Ask m.fl. m En mer kursutformad gymnasieskola Den nya programbaserade gymnasieskolan är det första steget mot en kursutformad gymnasieskola. De förändringar som genomfördes i samband med riksdagens beslut om en ny läroplan för det frivilliga skolväsendet innebar att- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1994/95:SfU12 1994/95:UbU10 1995/96:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation