Valter Mutt (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Omvärldsanalytiker.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2018-02-02 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-06-16
- Ledamot
- 2014-06-24 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-06-23
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2012-02-22 – 2014-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-06-16
- Suppleant
- 2014-06-24 – 2014-10-07
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utrikesutskottet 14-16. Suppleant konstitutionsutskottet 10-14, utrikesutskottet 10-14, försvarsutskottet 12-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 13 och EU-nämnden 14-16.
Föräldrar
Docenten i biokemi Viktor Mutt och barnläkaren Birgitta Werner-Mutt.
Utbildning
Gymnasieskola, Sundbyberg, slutår 74.
Anställningar
Taxichaufför, behandlingsassistent, kulturreseledare, omvärldsanalytiker.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 11-.
Kommunala uppdrag
Ersättare, kommunfullmäktige, Nynäshamns kommun 06-08. Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden. Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnden, nordöstra Göteborg.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 80. Ledamot, energiutskottet, Miljöförbundet Jordens Vänner 05-07. Ordförande, Miljöpartiet, Göteborg 09-10.
Litteratur
Kraft att förändra - för en demokratisk och jobbskapande energipolitik (11, tillsammans med Yvonne Ruwaida).