Ulf Kristersson (M)
Statsminister
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 30
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Moderaterna
Partiledare
Statsrådsberedningen
Statsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2022-10-18
- Ledig
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2000-04-30
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1991-10-04 – 1994-10-02
Moderaterna
- Partiledare
- 2017-10-01 –
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-15
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2017-10-10
- Ledamot
- 2014-12-15 – 2014-12-18
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-04-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-11-22 – 2022-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2017-12-14 – 2022-10-09
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-12-14 – 2018-10-09
Statsrådsberedningen
- Statsminister
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Stockholm
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 88-92.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91–00 och 14– (statsrådsersättare 911005–941003). Ledamot socialförsäkringsutskottet 94–00. Vice ordförande finansutskottet 14–17 och arbetsmarknadsutskottet 14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 91–94, utbildningsutskottet 91–98 och arbetsmarknadsutskottet 95–98. Ledamot Utrikesnämnden 17–22 och krigsdelegationen 17–22. Suppleant Riksdagens revisorer 94–00. Partiledare Moderaterna 17–. Statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 101005–141003. Statsminister, Statsrådsberedningen 221018–.
Föräldrar
Fil.kand. Lars Kristersson och adjunkten Karin Axelsson.
Utbildning
Gymnasieexamen, S:t Eskils skola, Eskilstuna 83. Värnplikt som plutonchef, S 1, Enköping 83–84. Civilekonomexamen, Uppsala universitet 85–88.
Anställningar
Chef public affairs/informationsdirektör, Connecta/Adcore-koncernen 00–01. Kommunikationskonsult, Nextwork AB 01–02. Marknadschef, näringslivets tankesmedja Timbro 95–98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96.
Kommunala uppdrag
Finanskommunalråd, Strängnäs 02–06. Socialborgarråd, Stockholm 06–10.
Litteratur
Klyftan mellan väljare och valda (88), Generationskriget (93, tillsammans med andra), Det socialpolitiska arvet (94), Non-working generation (94, tillsammans med annan) och Ett brutet löfte (95, tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget
Motion 2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD)
Motion till riksdagen 2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. M, C, FP, KD med anledning av prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de förändringar enligt kolumnen Avvikelse från regeringen- Inlämnad
- 2015-05-06
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
Motion 2014/15:3088 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (M)
Motion till riksdagen 2014/15:3088 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson M med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1.Inledning: Ett bra Sverige som kan bli ännu bättre 2.Utsikter för svensk ekonomi 2.1 Global- Inlämnad
- 2015-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Motion 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD)
Motion till riksdagen 2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU2 2014/15:AU4 2014/15:AU5 2014/15:FiU1 2014/15:UbU10 2014/15:UbU2 2015/16:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 7 avslag, 12 bifall,
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Motion 2014/15:2574 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD)
Motion till riksdagen 2014/15:2574 av Ulf Kristersson m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU1 2014/15:AU8 2014/15:AU9 2014/15:FiU25 2014/15:KrU8 2014/15:NU10 2014/15:UbU1 2014/15:UbU13 2014/15:UbU2 2014/15:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 7 avslag, 12 bifall,
Samverkansmodell för fler flygplatser
Motion 2014/15:371 av Lotta Finstorp och Ulf Kristersson (M)
Motion till riksdagen 2014/15:371 av Lotta Finstorp och Ulf Kristersson M Samverkansmodell för fler flygplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samverkansmodeller för fler flygplatser. Motivering För att fortsätta utvecklas som ett attraktivt- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Södermanland som frilän för billigare bostadsproduktion
Motion 2014/15:368 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:368 av Lotta Finstorp m.fl. M Södermanland som frilän för billigare bostadsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för Södermanland att bli ett frilän för billigare bostadsproduktion.- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sörmland som försökslän för ökad tillväxt inom besöksnäringen
Motion 2014/15:365 av Lotta Finstorp och Ulf Kristersson (M)
Motion till riksdagen 2014/15:365 av Lotta Finstorp och Ulf Kristersson M Sörmland som försökslän för ökad tillväxt inom besöksnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sörmland som försökslän för ökad tillväxt inom besöksnäringen. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag