Valter Mutt (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Omvärldsanalytiker.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2018-02-02 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-06-16
- Ledamot
- 2014-06-24 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-06-23
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2012-02-22 – 2014-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-06-16
- Suppleant
- 2014-06-24 – 2014-10-07
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utrikesutskottet 14-16. Suppleant konstitutionsutskottet 10-14, utrikesutskottet 10-14, försvarsutskottet 12-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 13 och EU-nämnden 14-16.
Föräldrar
Docenten i biokemi Viktor Mutt och barnläkaren Birgitta Werner-Mutt.
Utbildning
Gymnasieskola, Sundbyberg, slutår 74.
Anställningar
Taxichaufför, behandlingsassistent, kulturreseledare, omvärldsanalytiker.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 11-.
Kommunala uppdrag
Ersättare, kommunfullmäktige, Nynäshamns kommun 06-08. Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden. Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnden, nordöstra Göteborg.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 80. Ledamot, energiutskottet, Miljöförbundet Jordens Vänner 05-07. Ordförande, Miljöpartiet, Göteborg 09-10.
Litteratur
Kraft att förändra - för en demokratisk och jobbskapande energipolitik (11, tillsammans med Yvonne Ruwaida).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Friår som arbetsmarknadsåtgärd
Interpellation 2013/14:483 av Annika Lillemets (MP)
Interpellation 2013/14:483 Friår som arbetsmarknadsåtgärd av Annika Lillemets MP till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Friåret är något så sällsynt som en sann vinnavinna-lösning. Friårsreformen var såväl en frihetsreform som en mycket effektiv arbetsmarknadsåtgärd. Friår innebär, enkelt uttryckt, att en- Inlämnad
- 2014-05-15
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Generalläkarens anhållan om att regeringen klargör tillsynsmyndighetens uppdrag och befogenheter
Interpellation 2013/14:527 av Valter Mutt (MP)
Interpellation 2013/14:527 Generalläkarens anhållan om att regeringen klargör tillsynsmyndighetens uppdrag och befogenheter av Valter Mutt MP till Miljöminister Lena Ek C Generalläkaren är en tillsynsmyndighet som är organisatoriskt knuten till Försvarsmakten och bland annat bedriver tillsyn enligt miljöbalken. Riksdagens- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Marina skjutövningar
Interpellation 2013/14:526 av Valter Mutt (MP)
Interpellation 2013/14:526 Marina skjutövningar av Valter Mutt MP till Försvarsminister Karin Enström M Försvarsmaktens önskemål om drastiskt utökade marina skjutövningar i Göteborgs södra skärgård och de boendes motstånd mot detta har gett upphov till en tvist som nu är inne på fjärde året. Den politiska ledningen i- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Hållbar finansiell infrastruktur
Interpellation 2013/14:471 av Valter Mutt (MP)
Interpellation 2013/14:471 Hållbar finansiell infrastruktur av Valter Mutt MP till Finansminister Anders Borg M Det finansiella systemet behöver reformeras för att kunna tillgodose de mångas behov, i stället för att berika ett fåtal, och för att det ska kunna hålla sig inom naturens ramar. Den internationella debatten- Inlämnad
- 2014-05-08
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Ratificering av ESK-konventionens tilläggsprotokoll
Interpellation 2013/14:84 av Mutt, Valter (MP)
den 6 november Interpellation 2013/14:84 Ratificering av ESK-konventionens tilläggsprotokoll av Valter Mutt MP till utrikesminister Carl Bildt M Den 5 juni i år trädde tilläggsprotokollet till ESK-konventionen i kraft. Sveriges regering verkar inte ha för avsikt att vare sig signera eller ratificera protokollet.- Inlämnad
- 2013-11-06
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Avrättningar i Iran
Interpellation 2013/14:83 av Amin, Jabar (MP)
den 6 november Interpellation 2013/14:83 Avrättningar i Iran av Jabar Amin MP till utrikesminister Carl Bildt M Allt sedan den befäste sin makt har den iranska islamiska regimen förtryckt, fängslat och avrättat politiska motståndare, inte minst kurdiska aktivister. Enligt Amnesty Internationals årsrapport är den- Inlämnad
- 2013-11-06
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Drönare
Interpellation 2012/13:477 av Mutt, Valter (MP)
den 31 maj Interpellation 2012/13:477 Drönare av Valter Mutt MP till utrikesminister Carl Bildt M Militär användning av så kallade drönare, obemannade luftfarkoster, blir allt vanligare. USA går i bräschen för den här utvecklingen, och redan 2015 kommer troligen US Air Force att ha fler drönarpiloter än konventionella- Inlämnad
- 2013-05-31
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Åtgärder mot kapitalflykt
Interpellation 2012/13:210 av Mutt, Valter (MP)
den 21 januari Interpellation 2012/13:210 Åtgärder mot kapitalflykt av Valter Mutt MP till justitieminister Beatrice Ask M Många av de länder som är rikast i världen på naturresurser är samtidigt extremt fattiga. En del av förklaringen är korruption och att utländska företag inte betalar skatt på de vinster som- Inlämnad
- 2013-01-21
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
CSR i transportsektorn
Interpellation 2011/12:309 av Mutt, Valter (MP)
den 29 mars Interpellation 2011/12:309 CSR i transportsektorn av Valter Mutt MP till statsrådet Ewa Björling M Arbetet med företagens sociala ansvar, CSR corporate social responsabilityinom transportledet är inte lika utvecklat som i produktionsledet, men det börjar uppmärksammas alltmer av såväl företagsledningar- Inlämnad
- 2012-03-29
- Besvarare
- Ewa Björling (M)
Svenska exportorgan och politik för global utveckling
Interpellation 2010/11:401 av Mutt, Valter (MP)
den 19 maj Interpellation 2010/11:401 Svenska exportorgan och politik för global utveckling av Valter Mutt MP till statsrådet Ewa Björling M En enig riksdag beslutade 2003 om politik för global utveckling PGUsom innebär att alla politikområden inklusive handelspolitiken ska främja mänskliga rättigheter och utgå från- Inlämnad
- 2011-05-19
- Besvarare
- Ewa Björling (M)
Skjutövningar i Göteborgs skärgård
Interpellation 2010/11:292 av Mutt, Valter (MP)
den 22 mars Interpellation 2010/11:292 Skjutövningar i Göteborgs skärgård av Valter Mutt MP till försvarsminister Sten Tolgfors M Försvarsmakten har av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län fått tillstånd till massivt utökad övningsverksamhet i Göteborgs skärgårdsskjutfält. Tillståndet- Inlämnad
- 2011-03-22
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)