Ulf Kristersson (M)
Statsminister
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 30
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Moderaterna
Partiledare
Statsrådsberedningen
Statsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2022-10-18
- Ledig
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2000-04-30
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1991-10-04 – 1994-10-02
Moderaterna
- Partiledare
- 2017-10-01 –
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-15
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2017-10-10
- Ledamot
- 2014-12-15 – 2014-12-18
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-04-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-11-22 – 2022-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2017-12-14 – 2022-10-09
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-12-14 – 2018-10-09
Statsrådsberedningen
- Statsminister
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Stockholm
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 88-92.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91–00 och 14– (statsrådsersättare 911005–941003). Ledamot socialförsäkringsutskottet 94–00. Vice ordförande finansutskottet 14–17 och arbetsmarknadsutskottet 14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 91–94, utbildningsutskottet 91–98 och arbetsmarknadsutskottet 95–98. Ledamot Utrikesnämnden 17–22 och krigsdelegationen 17–22. Suppleant Riksdagens revisorer 94–00. Partiledare Moderaterna 17–. Statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 101005–141003. Statsminister, Statsrådsberedningen 221018–.
Föräldrar
Fil.kand. Lars Kristersson och adjunkten Karin Axelsson.
Utbildning
Gymnasieexamen, S:t Eskils skola, Eskilstuna 83. Värnplikt som plutonchef, S 1, Enköping 83–84. Civilekonomexamen, Uppsala universitet 85–88.
Anställningar
Chef public affairs/informationsdirektör, Connecta/Adcore-koncernen 00–01. Kommunikationskonsult, Nextwork AB 01–02. Marknadschef, näringslivets tankesmedja Timbro 95–98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96.
Kommunala uppdrag
Finanskommunalråd, Strängnäs 02–06. Socialborgarråd, Stockholm 06–10.
Litteratur
Klyftan mellan väljare och valda (88), Generationskriget (93, tillsammans med andra), Det socialpolitiska arvet (94), Non-working generation (94, tillsammans med annan) och Ett brutet löfte (95, tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
Motion 2015/16:3406 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (båda M)
Motion till riksdagen 2015/16:3406 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson båda M med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Sverige behöver en ny reformagenda 2. Utsikter för svensk ekonomi a. Långsam internationell- Inlämnad
- 2016-05-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Debatt om vårpropositionen
Finansminister Magdalena Andersson S överlämnar regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Efter det hålls en debatt där partiernas ekonomiska talespersoner deltar.- Datum
- 2016-04-13
med anledning av prop. 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar
Motion 2015/16:3358 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3358 av Ulf Kristersson m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utvärdera de förändringar som äger rum med anledning av proposition- Inlämnad
- 2016-03-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU29
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statens budget 2016 Rambeslutet
Betänkande 2015/16:FiU1
Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2016. Riksdagen sa också ja till de preliminära utgiftsramarna och inkomstberäkningarna för åren 2017 och 2018. Vidare fastslog riksdagen taket för statens utgifter till 1 215 miljarder kronor för 2016, 1 274 miljarder kronor för 2017, och 1 332 miljarder kronor för 2018.
Riksdagen ställde sig bakom regeringens finanspolitik, som enligt finansutskottet har lagts om i en ansvarsfull riktning som innebär att alla nya reformer är finansierade fullt ut. Satsningarna på bostäder, infrastruktur, näringspolitik och utbildning välkomnades. Finansutskottet, som förberett riksdagens beslut, delar regeringens bedömning att det är nödvändigt med fortsatta investeringar i välfärden och att det är viktigt att värna starka offentliga trygghetssystem.
Utgifterna i statens budget 2016 uppgår till sammanlagt 934 miljarder kronor och de beräknade inkomsterna till 924 miljarder kronor. Statens budgetsaldo blir därmed -10 miljarder kronor 2016.
Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen inom de 27 utgiftsområdena i statens budget.
- Behandlade dokument
- 43
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 101, 302 minuter
- Justering
- 2015-11-19
- Bordläggning
- 2015-11-24
- Debatt
- 2015-11-25
- Beslut
- 2015-11-25
En förnyad integrations- och migrationspolitik
Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. M En förnyad integrations- och migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kräva att alla EU:s länder deltar i och utökar sitt deltagande i FN:s kvotflyktingsystem, och riksdagen- Inlämnad
- 2015-10-07
- Förslag
- 48
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:FiU3 2015/16:JuU20 2015/16:JuU7 2015/16:KrU1 2015/16:NU1 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SfU4 2015/16:SoU1 2015/16:SoU5 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:CU15
- Riksdagsbeslut
- (48 yrkanden): 47 avslag, 1 bifall,
Säkerhet i en orolig omvärld
Motion 2015/16:2174 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:2174 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Säkerhet i en orolig omvärld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en färdplan för svenskt Natomedlemskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU10 2015/16:UU8 2017/18:UU11 2017/18:UU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Den moderna familjen
Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Den moderna familjen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att underlätta mäns och kvinnors möjlighet att kombinera familj, arbete och fritid och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU1 2015/16:AU7 2015/16:AU9 2015/16:FiU25 2015/16:FiU26 2015/16:FiU3 2015/16:SfU1 2015/16:SfU3 2015/16:SfU7 2015/16:SkU16 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12 2016/17:CU10
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Motion 2015/16:3088 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3088 av Ulf Kristersson m.fl. M Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Trygg välfärd
Motion 2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Trygg välfärd 1. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en generell tillståndsplikt oavsett utförare i välfärden införs och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU6 2015/16:FiU26 2015/16:KU18 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:KU15 2016/17:SoU10 2017/18:FiU8
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 9 avslag, 14 bifall,
En modern kunskapsskola
Motion 2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. M En modern kunskapsskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka den allmänna förskolan till att gälla från två års ålder i stället för dagens tre år och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 31
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (31 yrkanden): 29 avslag, 2 bifall,
Trygghet mot brott
Motion 2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Trygghet mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa en lokalt förankrad, närvarande och synlig polis i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2015/16:JuU1 2015/16:JuU18 2015/16:JuU20 2015/16:JuU22 2015/16:JuU7 2015/16:KU4 2015/16:SoU6 2016/17:KU17
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 20 avslag, 4 bifall,
Sverige kan mer - Politik som bryter det nya utanförskapet
Motion 2015/16:3043 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3043 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Sverige kan mer Politik som bryter det nya utanförskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Motion 2015/16:2635 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:2635 av Ulf Kristersson m.fl. M Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Offentlig upphandling
Motion 2015/16:1752 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:1752 av Ulf Kristersson m.fl. M Offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare sociala krav, utöver de som redan i dag kan ställas, inte bör införas vid offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU39
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Sörmland som försökslän för ökad besöksnäring
Motion 2015/16:477 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:477 av Lotta Finstorp m.fl. M Sörmland som försökslän för ökad besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sörmland som försökslän för ökad tillväxt inom besöksnäringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Besöksnäringen- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande
Debatt med anledning av budgetpropositionens- Datum
- 2015-09-21